变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 佛山市南海区桂城街道夏西东便围工业区(紫金城6号楼)四层456室(住所申报) | - | 2021-10-11 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2021-10-11 |
住所变更 | 佛山市南海区桂城街道夏西东便围工业区(紫金城6号楼)四层456室(住所申报) | 佛山市南海区桂城街道夏西东便围工业区(紫金城6号楼)四层449室(住所申报) | 2021-10-11 |
住所 | 佛山市南海区桂城街道夏西东便围工业区(紫金城6号楼)四层449室(住所申报) | - | 2019-10-15 |
住所变更 | 1 ,0,440605,1 ,34,a0164015-0102-1000-e000-538d0a060115 | ,2016-06-01,2017-05-31,0,440605,1 ,21,572fd298-0113-1000-e000-00020a060115 | 2019-10-15 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2019-10-15 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区桂城街道夏西东便围工业区(紫金城6号楼)四层449室(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇虹岭四路33号金棕榈湾1栋03号铺(住所申报) | 2019-10-15 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-01-18 |
经营范围 | 五金产品批发,金属及金属矿批发(不含危险化学品),建材批发,其他机械设备及电子产品批发,贸易代理。 | 货物运输代理,货物进出口,技术进出口。(以上项目不包括危险化学品、涉及前置审批许可的项目以及企业投资准入负面清单中限制类和禁止类项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2018-01-18 |
企业名称 | 佛山市赛冶五金贸易有限公司 | 佛山市原野国际货运代理有限公司 | 2018-01-18 |
高级管理人员备案 | 戴汉英,执行董事,经理
刘荣,监事 | 匡新民,执行董事,经理
吴肖洪,监事 | 2017-11-01 |
股东备案 | 戴汉英,执行董事,经理; [新增]
刘荣,监事 [新增] | 匡新民,执行董事,经理; [退出]
吴肖洪,监事 [退出] | 2017-11-01 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-11-01 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-11-01 |
法定代表人 | 戴汉英 | 匡新民 | 2017-11-01 |
高级管理人员备案 | 匡新民,执行董事,经理
吴肖洪,监事 | 戴汉英,执行董事,经理
刘荣,监事 | 2017-10-18 |
股东备案 | 匡新民,执行董事,经理; [新增]
吴肖洪,监事 [新增] | 戴汉英,执行董事,经理; [退出]
刘荣,监事 [退出] | 2017-10-18 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2017-10-18 |
经营范围 | 货物运输代理,货物进出口,技术进出口。(以上项目不包括危险化学品、涉及前置审批许可的项目以及企业投资准入负面清单中限制类和禁止类项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 五金产品批发,金属及金属矿批发(不含危险化学品),建材批发,其他机械设备及电子产品批发;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2017-10-18 |
企业名称 | 佛山市原野国际货运代理有限公司 | 佛山市首德五金制品有限公司 | 2017-10-18 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-10-18 |
法定代表人 | 匡新民 | 戴汉英 | 2017-10-18 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2017-05-10 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区狮山镇虹岭四路33号金棕榈湾1栋03号铺(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇松岗桃园一路32号桃园名苑A座3号商铺 | 2017-05-10 |