北京太景物业管理有限责任公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区朝外大街38号7层705室,我公司主要提供物业管理;清洁服务;出租商业用房;经济贸易咨询;销售花卉、机械设备、日用品、文具用品、五金交电、装饰材料、电子产品、建筑材料、汽车零配件;汽车租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;...
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京太景物业管理有限责任公司 |
简称: | 太景物业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理;清洁服务(不含餐具消毒);出租商业用房;经济贸易咨询;销售花卉、机械设备、日用品、文具用品、五金交电(不得从事实体店铺经营)、装饰材料(不得从事实体店铺经营)、电子产品、建筑材料(不得从事实体店铺经营)、汽车零配件;汽车租赁(不含九座以上客车)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;... |
营业执照号码: | 91110105MA007N4H2J |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年08月17日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 朝阳区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区朝外 |
顺企编码: | 82049342 |
北京太景物业管理有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘启明 | 80% | 人民币80.0万元 |
董雪 | 20% | 人民币20.0万元 |
北京太景物业管理有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 董雪,自然人股东, [新增] 刘启明,自然人股东 | 刘启明,自然人股东, 汤关云,自然人股东 [退出] | 2021-05-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘启明, [新增] 汤关云 | 汤关云, 杨慕涵 [退出] | 2020-12-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤关云 执行董事 汤关云 经理 刘启明 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 汤关云 执行董事 汤关云 经理 杨慕涵 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2020-12-30 |
投资人 | 汤关云 自然人股东 刘启明 自然人股东 | 汤关云 自然人股东 杨慕涵 自然人股东 [退出] 刘启明 自然人股东 | 2020-12-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤关云, [新增] 杨慕涵 | 吴英明, [退出] 杨慕涵 | 2020-10-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤关云 执行董事 [新增] 汤关云 经理 [新增] 杨慕涵 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 吴英明 执行董事 [退出] 吴英明 经理 [退出] 杨慕涵 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2020-10-27 |
投资人 | 汤关云 自然人股东 [新增] 杨慕涵 自然人股东 刘启明 自然人股东 | 杨慕涵 自然人股东 刘启明 自然人股东 吴英明 自然人股东 [退出] 张小川 自然人股东 [退出] | 2020-10-27 |
法定代表人 | 汤关云 | 吴英明 | 2020-10-27 |
住所 | 北京市朝阳区关东店北街23号楼四层 | 北京市朝阳区朝外大街38号7层705室 | 2018-06-22 |
北京太景物业管理有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴英明 | 执行董事 |
吴英明 | 经理 |
杨慕涵 | 监事 |
本页是 [北京太景物业管理有限责任公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。