深圳市众仁鑫信息咨询有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区布吉街道百合星城一期D栋27F,我公司主要提供投资咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询;国内贸易;市场营销策划;企业形象策划;市场信息咨询与调查;汽车租赁。劳务派遣。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区布吉街道百合星城一期D栋27F
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 丁海鹏
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市众仁鑫信息咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李小玲 | 99% | 人民币49.5万元 |
杨鹏 | 1% | 人民币0.5万元 |
深圳市众仁鑫信息咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 李小玲(总经理),李小玲(执行董事) | 潘腾(执行董事),潘腾(总经理) | 2021-09-01 |
投资人 | 杨鹏 0.5(万元)1%李小玲 49.5(万元)99% | 潘腾 49.5(万元)99%杨鹏 0.5(万元)1% | 2021-09-01 |
董事长或执行董事成员 | 李小玲(总经理), [新增] 李小玲(执行董事) [新增] | 潘腾(执行董事), [退出] 潘腾(总经理) [退出] | 2021-09-01 |
指定联系人 | 李小玲 | 潘腾 | 2021-09-01 |
负责人 | 李小玲 | 潘腾 | 2021-09-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-27 | 2021-05-10 | 2021-09-01 |
总经理 | 李小玲(总经理), [新增] 李小玲(执行董事) [新增] | 潘腾(执行董事), [退出] 潘腾(总经理) [退出] | 2021-09-01 |
地址 | 深圳市罗湖区桂园街道桂木园社区宝安南路2014号振业大厦A栋23B | 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区金鹏路26号金利商业广场629 | 2021-09-01 |
章程 | - | - | 2021-09-01 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-01 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-05-13 |
成员 | 潘腾(执行董事),杨鹏(监事),潘腾(总经理) | 李小玲(监事),杨鹏(总经理),杨鹏(执行董事) | 2021-05-13 |
董事长或执行董事成员 | 潘腾(执行董事), [新增] 杨鹏(监事), 潘腾(总经理) [新增] | 李小玲(监事), [退出] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2021-05-13 |
股权和公证书 | - | - | 2021-05-13 |
投资人 | 杨鹏 0.5(万元)1%潘腾 49.5(万元)99% | 杨鹏 50(万元)100% | 2021-05-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-05-13 |
许可信息 | 《劳务派遣经营许可证》() | 《劳务派遣经营许可证》() | 2021-05-13 |
章程 | - | - | 2021-05-13 |
负责人 | 潘腾 | 杨鹏 | 2021-05-13 |
监事信息 | 潘腾(执行董事), [新增] 杨鹏(监事), 潘腾(总经理) [新增] | 李小玲(监事), [退出] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2021-05-13 |
地址 | 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区金鹏路26号金利商业广场629 | 深圳市龙岗区布吉街道文景社区广场路中安大厦1012 | 2021-05-13 |
总经理 | 潘腾(执行董事), [新增] 杨鹏(监事), 潘腾(总经理) [新增] | 李小玲(监事), [退出] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2021-05-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-10 | 2020-12-12 | 2021-05-13 |
指定联系人 | 潘腾 | 杨鹏 | 2021-05-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-12-21 |
成员 | 李小玲(监事),杨鹏(总经理),杨鹏(执行董事) | 潘腾(执行董事),杨鹏(监事),潘腾(总经理) | 2020-12-21 |
董事长或执行董事成员 | 李小玲(监事), [新增] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 潘腾(执行董事), [退出] 杨鹏(监事), 潘腾(总经理) [退出] | 2020-12-21 |
监事信息 | 李小玲(监事), [新增] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 潘腾(执行董事), [退出] 杨鹏(监事), 潘腾(总经理) [退出] | 2020-12-21 |
指定联系人 | 杨鹏 | 潘腾 | 2020-12-21 |
章程 | - | - | 2020-12-21 |
总经理 | 李小玲(监事), [新增] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 潘腾(执行董事), [退出] 杨鹏(监事), 潘腾(总经理) [退出] | 2020-12-21 |
负责人 | 杨鹏 [新增] | 潘腾 [退出] | 2020-12-21 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-21 |
投资人 | 杨鹏 50(万元)100% | 潘腾 49.5(万元)99% [退出] 杨鹏 0.5(万元)1% | 2020-12-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-12 | 2020-06-30 | 2020-12-21 |
股权和公证书 | - | - | 2020-12-21 |
指定联系人 | 潘腾(总经理), 潘腾(执行董事), 杨鹏(监事) | 赵翰林(监事), 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2020-07-02 |
指定联系人 | 杨鹏 0.5(万元)1% 潘腾 49.5(万元)99% | 杨鹏 50(万元)100% | 2020-07-02 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-07-02 |
成员 | 潘腾(总经理),潘腾(执行董事),杨鹏(监事) | 赵翰林(监事),杨鹏(总经理),杨鹏(执行董事) | 2020-07-02 |
章程 | - | - | 2020-07-02 |
股权和公证书 | - | - | 2020-07-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-30 | 2020-06-23 | 2020-07-02 |
董事长或执行董事成员 | 潘腾(总经理), [新增] 潘腾(执行董事), [新增] 杨鹏(监事) | 赵翰林(监事), [退出] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2020-07-02 |
总经理 | 潘腾(总经理), [新增] 潘腾(执行董事), [新增] 杨鹏(监事) | 赵翰林(监事), [退出] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2020-07-02 |
指定联系人 | 潘腾 | 杨鹏 | 2020-07-02 |
投资人 | 杨鹏 0.5(万元)1% 潘腾 49.5(万元)99% [新增] | 杨鹏 50(万元)100% | 2020-07-02 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-07-02 |
监事信息 | 潘腾(总经理), [新增] 潘腾(执行董事), [新增] 杨鹏(监事) | 赵翰林(监事), [退出] 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 2020-07-02 |
负责人 | 潘腾 [新增] | 杨鹏 [退出] | 2020-07-02 |
地址 | 深圳市龙岗区布吉街道文景社区广场路中安大厦1012 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路4018号爵士大厦C座1201室 | 2020-06-28 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-23 | 2017-06-09 | 2020-06-28 |
升级换照 | 91440300MA5DPAKGXJ | 91440300MA5DPAKGXJ | 2020-06-28 |
指定联系人 | 杨鹏 50(万元)100% | 丁海鹏 25.5(万元)51% 赵翰林 24.5(万元)49% | 2017-06-12 |
指定联系人 | 杨鹏(总经理), 杨鹏(执行董事) | 丁海鹏(总经理), 丁海鹏(执行董事) | 2017-06-12 |
成员 | 杨鹏(总经理),杨鹏(执行董事) | 丁海鹏(总经理),丁海鹏(执行董事) | 2017-06-12 |
投资人 | 杨鹏 50(万元)100% | 赵翰林 24.5(万元)49% 丁海鹏 25.5(万元)51% | 2017-06-12 |
负责人 | 杨鹏 | 丁海鹏 | 2017-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:杨鹏、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:赵翰林、出资额:24.500000、出资比例:49; [退出] 股东名称:丁海鹏、出资额:25.500000、出资比例:51; [退出] | 2017-06-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨鹏 [新增] 执行董事:杨鹏 [新增] | 总经理:丁海鹏 [退出] 执行董事:丁海鹏 [退出] | 2017-06-12 |
负责人变更 | 法定代表人:杨鹏; 股东:; 董事长:杨鹏; 总经理:杨鹏; 工商联络员:杨鹏; | 股东:赵翰林; 法定代表人:丁海鹏; 董事长:丁海鹏; 股东:丁海鹏; 工商联络员:丁海鹏; 总经理:丁海鹏; | 2017-06-12 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-06-12 |
董事长或执行董事成员 | 杨鹏(执行董事) [新增] | 丁海鹏(执行董事) [退出] | 2017-06-12 |
指定联系人 | 杨鹏 | 丁海鹏 | 2017-06-12 |
投资人变更 | 名称:杨鹏,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:赵翰林,出资额:24.5,出资比例:49 [退出] 名称:丁海鹏,出资额:25.5,出资比例:51 [退出] | 2017-06-12 |
总经理 | 杨鹏(总经理) [新增] | 丁海鹏(总经理) [退出] | 2017-06-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-09 | 1900-01-01 | 2017-06-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-12 |
高管人员 | 杨鹏(总经理) [新增] 赵翰林(监事) 杨鹏(执行(常务)董事) [新增] | 丁海鹏(总经理) [退出] 丁海鹏(执行(常务)董事) [退出] 赵翰林(监事) | 2017-06-12 |
董事成员 | 杨鹏(总经理) [新增] 赵翰林(监事) 杨鹏(执行(常务)董事) [新增] | 丁海鹏(总经理) [退出] 丁海鹏(执行(常务)董事) [退出] 赵翰林(监事) | 2017-06-12 |
股东 | 杨鹏 50(万元) 100% [新增] | 赵翰林 24.5000(万元) 49% [退出] 丁海鹏 25.5000(万元) 51% [退出] | 2017-06-12 |
法定代表人 | 杨鹏 | 丁海鹏 | 2017-06-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-12 |
住所 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路4018号爵士大厦C座1201室 | 深圳市龙岗区布吉街道百合星城一期D栋27F | 2017-06-12 |
名称 | 深圳市好易天下信息咨询有限公司 | 深圳市众仁鑫信息咨询有限公司 | 2017-06-12 |
深圳市众仁鑫信息咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赵翰林 | 监事 |
丁海鹏 | 执行(常务)董事 |
丁海鹏 | 总经理 |
本页是 [深圳市众仁鑫信息咨询有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。