上海语曦贸易有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市宝山区水产路1458号2幢2227室,我公司主要提供护肤品、化妆品、服装鞋帽、饰品、箱包、日用百货销售;食品流通。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市宝山区水产路1458号2幢2227室
- 经理:
- 袁红芹
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海语曦贸易有限公司 |
简称: | 语曦 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 护肤品、化妆品、服装鞋帽、饰品、箱包、日用百货销售;食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91310113MA1GLCR10Y |
发证机关: | 宝山区市场监督管理局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2017年02月24日 |
注册资本: | 50万人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 宝山区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 上海企业网 » 宝山区 |
顺企编码: | 82290988 |
上海语曦贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王小亮 | 66% | 人民币99.0万元 |
黄娅 | 0.67% | 人民币1.0万元 |
袁红芹 | 33.33% | 人民币50万元 |
上海语曦贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人备案 | 姓名: 王小亮; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] 姓名: 黄娅; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 席国强; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 黄水平; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2020-12-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王小亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 王小亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] 姓名: 黄娅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 席国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 黄水平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] 姓名: 黄水平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2020-12-10 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:王小亮; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:王小亮; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:黄水平; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:黄水平; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-12-10 |
法定代表人变更 | 王小亮 | 黄水平 | 2020-12-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 席国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 黄水平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 黄水平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 曾俊佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 曾少锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2020-10-16 |
投资人备案 | 姓名: 席国强; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] 姓名: 黄水平; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 曾少锋; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-10-16 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:黄水平; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:黄水平; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:曾少锋; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:曾少锋; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-10-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-10-16 |
法定代表人变更 | 黄水平 | 曾少锋 | 2020-10-16 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-10-16 |
清算组成员备案 | 负责人:袁红芹; 成员:施宾宾; | 无 | 2018-09-10 |
上海语曦贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
施宾宾 | 监事 |
袁红芹 | 执行董事 |
本页是 [上海语曦贸易有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。