变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
总经理 | 黄进杰(执行董事), [新增]
黄进杰(总经理) [新增] | 周文俊(执行董事), [退出]
周文俊(总经理) [退出] | 2022-07-04 |
董事长或执行董事成员 | 黄进杰(执行董事), [新增]
黄进杰(总经理) [新增] | 周文俊(执行董事), [退出]
周文俊(总经理) [退出] | 2022-07-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-14 | 2021-12-06 | 2022-07-04 |
成员 | 黄进杰(执行董事),黄进杰(总经理) | 周文俊(执行董事),周文俊(总经理) | 2022-07-04 |
负责人 | 黄进杰 | 周文俊 | 2022-07-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-06 | 2021-06-16 | 2022-03-09 |
章程修正案 | - | - | 2022-03-09 |
成员 | 周文俊(执行董事),周文俊(总经理) | 孔晓(执行董事),孔晓(总经理) | 2021-12-29 |
指定联系人 | 郑燕茹 | 郭曙军 | 2021-12-29 |
总经理 | 周文俊(执行董事), [新增]
周文俊(总经理) [新增] | 孔晓(执行董事), [退出]
孔晓(总经理) [退出] | 2021-12-29 |
负责人 | 周文俊 | 孔晓 | 2021-12-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-12-29 |
董事长或执行董事成员 | 周文俊(执行董事), [新增]
周文俊(总经理) [新增] | 孔晓(执行董事), [退出]
孔晓(总经理) [退出] | 2021-12-29 |
升级换照 | - | - | 2021-06-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-16 | 2017-04-14 | 2021-06-30 |
地址 | 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙福路156号城龙花园11栋401 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙福路城龙花园9栋商铺124 | 2021-06-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-30 |
成员 | 卿竹(监事) | 周文俊(监事) | 2021-04-29 |
监事信息 | 卿竹(监事) [新增] | 周文俊(监事) [退出] | 2021-04-29 |
成员 | 周文俊(监事),孔晓(执行董事),孔晓(总经理) | 孔晓(执行董事),孔晓(总经理),陈文(监事) | 2020-09-02 |
监事信息 | 周文俊(监事), [新增]
孔晓(执行董事),
孔晓(总经理) | 孔晓(执行董事),
孔晓(总经理),
陈文(监事) [退出] | 2020-09-02 |
成员 | 陈文(监事) | 王华本(监事) | 2018-09-26 |
高级管理人员备案 | 监事:陈文 [新增] | 监事:王华本 [退出] | 2018-09-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-14 | 2017-03-01 | 2017-05-18 |
章程 | - | - | 2017-05-18 |
投资人 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 1000(万元)100% | 深圳市城市建设开发(集团)公司 1000(万元)100% | 2017-04-10 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市城市建设开发(集团)有限公司、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市城市建设开发(集团)公司、出资额:1000、出资比例:100; [退出] | 2017-04-10 |
投资人变更 | 名称:深圳市城市建设开发(集团)有限公司,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:1000,出资比例:100 [退出] | 2017-04-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-01 | 2014-03-12 | 2017-04-10 |
股东 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 1000(万元) 100% [新增] | 深圳市城市建设开发(集团)公司 1000(万元) 100% [退出] | 2017-04-10 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-10 |
股东(投资人) | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 1000(万元) 100% | 深圳市城市建设开发(集团)公司 1000(万元) 100% | 2017-04-10 |
一照一码换照 | | | 2017-02-20 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2017-02-20 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2017-02-20 |
一照一码换照 | - | - | 2017-02-20 |
负责人 | 孔晓 | 孔晓 | 2014-03-12 |
成员 | 孔晓(执行董事),王华本(监事),孔晓(总经理) | 孔晓(执行董事),王华本(监事),孔晓(总经理) | 2014-03-12 |
成员 | 孔晓 | 孔晓 | 2014-03-12 |
期限 | 自1994-02-14至5000-01-01 | 自1994-02-14至2014-02-13 | 2014-03-12 |
高级管理人员备案 | 监事:王华本
执行董事:孔晓
总经理:孔晓 | 总经理:孔晓
执行董事:孔晓
监事:王华本 | 2014-03-12 |
负责人变更 | 总经理:孔晓;
监事:王华本;
董事长:孔晓;
法定代表人:孔晓; | 监事:王华本;
董事长:孔晓;
法定代表人:孔晓;
总经理:孔晓; | 2014-03-12 |
期限变更 | 1994-02-14,5000-01-01 | 1994-02-14,2014-02-13 | 2014-03-12 |
董事长或执行董事成员 | 孔晓(执行董事) | 孔晓(执行董事) | 2014-03-12 |
期限变更 | 永续经营 | 从1994-02-14至2014-02-13 | 2014-03-12 |
高管人员 | 孔晓(总经理) | 孔晓(总经理) | 2014-03-12 |
高管人员 | 孔晓(总经理)
孔晓(执行(常务)董事)
王华本(监事) | 孔晓(总经理)
王华本(监事)
孔晓(执行(常务)董事) | 2014-03-12 |
董事成员 | 孔晓(总经理)
孔晓(执行(常务)董事)
王华本(监事) | 孔晓(总经理)
王华本(监事)
孔晓(执行(常务)董事) | 2014-03-12 |
法定代表人 | 孔晓 | 孔晓 | 2014-03-12 |
董事成员 | 孔晓(总经理) 孔晓(执行(常务)董事) 王华本(监事) | 孔晓(总经理) 王华本(监事) 孔晓(执行(常务)董事) | 2014-03-12 |
高管人员 | 孔晓(总经理) 孔晓(执行(常务)董事) 王华本(监事) | 孔晓(总经理) 王华本(监事) 孔晓(执行(常务)董事) | 2014-03-12 |
经营期限 | 永续经营 | 自1994年2月14日起至2014年2月13日止 | 2014-03-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-27 |
期限变更 | - | - | 2013-12-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙福路城龙花园9栋商铺124 | 深圳市龙岗区龙福路城龙花园9栋206室 | 2008-11-27 |
投资人 | 深圳市城市建设开发(集团)公司 1000(万元)100% | 深圳市城市建设开发(集团)公司 900(万元)90% 深圳市城建开发集团公司工会工作委员会 100(万元)10% | 2007-08-02 |
其他事项备案 | ***** | *****63 | 2007-08-02 |
投资人变更 | 名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市城建开发集团公司工会工作委员会,出资额:100,出资比例:10 [退出]
名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:900,出资比例:90 [退出] | 2007-08-02 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****63 | 2007-08-02 |
成员 | 孔晓(执行董事),王华本(监事),孔晓(总经理) | 孔晓(执行董事),孔晓(总经理),蔡楚辉(监事) | 2006-06-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-06-12 |
章程备案 | - | - | 2006-06-12 |
监事信息 | 王华本(监事) [新增] | 蔡楚辉(监事) [退出] | 2006-06-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2004-08-12 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2004-08-12 |
成员 | 孔晓(执行董事),孔晓(总经理),蔡楚辉(监事) | 蔡楚辉(监事),杨立祥(总经理),孔晓(执行董事) | 2004-08-12 |
董事长或执行董事成员 | 孔晓(执行董事) | 孔晓(执行董事) | 2004-08-12 |
其他事项备案 | - | - | 2004-08-12 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙福路城龙花园9栋206室 | 深圳市福田区红岭南路30号滨江大厦3号楼5楼 | 2002-03-21 |
负责人 | 孔晓 | 杨立祥 | 2001-10-24 |
成员 | 孔晓 | 杨立祥 | 2001-10-24 |
成员 | 杨立祥(总经理),蔡楚辉(监事),孔晓(执行董事) | 杨立祥(执行董事),杨立祥(总经理),蔡楚辉(监事) | 2001-10-24 |
董事长或执行董事成员 | 孔晓(执行董事) [新增] | 杨立祥(执行董事) [退出] | 2001-10-24 |
投资人 | 深圳市城市建设开发(集团)公司 900(万元)90% 深圳市城建开发集团公司工会工作委员会 100(万元)10% | 深圳市城市建设开发(集团)公司 810(万元)90% 深圳市城建开发集团公司工会工作委员会 90(万元)10% | 2000-03-30 |
注册资本 | 1000( + 11.11111% ) | 900 | 2000-03-30 |
注册资本变更 | 1000( + 11.11111% ) | 900 | 2000-03-30 |
投资人变更 | 名称:深圳市城建开发集团公司工会工作委员会,出资额:100( + 11.11111% ),出资比例:10
名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:900( + 11.11111% ),出资比例:90 | 名称:深圳市城建开发集团公司工会工作委员会,出资额:90,出资比例:10
名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:810,出资比例:90 | 2000-03-30 |
其他事项备案 | - | - | 1999-02-08 |
注册号/注册号升级 | *****63 | 27952507-3 | 1999-02-08 |
地址变更 | 深圳市福田区红岭南路30号滨江大厦3号楼5楼 | 深圳市龙岗区龙岗镇东三村三巷五号 | 1999-02-08 |
负责人 | 杨立祥 | 尹建华 | 1998-05-04 |
注册资本 | 900( + 80% ) | 500 | 1998-05-04 |
期限 | 自1994-02-14至2014-02-13 | 自1994-02-14至1997-12-31 | 1998-05-04 |
其他事项备案 | - | - | 1998-05-04 |
经营范围变更 | 房地产开发及商品房租赁、销售、管理;铝合金门窗、木门窗、玻璃幕墙、建筑材料、涂料、油漆、防水保温材料、家具购销。 | 房地产开发及商品房租赁、销售、管理,铝合金门窗、木门窗、玻璃幕墙、建筑材料、涂料、油漆、防水保温材料、家具。 | 1998-05-04 |
注册资本变更 | 900( + 80% ) | 500 | 1998-05-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 全民 | 1998-05-04 |
名称变更 | 深圳市城龙房地产开发有限公司 | 深圳市龙岗城龙房地产开发公司 | 1998-05-04 |
期限变更 | 从1994-02-14至2014-02-13 | 从1994-02-14至1997-12-31 | 1998-05-04 |
期限 | 自1994-02-14至1997-12-31 | 自1900-01-01至1900-01-01 | 1997-04-07 |
副本数 | 2 | 1 | 1997-04-07 |
期限变更 | 从1994-02-14至1997-12-31 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1997-04-07 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗镇东三村三巷五号 | 深圳市龙岗镇东三村三巷五号 | 1997-04-07 |