万年县育繁农业开发有限公司,办公室地址位于上乘富饶、豫章第一门户之称的上饶,江西省上饶市万年县湖云乡狮子山,我公司主要提供生猪及其畜牧业养殖、销售;农业及山林开发。
联系方式
- 公司地址:
- 江西省上饶市万年县湖云乡狮子山
- 经理:
- 黄秀山
- 经理手机:
- 150****1666 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 15079321666@126.com
- 邮政编码:
- 334000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
万年县育繁农业开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄秀山 | 75% | 人民币300.0万元 |
刘海先 | 25% | 人民币100.0万元 |
万年县育繁农业开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 投资人:黄秀山,出资额:300( + 25% )万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2017-11-29; 投资人:刘海先,出资额:100( + 25% )万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2017-11-29; | 投资人:刘海先,出资额:80万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-07; 投资人:黄秀山,出资额:240万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-07; 投资人:吴南,出资额:80万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-07; [退出] | 2017-12-12 |
其他变更 | 姓名:黄秀山,职务:执行董事; 姓名:刘海先,职务:监事; 姓名:黄秀山,职务:经理; | 姓名:吴南,职务:监事; 姓名:刘海先,职务:监事; 姓名:黄秀山,职务:执行董事; 姓名:黄秀山,职务:经理; | 2017-12-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:黄秀山 ; 投资人:刘海先 ; | 投资人:刘海先 ; 投资人:黄秀山 ; 投资人:吴南 ; [退出] | 2017-12-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:刘海先,出资额:80万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-07; [新增] 投资人:黄秀山,出资额:240万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-07; [新增] 投资人:吴南,出资额:80万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-07; [新增] | 投资人:吴育繁,出资额:204万人民币,占51%,出资方式:货币,出资时间:2010-12-03; [退出] 投资人:夏观英,出资额:196万人民币,占49%,出资方式:货币,出资时间:2010-12-03; [退出] | 2016-11-16 |
其他变更 | R | 注册号: | 2016-11-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:刘海先 ; [新增] 投资人:黄秀山 ; [新增] 投资人:吴南 ; [新增] | 投资人:吴育繁 ; [退出] 投资人:夏观英 ; [退出] | 2016-11-16 |
其他变更 | 姓名:黄秀山,职务:执行董事兼总经理; 姓名:吴南,职务:监事; 姓名:刘海先,职务:监事; | 姓名:吴育繁,职务:执行董事兼总经理; 姓名:夏观英,职务:监事; | 2016-11-16 |
法定代表人变更 | 黄秀山 | 吴育繁 | 2016-11-16 |
其他变更 | 姓名:黄秀山,职务:执行董事兼总经理;姓名:吴南,职务:监事;姓名:刘海先,职务:监事; | 姓名:吴育繁,职务:执行董事兼总经理;姓名:夏观英,职务:监事; | 2016-11-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:刘海先 ;投资人:黄秀山 ;投资人:吴南 ; | 投资人:吴育繁 ;投资人:夏观英 ; | 2016-11-16 |
其他变更 | 91361129685950163R | 注册号:361129210008855 | 2016-11-16 |
投资人(股权)变更 | 吴育繁,出资204( + 100% )万元,占51%; 夏观英,出资196万元,占49%; [新增] | 吴育繁,出资102万元,占51%; 毛诗庆,出资98万元,占49%; [退出] | 2010-12-20 |
实收资本变更 | 400( + 900% ) | 40 | 2010-12-20 |
其他变更 | ,吴育繁,执行董事兼总经理;,夏观英,监事; | ,吴育繁,首席代表; | 2010-12-20 |
注册资本(金)变更 | 注册资本400; 币种人民币; 固定资金; 流动资金 | 注册资本200; 币种人民币; 固定资金; 流动资金 | 2010-12-20 |
董事备案 | 吴育繁 [新增] | 夏根安 [退出] | 2010-09-16 |
投资人(股权)变更 | 吴育繁,102(万元)51%; [新增] 毛诗庆,98(万元)49%; [新增] | 吴育繁,100(万元)50%; [退出] 曹勇,50(万元)25%; [退出] 段汉亮,40(万元)20%; [退出] 夏根安,50(万元)25%; [退出] | 2010-09-16 |
经理备案 | 吴育繁 [新增] | 夏根安 [退出] 曹勇 [退出] | 2010-09-16 |
监事备案 | 毛诗庆 [新增] | 段汉亮 [退出] | 2010-09-16 |
出资额变更 | 吴育繁:60万元; | 吴育繁:100万元; | 2009-06-16 |
出资日期变更 | 吴育繁:2009-06-16 00:00:00; | 吴育繁:2009-03-10 00:00:00; | 2009-06-16 |
其他变更 | 吴育繁:30%; | 吴育繁:50%; | 2009-06-16 |
投资人(股权)变更 | 吴育繁,60(万元)30%; [新增] 曹勇,50(万元)25%; 段汉亮,40(万元)20%; [新增] 夏根安,50(万元)25%; [新增] | 曹勇,50(万元)25%; 徐有全,50(万元)25%; [退出] 吴育繁,100(万元)50%; [退出] | 2009-06-16 |
监事备案 | 徐有全 [新增] | 夏观英 [退出] | 2009-04-29 |
投资人(股权)变更 | 曹勇,50(万元)25%; [新增] 徐有全,50(万元)25%; [新增] 吴育繁,100(万元)50%; [新增] | 夏观英,80(万元)40%; [退出] 吴育繁,120(万元)60%; [退出] | 2009-04-29 |
其他变更 | 吴育繁:50%; | 吴育繁:60%; | 2009-04-29 |
出资额变更 | 吴育繁:100万元; | 吴育繁:120万元; | 2009-04-29 |
万年县育繁农业开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘海先 | 监事 |
黄秀山 | 执行董事兼总经理 |
吴南 | 监事 |
本页是 [万年县育繁农业开发有限公司] 在顺企网上饶黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。