变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 陈国范 执行董事;
陈国范 经理;
韩涛 监事 [新增] | 陈国范 执行董事;
陈国范 经理;
刘丽君 监事 [退出] | 2019-09-26 |
董事 经理 监事 | 陈国范*,
韩涛 [新增] | 陈国范*,
刘丽君 [退出] | 2019-09-26 |
注册资本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2019-09-26 |
注册资本 | 500万( + 66.66667% ) | 300万 | 2019-09-26 |
董事 经理 监事 | 陈国范* 执行董事
陈国范* 经理
韩涛 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈国范 * 执行董事
陈国范 * 经理
刘丽君 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-26 |
投资人 | 陈国范 自然人股东
韩涛 自然人股东 [新增]
刘丽君 自然人股东 | 陈国范 自然人股东
刘丽君 自然人股东 | 2019-09-26 |
注册资本 | 500万元( + 66.66667% ) | 300万元 | 2019-09-26 |
经营范围 | 技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、电子产品、装饰材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、服装;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、五金交电、电子产品、装饰材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、服装;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2018-05-31 |
经营范围 | 技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、五金交电、电子产品、装饰材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、服装;货物进出口;技术进出口;代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、装饰材料、建筑材料。 | 2016-09-28 |
董事 经理 监事 | 刘春菊* 执行董事
刘春菊* 经理
张爱红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘春菊* 执行董事
刘春菊* 经理
张爱红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 张爱红 自然人股东 [新增]
刘春菊 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
注册资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | 陈国范 执行董事; [新增]
陈国范 经理; [新增]
刘丽君 监事 [新增] | 刘春菊 执行董事; [退出]
刘春菊 经理; [退出]
张爱红 监事 [退出] | 2012-11-30 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 陈国范 200 自然人股东 [新增]
刘丽君 100 自然人股东 [新增] | 张爱红 47.5 自然人股东 [退出]
刘春菊 2.5 自然人股东 [退出] | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | 陈国范 * 执行董事 [新增]
陈国范 * 经理 [新增]
刘丽君 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘春菊* 执行董事 [退出]
刘春菊* 经理 [退出]
张爱红 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-30 |
实收资本 | 300万元( + 500% ) | 50万元 | 2012-11-30 |
注册资本 | 300万元( + 500% ) | 50万元 | 2012-11-30 |
企业名称 | 北京金启帆科技有限公司 | 北京群力通科技有限公司 | 2012-11-30 |
法定代表人 | 陈国范 | 刘春菊 | 2012-11-30 |
注册资本 | 300 万元 | 50 万元 | 2012-11-30 |
实收资本(金) | 300 万元 | 50 万元 | 2012-11-30 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 陈国范,200,自然人股东; 刘丽君,100,自然人股东; | 张爱红,47.5,自然人股东; 刘春菊,2.5,自然人股东; | 2012-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘丽君,监事; | 张爱红,监事; | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | - | 刘春菊 执行董事;
刘春菊 经理;
张爱红 监事 | 2011-06-07 |