江西昌南质量检测有限公司,办公室地址位于江西省省会、环鄱阳湖城市群核心南昌市,江西省南昌市南昌县向塘通站路,我公司主要提供建筑工程质量检测
联系方式
- 公司地址:
- 江西省南昌市南昌县向塘通站路 -
- 经理:
- 龚循友
- 经理手机:
- 139****6256 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 13970906256@139.com
- 邮政编码:
- 330000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
江西昌南质量检测有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江西昌厦建设工程集团公司 | 88.64% | 人民币78.0万元 |
文贱根 | 11.36% | 人民币10万元 |
江西昌南质量检测有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:邓柏春,职务:经理; 姓名:李祥华,职务:执行董事; | 姓名:汤伟芳,职务:执行董事; 姓名:邓柏春,职务:经理; | 2019-09-30 |
法定代表人变更 | 李祥华 | 汤伟芳 | 2019-09-30 |
董事备案 | 职务:经理,姓名:邓柏春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增] 职务:执行董事,姓名:汤伟芳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:执行董事,姓名:汤伟芳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; 职务:执行董事,姓名:汤伟芳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; 职务:经理,姓名:龚循友,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出] | 2018-12-29 |
法定代表人变更 | 汤伟芳 | 龚循友 | 2017-12-26 |
其他变更 | 姓名:汤伟芳,职务:执行董事; 姓名:龚循友,职务:经理; | 姓名:龚循友,职务:执行董事; 姓名:龚循友,职务:经理; 姓名:邓柏春,职务:其他人员; | 2017-12-26 |
投资人变更 | 投资人:江西昌厦建设工程集团公司,出资额:78万人民币,占88.6364%,出资方式:货币,出资时间:2002-08-08; 投资人:文贱根,出资额:10万人民币,占11.3636%,出资方式:货币,出资时间:2014-11-28; | 投资人:江西昌厦建设工程集团公司,出资额:78万人民币,占88.6364%,出资方式:货币,出资时间:2002-08-08; 投资人:文贱根,出资额:10万人民币,占11.3636%,出资方式:货币,出资时间:2014-11-28; | 2016-11-14 |
投资人变更 | 投资人:江西昌厦建设工程集团公司 ; 投资人:文贱根 ; | 投资人:江西昌厦建设工程集团公司 ; 投资人:文贱根 ; | 2016-11-14 |
其他变更 | 姓名:邓柏春,职务:其他人员; 姓名:龚循友,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:邓柏春,职务:其他人员; 姓名:文贱根,职务:执行董事兼总经理; | 2016-11-14 |
法定代表人变更 | 龚循友 | 文贱根 | 2016-11-14 |
其他变更 | 姓名:邓柏春,职务:其他人员;姓名:龚循友,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:邓柏春,职务:其他人员;姓名:文贱根,职务:执行董事兼总经理; | 2016-11-14 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西昌厦建设工程集团公司 ;投资人:文贱根 ; | 投资人:江西昌厦建设工程集团公司 ;投资人:文贱根 ; | 2016-11-14 |
其他变更 | 91360121763380865A | 2016-03-07 | |
其他变更 | *****A | - | 2016-03-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:文贱根 | 证件号码:******,姓名:王玉坤 | 2014-11-28 |
投资人变更 | 江西昌厦建设工程集团公司,出资78万人民币,占88.64%,实缴出资78万; 王玉坤,出资10万人民币,占11.36%,实缴出资10万; [新增] | 江西昌厦建设工程集团公司,出资78万人民币,占88.6364%,实缴出资78万; 姚菊生,出资10万人民币,占11.3636%,实缴出资10万; [退出] | 2013-10-17 |
其他变更 | 其他人员,邓柏春,***;执行董事兼总经理,王玉坤,***; | 其他人员,邓柏春,***;执行董事兼总经理,姚菊生,***; | 2013-10-17 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:王玉坤 | 证件号码:******,姓名:姚菊生 | 2013-10-17 |
其他变更 | ***** | *****52 | 2008-05-14 |
注册资本变更 | 88万元( + 25.71429% ) | 70万元 | 2006-08-16 |
投资人变更 | 姚菊生;出资额; 10(万元); [新增] 11.363%; [新增] 货币 [新增] | 姚菊生;出资额; (万元); [退出] %; [退出] | 2006-08-16 |
投资人变更 | 江西昌厦建设工程集团公司;出资额; [新增] 78(万元); [新增] 88.636% [新增] | - | 2006-08-16 |
江西昌南质量检测有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
龚循友 | 执行董事兼总经理 |
邓柏春 | 其他人员 |
本页是 [江西昌南质量检测有限公司] 在顺企网南昌黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。