新余市东正贸易有限公司,办公室地址位于全国唯一的国家新能源科技城--新余,江西省新余高新区城东办事处,我公司主要提供钢材、建筑材料、金属材料、工矿产品、机电设备、化工产品、铁合金、硅铁、生铁、焦碳、氧化铁屑、有色金属销售*
联系方式
- 公司地址:
- 江西省新余高新区城东办事处 -
- 固定电话:
- (0790)6445055 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘小新
- 电子邮件:
- 30577063@QQ.com
- 邮政编码:
- 338000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
新余市东正贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗小华 | 60% | 人民币300.0万元 |
张三平 | 40% | 人民币200.0万元 |
新余市东正贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营期限变更 | 2012-06-27至长期 | 2012-06-27至2022-06-26 | 2022-03-10 |
投资人变更 | 投资人:罗小华,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [新增] 投资人:张三平,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-09; [新增] | 投资人:黎志勇,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出] 投资人:甘利,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-09; [退出] | 2018-07-04 |
其他变更 | 姓名:罗小华,职务:执行董事; 姓名:张三平,职务:监事; 姓名:罗小华,职务:经理; | 姓名:黎志勇,职务:执行董事; 姓名:甘利,职务:监事; 姓名:黎志勇,职务:经理; | 2018-07-04 |
投资人变更 | 投资人:罗小华 ; [新增] 投资人:张三平 ; [新增] | 投资人:黎志勇 ; [退出] 投资人:甘利 ; [退出] | 2018-07-04 |
法定代表人变更 | 罗小华 | 黎志勇 | 2018-07-04 |
投资人变更 | 投资人:黎志勇,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [新增] 投资人:甘利,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-09; [新增] | 投资人:刘小新,出资额:300万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出] 投资人:刘娜,出资额:200万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-09; [退出] | 2018-05-24 |
其他变更 | 姓名:黎志勇,职务:执行董事; 姓名:甘利,职务:监事; 姓名:黎志勇,职务:经理; | 姓名:张胜军,职务:监事; 姓名:刘小新,职务:执行董事; 姓名:刘小新,职务:经理; | 2018-05-24 |
投资人变更 | 投资人:黎志勇 ; [新增] 投资人:甘利 ; [新增] | 投资人:刘小新 ; [退出] 投资人:刘娜 ; [退出] | 2018-05-24 |
法定代表人变更 | 黎志勇 | 刘小新 | 2018-05-24 |
其他变更 | *****M | - | 2016-04-15 |
其他变更 | 91360504598857075M | 2016-04-15 | |
投资人(股权)变更 | 投资人:刘小新 ;投资人:刘娜 ; | 投资人:刘小新 ;投资人:张胜军 ; | 2015-07-09 |
投资人变更 | 刘小新,出资300万人民币,占60%,实缴出资0万; 刘娜,出资200万,占40%,实缴出资0万; [新增] | 刘小新,出资300万人民币,占60%,实缴出资0万; 张胜军,出资200万人民币,占40%,实缴出资0万; [退出] | 2015-07-09 |
投资人变更 | 投资人:刘小新 ; 投资人:刘娜 ; [新增] | 投资人:刘小新 ; 投资人:张胜军 ; [退出] | 2015-07-09 |
其他变更 | 监事,刘娜,***;执行董事兼总经理,刘小新,***; | 执行董事兼总经理,刘小新,***;监事,张胜军,***; | 2015-07-09 |
投资人变更 | 刘小新,出资300万,占60%,实缴出资300万; [新增] 张胜军,出资200万人民币,占40%,实缴出资200万; | 罗峰,出资300万人民币,占60%,实缴出资300万; [退出] 张胜军,出资200万人民币,占40%,实缴出资200万; | 2013-05-07 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,刘小新,***;监事,张胜军,***; | 执行董事兼总经理,罗峰,***;监事,张胜军,***; | 2013-05-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:刘小新 | 证件号码:******,姓名:罗峰 | 2013-05-07 |
新余市东正贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张胜军 | 监事 |
刘小新 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [新余市东正贸易有限公司] 在顺企网新余黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。