骥达(上海)股权投资管理有限责任公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市浦东新区上丰路700号5幢110室,我公司主要提供受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务,股权投资咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市浦东新区上丰路700号5幢110室
- 固定电话:
- 021-64079327 未核实,仅供参考
- 经理:
- 冯冠邦
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 021-64079327 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 骥达(上海)股权投资管理有限责任公司 |
简称: | 骥达 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务,股权投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310000400681099 |
发证机关: | 上海市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年04月26日 |
注册资本: | 200万美元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 浦东新区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 浦东新区 |
顺企编码: | 82654195 |
骥达(上海)股权投资管理有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
骥达投资(集团)有限公司 | 200万美元 |
骥达(上海)股权投资管理有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 2021-12-16 章程修正案 | 2020-07-03章程备案 | 2021-12-28 |
章程修正案备案 | 2020-07-03 章程修正案 | 无 | 2020-07-23 |
董事备案 | 徐彬 冯冠邦 YI TONG MUH | 梁国希 [退出] 冯冠邦 YI TONG MUH 徐彬 | 2020-07-23 |
监事备案 | 冯淑欣 [新增] | 浦琳艳 [退出] | 2020-06-10 |
监事备案 | 浦琳艳 [新增] | 曹健飞 [退出] | 2015-11-27 |
董事备案 | 徐彬 [新增] 梁国希 [新增] 冯冠邦 YI TONG MUH | 冯冠邦 何志安 [退出] 李少雄 [退出] YI TONG MUH | 2015-11-27 |
董事备案 | 徐彬;梁国希;冯冠邦;YI TONG MUH | 冯冠邦;何志安;李少雄;YI TONG MUH | 2015-11-27 |
监事备案 | 浦琳艳 | 曹健飞 | 2015-11-27 |
章程修正案备案 | 2013-03-12 章程修正案 | 2013-07-31章程备案 | 2014-04-04 |
实收资本变更 | 45200万美元( + 12.49375% ) | 40200万美元 | 2013-10-10 |
监事备案 | 曹健飞 [新增] | 任玉洁 [退出] | 2013-09-27 |
董事备案 | 李少雄 何志安 YI TONG MUH [新增] 冯冠邦 | 冯冠邦 何志安 李少雄 | 2013-08-15 |
章程修正案备案 | 2013-07-31 章程修正案 | 无 | 2013-08-15 |
监事备案 | 任玉洁 [新增] | 潘承昊 [退出] | 2013-06-20 |
董事备案 | 何志安 李少雄 [新增] 冯冠邦 | 何志安 冯冠邦 黄秦文 [退出] | 2012-09-14 |
实收资本变更 | 骥达投资(集团)有限公司 2012-06-25 货币40200万美元 | 无 | 2012-08-03 |
骥达(上海)股权投资管理有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
徐彬 | 董事 |
YI TONG MUH | 董事长 |
浦琳艳 | 监事 |
冯冠邦 | 董事 |
梁国希 | 董事 |
冯冠邦 | 总经理 |
本页是 [骥达(上海)股权投资管理有限责任公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司