九江天衡拍卖有限公司,办公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,江西省九江市浔阳区十里大道30号国资楼二楼,我公司主要提供拍卖*
联系方式
- 公司地址:
- 江西省九江市浔阳区十里大道30号国资楼二楼
- 固定电话:
- 0792-8137033 未核实,仅供参考
- 经理:
- 慎亚军
- 电子邮件:
- jjthpm@qq.com
- 邮政编码:
- 332000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
九江天衡拍卖有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
九江市行政事业国有资产经营有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
九江天衡拍卖有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 职务:监事,姓名:刘一剑,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增] 职务:执行董事,姓名:慎亚军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; 职务:经理,姓名:慎亚军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:监事,姓名:李菊萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出] 职务:监事,姓名:李菊萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出] 职务:执行董事,姓名:慎亚军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; 职务:经理,姓名:慎亚军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2021-06-09 |
经营范围变更 | 许可项目:拍卖业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 拍卖(不含文物)(凭拍卖经营批准证书有效期经营至2020年10月8日止)** | 2020-06-11 |
投资人变更 | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司,出资额:100万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-10-19; [新增] | 投资人:九江市广智产权经纪事务所有限公司,出资额:100万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-10-19; [退出] | 2017-04-20 |
投资人变更 | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司,出资额:100万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-10-19; | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司,出资额:100万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-10-19; | 2017-04-20 |
住所变更 | 江西省九江市濂溪区江西省九江市十里大道30号国资楼二楼 | 江西省九江市浔阳区庐山路339号 | 2017-04-20 |
投资人变更 | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司 ; [新增] | 投资人:九江市广智产权经纪事务所有限公司 ; [退出] | 2017-04-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司 ; | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司 ; | 2017-04-20 |
住所变更 | 江西省九江市浔阳区十里大道30号国资楼二楼 | 江西省九江市濂溪区江西省九江市十里大道30号国资楼二楼 | 2017-04-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:九江市行政事业国有资产经营有限公司 ; | 投资人:九江市广智产权经纪事务所有限公司 ; | 2017-04-20 |
其他变更 | * | 2016-03-08 | |
* | 2016-03-08 | ||
其他变更 | *****4 | - | 2016-03-08 |
经营期限变更 | 经营期限起2011-10-19;经营期限止2023-04-30 | 经营期限起2011-10-19;经营期限止2013-06-30 | 2013-05-20 |
九江天衡拍卖有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李菊萍 | 监事 |
慎亚军 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [九江天衡拍卖有限公司] 在顺企网九江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。