变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-08-24 |
住所变更 | 广州市荔湾区中南街海中沙尾工业区5号后段(原杜华仕宿舍)厂房自编C107室 | 广州市荔湾区东漖北路49号二楼218房 | 2022-08-24 |
董事备案 | 潘臣虎 [新增] | 李轶 [退出] | 2020-10-14 |
监事备案 | 兰家映 [新增] | 林景生 [退出] | 2020-10-14 |
法定代表人变更 | 潘臣虎 | 赖志明 | 2020-10-14 |
股东变更 | 李轶
兰家映 [新增]
潘臣虎 [新增] | 林景生 [退出]
李轶
赖志明 [退出] | 2020-10-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-10-14 |
名称变更 | 广州丰泰建材科技有限公司 | 广东宏祈建筑工程管理有限公司 | 2020-10-14 |
经理备案 | 潘臣虎 [新增] | 赖志明 [退出] | 2020-10-14 |
具体经营项目申报 | 网络技术服务;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;水泥制品销售;水泥制品制造;建筑物清洁服务;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;灯具销售;五金产品零售;五金产品批发;电线、电缆经营;通用设备修理;电气机械设备销售;电气机械设备销售;专业设计服务; | 工程项目管理服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;建筑材料检验服务;工程总承包服务;工程技术咨询服务;水运工程设计服务;公路工程及相关设计服务;其他工程设计服务;海洋工程建筑;海洋服务;测绘服务;市政工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;工程监理服务;港口及航运设施工程建筑;公路工程建筑;市政公用工程施工;水利和内河港口工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;园林绿化工程服务;古建筑工程服务;水井钻探施工;对外承包工程业务;城市及道路照明工程施工;混凝土销售;销售普通砂浆;销售湿拌砂浆;水泥制造;水泥制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);建材、装饰材料批发;政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准);编制工程概算、预算服务;工程结算服务;招、投标咨询服务;政府采购咨询服务;投资管理服务;工程环保设施施工;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;投资咨询服务;水工金属结构防腐蚀专业施工; | 2020-10-14 |
住所变更 | 广州市荔湾区东漖北路49号二楼218房 | 广州市海珠区南华中路299号4楼405房(仅限办公用途,不可作厂房使用) | 2019-11-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-06 |
经理备案 | 赖志明,经理,选举,是 [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,, [退出]
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | 2018-05-23 |
组织机构备案 | 赖志明,经理,选举,是 [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,, [退出]
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | 2018-05-23 |
监事备案 | 赖志明,经理,选举,是 [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,, [退出]
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | 2018-05-23 |
董事备案 | 赖志明,经理,选举,是
李铁,,, [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,,, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,,
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | 2018-05-23 |
股东变更 | 赖志明;
李铁; [新增]
林景生; [新增] | 赖志明;
杨鹏龙; [退出]
邝炳新; [退出] | 2018-05-23 |
法定代表人变更 | 赖志明 | 邝炳新 | 2018-05-23 |
监事备案 | 赖志明(经理)
李铁(执行董事) [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事)
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | 2018-05-23 |
董事备案 | 赖志明(经理) [新增]
李铁 [新增]
李铁(执行董事) [新增]
林景生 [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事) [退出]
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | 2018-05-23 |
组织机构备案 | 赖志明(经理)
李铁(执行董事) [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事)
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | 2018-05-23 |
经理备案 | 赖志明(经理)
李铁(执行董事) [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事)
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | 2018-05-23 |
住所变更 | 广州市海珠区南华中路299号4楼405房(仅限办公用途,不可作厂房使用) | 广州市海珠区新港东路70号之四1楼119b房 | 2018-05-03 |
经理备案 | 潘臣虎 [新增] | 赖志明 [退出] | |
组织机构备案 | 赖志明,经理,选举,是 [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,, [退出]
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | |
股东变更 | 赖志明;
李铁; [新增]
林景生; [新增] | 赖志明;
杨鹏龙; [退出]
邝炳新; [退出] | |
董事备案 | 潘臣虎 [新增] | 李轶 [退出] | |
经理备案 | 赖志明,经理,选举,是 [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,, [退出]
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | |
组织机构备案 | 赖志明(经理)
李铁(执行董事) [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事)
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | |
住所变更 | 广州市海珠区南华中路299号4楼405房(仅限办公用途,不可作厂房使用) | 广州市海珠区新港东路70号之四1楼119b房 | |
法定代表人变更 | 赖志明 | 邝炳新 | |
住所变更 | 广州市荔湾区东漖北路49号二楼218房 | 广州市海珠区南华中路299号4楼405房(仅限办公用途,不可作厂房使用) | |
监事备案 | 兰家映 [新增] | 林景生 [退出] | |
住所变更 | 广州市荔湾区中南街海中沙尾工业区5号后段(原杜华仕宿舍)厂房自编C107室 | 广州市荔湾区东漖北路49号二楼218房 | |
董事备案 | 赖志明(经理) [新增]
李铁 [新增]
李铁(执行董事) [新增]
林景生 [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事) [退出]
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | |
监事备案 | 赖志明,经理,选举,是 [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,, [退出]
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | |
法定代表人变更 | 潘臣虎 | 赖志明 | |
股东变更 | 李轶,
兰家映, [新增]
潘臣虎 [新增] | 林景生, [退出]
李轶,
赖志明 [退出] | |
章程备案 | 准予章程备案 | - | |
经理备案 | 赖志明(经理)
李铁(执行董事) [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事)
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | |
监事备案 | 赖志明(经理)
李铁(执行董事) [新增]
林景生(监事) [新增] | 赖志明(监事)
杨鹏龙(执行董事) [退出]
邝炳新(经理) [退出] | |
具体经营项目申报 | 网络技术服务;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;水泥制品销售;水泥制品制造;建筑物清洁服务;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;灯具销售;五金产品零售;五金产品批发;电线、电缆经营;通用设备修理;电气机械设备销售;电气机械设备销售;专业设计服务; | 工程项目管理服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;建筑材料检验服务;工程总承包服务;工程技术咨询服务;水运工程设计服务;公路工程及相关设计服务;其他工程设计服务;海洋工程建筑;海洋服务;测绘服务;市政工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;工程监理服务;港口及航运设施工程建筑;公路工程建筑;市政公用工程施工;水利和内河港口工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;园林绿化工程服务;古建筑工程服务;水井钻探施工;对外承包工程业务;城市及道路照明工程施工;混凝土销售;销售普通砂浆;销售湿拌砂浆;水泥制造;水泥制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);建材、装饰材料批发;政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准);编制工程概算、预算服务;工程结算服务;招、投标咨询服务;政府采购咨询服务;投资管理服务;工程环保设施施工;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;投资咨询服务;水工金属结构防腐蚀专业施工; | |
名称变更 | 广州丰泰建材科技有限公司 | 广东宏祈建筑工程管理有限公司 | |
董事备案 | 赖志明,经理,选举,是
李铁,,, [新增]
李铁,执行董事,选举, [新增]
林景生,,, [新增]
林景生,监事,选举, [新增] | 赖志明,监事,,
杨鹏龙,执行董事,, [退出]
邝炳新,经理,,是 [退出] | |