变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他变更 | 批发和零售业 | 批发和零售业 | 2020-08-08 |
行业代码变更 | 其他未列明批发业 | 建材批发 | 2020-08-08 |
经营范围变更 | 许可项目:货物进出口,消防设施工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),林业有害生物防治服务,销售代理,木材加工,木材销售,非食用林产品初加工,林业产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内贸易代理,煤炭及制品销售,煤炭洗选(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;林业有害生物防治服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);木材加工销售(凭有效的木、竹经营许可证经营);林产品初级加工、销售;农、林、牧技术开发及服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-08-08 |
投资人变更 | 投资人:杨丹,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-16;
投资人:茆斌,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-16; [新增] | 投资人:杨丹,出资额:300万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-16;
投资人:杨水香,出资额:2700万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-16; [退出] | 2020-04-01 |
投资人变更 | 投资人:杨丹 ;
投资人:茆斌 ; [新增] | 投资人:杨丹 ;
投资人:杨水香 ; [退出] | 2020-04-01 |
其他变更 | 姓名:杨丹,职务:监事;
姓名:茆斌,职务:经理;
姓名:茆斌,职务:执行董事; | 姓名:杨丹,职务:监事;
姓名:杨水香,职务:执行董事;
姓名:杨水香,职务:经理; | 2019-07-24 |
法定代表人变更 | 茆斌 | 杨水香 | 2019-07-24 |
经营范围变更 | 金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;林业有害生物防治服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);木材加工销售(凭有效的木、竹经营许可证经营);林产品初级加工、销售;农、林、牧技术开发及服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 木材加工销售(凭有效的木、竹经营许可证经营);林产品初级加工、销售;农、林、牧技术开发及服务;金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)*** | 2018-12-25 |
投资人变更 | 投资人:杨丹,出资额:300( + 200% )万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-16;
投资人:杨水香,出资额:2700( + 200% )万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2017-06-16; | 投资人:杨丹,出资额:100万人民币,占10%,出资方式:,出资时间:;
投资人:杨水香,出资额:900万人民币,占90%,出资方式:,出资时间:; | 2016-06-21 |
注册资本变更 | 3000万元( + 200% ) | 1000万元 | 2016-06-21 |
投资人变更 | 投资人:杨丹 ;
投资人:杨水香 ; | 投资人:杨丹 ;
投资人:杨水香 ; | 2016-06-21 |
注册资本(金)变更 | 3000万元 | 1000万元 | 2016-06-21 |
投资人(股权)变更 | 投资人:杨丹 ;投资人:杨水香 ; | 投资人:杨丹 ;投资人:杨水香 ; | 2016-06-21 |
经营范围变更 | 木材加工销售(凭有效的木、竹经营许可证经营);林产品初级加工、销售;农、林、牧技术开发及服务;金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)*** | 煤炭、木材加工销售(凭木、竹经营许可证经营至2016年4月17日);焦炭、煤炭、金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)*** | 2016-03-21 |
住所变更 | 江西省南昌市新建长堎工业园区管委会办公大楼803室 | 江西省南昌市新建县长堎镇文化大道1298号(红谷峰尚)10栋501室 | 2015-12-15 |
投资人(股权)变更 | 投资人:杨丹 ;投资人:杨水香 ; | 投资人:孙骤电 ;投资人:徐梅芳 ; | 2015-06-09 |
投资人变更 | 杨丹,出资100万人民币,占10%,实缴出资0万; [新增]
杨水香,出资900万人民币,占90%,实缴出资0万; [新增] | 孙骤电,出资100万人民币,占10%,实缴出资0万; [退出]
徐梅芳,出资900万人民币,占90%,实缴出资0万; [退出] | 2015-06-09 |
其他变更 | 监事,杨丹,***;执行董事兼总经理,杨水香,***; | 监事,孙骤电,***;执行董事兼总经理,徐梅芳,***; | 2015-06-09 |
投资人变更 | 投资人:杨丹 ; [新增]
投资人:杨水香 ; [新增] | 投资人:孙骤电 ; [退出]
投资人:徐梅芳 ; [退出] | 2015-06-09 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:杨水香 | 证件号码:******,姓名:徐梅芳 | 2015-06-09 |
投资人变更 | 孙骤电,出资100万人民币,占10%,实缴出资0万; [新增]
徐梅芳,出资900万人民币,占90%,实缴出资0万; [新增] | 杨水香,出资510万人民币,占51%,实缴出资510万; [退出]
邓淑梅,出资240万人民币,占24%,实缴出资240万; [退出]
肖玉芬,出资250万人民币,占25%,实缴出资250万; [退出] | 2015-03-27 |
其他变更 | 监事,孙骤电,***;执行董事兼总经理,徐梅芳,***; | 监事,肖玉芬,***;执行董事兼总经理,杨水香,***; | 2015-03-27 |
投资人变更 | 投资人:孙骤电 ; [新增]
投资人:徐梅芳 ; [新增] | 投资人:杨水香 ; [退出]
投资人:邓淑梅 ; [退出]
投资人:肖玉芬 ; [退出] | 2015-03-27 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:徐梅芳 | 证件号码:******,姓名:杨水香 | 2015-03-27 |
投资人(股权)变更 | 投资人:孙骤电 ;投资人:徐梅芳 ; | 投资人:杨水香 ;投资人:邓淑梅 ;投资人:肖玉芬 ; | 2015-03-27 |
经营范围变更 | 一般经营项目:煤炭、木材加工销售(凭木、竹经营许可证经营至2016年4月17日);焦炭、煤炭、金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)***; | 一般经营项目:木材销售(凭木、竹经营许可证经营至2016年4月17日);焦炭、煤炭、金属产品、润滑油、化工产品(危险化学品除外)批发、零售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);消防工程、市政工程(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)***; | 2014-11-25 |