变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********061083 | 注册号:********63355
组织机构代码证:******** | 2016-03-08 |
| 统一社会信用代码:9********061083 | 注册号:********63355
组织机构代码证:******** | 2016-03-08 |
名称变更 | 永嘉立泰服饰有限公司 | 浙江龙湫服饰有限公司 | 2014-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 献立顺 | 陈龙秋 | 2014-09-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶银春; 出资额: 250; 百分比: 21.19%姓名: 献立顺; 出资额: 930; 百分比: 78.81% | 姓名: 叶银春; 出资额: 250; 百分比: 21.19%
姓名: 陈龙秋; 出资额: 930; 百分比: 78.81%
| 2014-09-29 |
| 姓名: 献立顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-09-29 |
组织机构变更 | 姓名: 献立顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-09-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 献立顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-09-29 |
投资人备案 | 姓名: 叶银春; 出资额: ***; 百分比: **.**%
姓名: 献立顺; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 叶银春; 出资额: ***; 百分比: **.**%
姓名: 陈龙秋; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出] | 2014-09-29 |
组织机构变更 | 姓名: 献立顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-09-29 |
出资方式备案 | 股东姓名或者名称: 叶银春 认缴出资额:250 持股比例:21.19% 实缴出资额:250 出资时间:1998-06-01 出资方式:货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 叶银春 认缴出资额:250 持股比例:21.19% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2012-08-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈宪泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-08-15 |
投资人备案 | 姓名: 叶银春; 出资额: ***; 百分比: **.**%
姓名: 陈龙秋; 出资额: ***; 百分比: **.****% | 姓名: 叶晓芬; 出资额: ***; 百分比: *.**% [退出]
姓名: 陈宪泽; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 叶银春; 出资额: ***; 百分比: **.**%
姓名: 陈龙秋; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2012-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈宪泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-08-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶银春; 出资额: 250; 百分比: 21.19%姓名: 陈龙秋; 出资额: 930; 百分比: 78.8136% | 姓名: 叶晓芬; 出资额: 100; 百分比: 8.47%
姓名: 陈宪泽; 出资额: 250; 百分比: 21.19%
姓名: 叶银春; 出资额: 250; 百分比: 21.19%
姓名: 陈龙秋; 出资额: 580; 百分比: 49.15%
| 2012-08-15 |
| 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈宪泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-08-15 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 叶银春 认缴出资额:250 持股比例:21.19% 实缴出资额:250 出资时间:1998-06-01 出资方式:货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 叶银春 认缴出资额:250 持股比例:21.19% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2012-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 叶银春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈宪泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-08-15 |
| 注册号: ********63355 | 注册号: ********978 | 2011-04-02 |
变更注册号 | 注册号: ********63355 | 注册号: ********978 | 2011-04-02 |
注册号升级 | 注册号: ********63355 | 注册号: ********978 | 2011-04-02 |
住所变更 | 住所: 浙江省永嘉县乌牛镇工业区
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 乌牛镇工业区
邮政编码: ******
电话: ******** | 2005-11-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省永嘉县乌牛镇工业区; 邮政编码: 325103; 电话: ******** | 住所: 乌牛镇工业区; 邮政编码: 325103; 电话: ******** | 2005-11-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶晓芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 100; 百分比: 8.47% | 企业名称: 永嘉县亿曼服饰有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 100; 百分比: 8.47%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 21.19% | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 21.19% | 2003-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 21.19% | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 21.19% | 2003-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 580; 百分比: 49.15% | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 580; 百分比: 49.15% | 2003-08-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈宽泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈宽泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-08-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2003-08-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈龙秋;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 陈龙秋;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈宽泽;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈宽泽;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2003-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2003-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2003-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 叶晓芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: *.**% [新增] | 企业名称: 永嘉县亿曼服饰有限公司; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2003-08-01 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产、销售服装、皮件制品;销售服装浦料行业代码: 1810 | 经营范围: 生产销售服装、销售服装浦料、皮件制品行业代码: 1810 | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 叶银春;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 1998-06-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈龙秋;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 陈龙秋;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 1998-06-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈龙秋;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 1998-06-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈宪泽;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈宪泽;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 1998-06-22 |
投资人备案 | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | 无 | 1998-06-22 |
投资人备案 | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 1998-06-22 |
投资人备案 | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 1998-06-22 |
投资人备案 | 企业名称: 永嘉县亿曼服饰有限公司; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 1998-06-22 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产销售服装、销售服装浦料、皮件制品行业代码: 1810 | 经营范围: 生产销售服装、销售服装浦料行业代码: 1810 | 1998-06-22 |
住所变更 | 住所: 乌牛镇工业区
邮政编码: ******
电话: | 住所: 乌牛镇东嶂
邮政编码: ******
电话: | 1998-06-22 |
注册资本变更 | 1180( + 883.33333% ) | 120 | 1998-06-22 |
名称变更 | 浙江龙湫服饰有限公司 | 永嘉县龙湫服饰有限公司 | 1998-06-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乌牛镇工业区; 邮政编码: 325103; 电话: | 住所: 乌牛镇东嶂; 邮政编码: 325103; 电话: | 1998-06-22 |
注册资本(金)变更 | 1180 | 120 | 1998-06-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 永嘉县亿曼服饰有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 100; 百分比: 8.47%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 25% | 1998-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈宪泽; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 21.19% | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 25% | 1998-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶银春; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 250; 百分比: 21.19% | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 50% | 1998-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈龙秋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 580; 百分比: 49.15% | 无 | 1998-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈宪泽; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈宪泽; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 1998-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1998-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈龙秋; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1998-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 叶银春; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1998-06-22 |