变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:郑诚云,出资额:200万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [新增]
投资人:温庆培,出资额:300万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [新增]
投资人:李志刚,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:李志云,出资额:180万,占9%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:匡瑛,出资额:300万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [新增] | 投资人:王秋生,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [退出]
投资人:李志刚,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:李志云,出资额:180万,占9%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; | 2019-04-19 |
投资人变更 | 投资人:郑诚云 ; [新增]
投资人:温庆培 ; [新增]
投资人:李志刚 ;
投资人:李志云 ;
投资人:匡瑛 ; [新增] | 投资人:王秋生 ; [退出]
投资人:李志刚 ;
投资人:李志云 ; | 2019-04-19 |
投资人变更 | 投资人:王秋生,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [新增]
投资人:李志刚,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:李志云,出资额:180( - 40% )万,占9%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; | 投资人:李志云,出资额:300万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:李志刚,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:封萍萍,出资额:680万,占34%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [退出] | 2018-09-26 |
其他变更 | 姓名:李志刚,职务:执行董事;
姓名:李志云,职务:经理;
姓名:王秋生,职务:监事; | 姓名:封萍萍,职务:监事;
姓名:李志刚,职务:执行董事;
姓名:李志云,职务:经理; | 2018-09-26 |
投资人变更 | 投资人:王秋生 ; [新增]
投资人:李志刚 ;
投资人:李志云 ; | 投资人:李志云 ;
投资人:李志刚 ;
投资人:封萍萍 ; [退出] | 2018-09-26 |
投资人变更 | 投资人:李志云,出资额:300万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:李志刚,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:封萍萍,出资额:680万,占34%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [新增] | 投资人:李志刚,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30;
投资人:许华明,出资额:680万,占34%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; [退出]
投资人:李志云,出资额:300万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2044-12-30; | 2017-08-09 |
其他变更 | 姓名:李志云,职务:经理;
姓名:封萍萍,职务:监事;
姓名:李志刚,职务:执行董事; | 姓名:李志刚,职务:执行董事;
姓名:许华明,职务:监事;
姓名:李志云,职务:经理; | 2017-08-09 |
投资人变更 | 投资人:李志云 ;
投资人:李志刚 ;
投资人:封萍萍 ; [新增] | 投资人:李志刚 ;
投资人:许华明 ; [退出]
投资人:李志云 ; | 2017-08-09 |