变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 黄更前 123(万元)20% 林俊安 30.75(万元)5% 林俊 461.25(万元)75% | 林俊安 30.75(万元)5% 林俊 584.25(万元)95% | 2018-02-01 |
投资人变更 | 股东名称:黄更前、出资额:123、出资比例:20; [新增]
股东名称:林俊、出资额:461.250000( - 215263% )、出资比例:75;
股东名称:林俊安、出资额:30.750000、出资比例:5; | 股东名称:林俊安、出资额:30.750000、出资比例:5;
股东名称:林俊、出资额:584.250000、出资比例:95; | 2018-02-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-02-01 | 1900-01-01 | 2018-02-01 |
投资人变更 | 名称:黄更前,出资额:123,出资比例:20 [新增]
名称:林俊安,出资额:30.75,出资比例:5
名称:林俊,出资额:461.25( + 1400% ),出资比例:75 | 名称:林俊安,出资额:30.75,出资比例:5
名称:林俊,出资额:584.25,出资比例:95 | 2018-02-01 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2007019371-c1264618402" target = "_blank">林俊 584.25(万元)95% 林俊安 30.75(万元)5% | ="https://www.tianyancha.com/company/3434470226" target="_blank">深圳鸿佳投资有限公司 615(万元)100% | 2016-05-30 |
投资人变更 | 股东名称:林俊安、出资额:30.750000、出资比例:5; [新增]
股东名称:林俊、出资额:584.250000、出资比例:95; [新增] | 股东名称:深圳鸿佳投资有限公司、出资额:615、出资比例:100; [退出] | 2016-05-30 |
其他事项备案 | 审批文件名称:宝安区经济促进局文件、审批文件号:深外资宝复【2011】959号;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:宝安区经济促进局文件、审批文件号:深外资宝复【2011】959号;审批文件名称:环保局批文、审批文件号:深宝环批[2004]68158; | 2016-05-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-05-30 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1152 | 2016-05-30 |
投资人变更 | 名称:林俊,出资额:584.25,出资比例:95 [新增]
名称:林俊安,出资额:30.75,出资比例:5 [新增] | 名称:深圳鸿佳投资有限公司,出资额:615,出资比例:100 [退出] | 2016-05-30 |
审批项目 | 宝安区经济促进局文件《建设项目环境影响审查批复》 | 宝安区经济促进局文件环保局批文 | 2016-05-30 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 宝安区经济促进局文件 深外资宝复【2011】959号 | 宝安区经济促进局文件 深外资宝复【2011】959号 环保局批文 深宝环批[2004]68158 | 2016-05-30 |
股东 | 林俊 584.2500(万元) 95% [新增]
林俊安 30.7500(万元) 5% [新增] | 深圳鸿佳投资有限公司 615(万元) 100% [退出] | 2016-05-30 |
股东(投资人) | 林俊 584.2500(万元) 95% 林俊安 30.7500(万元) 5% | 深圳鸿佳投资有限公司 615(万元) 100% | 2016-05-30 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-05-30 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 宝安区经济促进局文件 深外资宝复【2011】959号 | 宝安区经济促进局文件 深外资宝复【2011】959号 环保局批文 深宝环批[2004]68158 | 2016-05-30 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道清湖社区清湖路25号 | 深圳市宝安区龙华街道清湖社区清湖路北测 | 2016-05-30 |
法定代表人(负责人) | 林俊安 | 林土华 | 2016-04-08 |
一照一码升级 | | | 2016-04-08 |
高管人员 | 林俊安(执行(常务)董事) 林俊安(总经理) 林明(监事) | 潘任福(总经理) 林明(监事) 林土华(执行(常务)董事) | 2016-04-08 |
董事成员 | 林俊安(执行(常务)董事) 林俊安(总经理) 林明(监事) | 潘任福(总经理) 林明(监事) 林土华(执行(常务)董事) | 2016-04-08 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2016-04-08 |
成员 | 林明(监事),林俊安(执行董事),林俊安(总经理) | 林明(监事),潘任福(总经理),林土华(执行董事) | 2016-04-08 |
负责人 | 林俊安 | 林土华 | 2016-04-08 |
负责人变更 | 监事:林明;
总经理:林俊安;
董事长:林俊安;
法定代表人:林俊安; | 监事:林明;
法定代表人:林土华;
总经理:潘任福;
董事长:林土华; | 2016-04-08 |
高级管理人员备案 | 总经理:林俊安 [新增]
监事:林明
执行董事:林俊安 [新增] | 监事:林明
执行董事:林土华 [退出]
总经理:潘任福 [退出] | 2016-04-08 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2016-04-08 |
高管人员 | 林俊安(总经理) [新增] | 潘任福(总经理) [退出] | 2016-04-08 |
董事长或执行董事成员 | 林俊安(执行董事) [新增] | 林土华(执行董事) [退出] | 2016-04-08 |
董事成员 | 林俊安(执行(常务)董事) [新增]
林俊安(总经理) [新增]
林明(监事) | 潘任福(总经理) [退出]
林明(监事)
林土华(执行(常务)董事) [退出] | 2016-04-08 |
高管人员 | 林俊安(执行(常务)董事) [新增]
林俊安(总经理) [新增]
林明(监事) | 潘任福(总经理) [退出]
林明(监事)
林土华(执行(常务)董事) [退出] | 2016-04-08 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-08 |
其他事项备案 | - | - | 2011-09-14 |
市场主体类型变更 | 1152 | Y310 | 2011-09-14 |
负责人变更 | - | - | 2011-09-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-09-14 |
股权 | 深圳鸿佳投资有限公司 615(万元)100% [新增] | 昌荣眼镜制造厂 580(万元)100% [退出] | 2011-09-14 |
实收资本 | 615( + 63448% ) | 580 | 2011-09-14 |
注册资本 | 615( + 63448% ) | 580 | 2011-09-14 |
成员 | 林明(监事),潘任福(总经理),林土华(执行董事) | 万绍培(副总经理),万绍培(副董事长),李保昌(董事长),廖冬玲(副董事长),李保昌(总经理) | 2011-09-14 |
负责人 | 林土华 | 李保昌 | 2011-09-14 |
经营范围变更 | 铜眼镜架、胶板眼镜架、塑胶眼镜架、塑胶护眼翼的生产。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 生产各类眼镜及其配件。产品80%外销,20%内销。 | 2011-09-14 |
注册资本变更 | 615( + 63448% ) | 580 | 2011-09-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 独资经营(港资) | 2011-09-14 |
董事长或执行董事成员 | 林土华(执行董事) [新增] | 李保昌(董事长) [退出] | 2011-09-14 |
监事信息 | 林明(监事) | - | 2011-09-14 |
高管人员 | 潘任福(总经理) [新增] | 李保昌(总经理) [退出]
万绍培(副总经理) [退出] | 2011-09-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-04-11 |
成员 | 万绍培(副总经理),万绍培(副董事长),李保昌(董事长),廖冬玲(副董事长),李保昌(总经理) | 廖冬玲(副董事长),李保昌(董事长),万绍培(副董事长),李保昌(总经理),廖衍日(副总经理) | 2011-04-11 |
高管人员 | 万绍培(副总经理) [新增]
李保昌(总经理) | 廖衍日(副总经理) [退出]
李保昌(总经理) | 2011-04-11 |
期限变更 | - | - | 2011-04-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-04-06 |
其他事项备案 | ***** | 313018 | 2011-04-06 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2042-12-15 | 2011-04-06 |
成员 | 廖冬玲(副董事长),李保昌(董事长),万绍培(副董事长),李保昌(总经理),廖衍日(副总经理) | 罗秀云(副董事长),李保昌(总经理),廖衍日(副总经理),万绍培(副董事长),李保昌(董事长) | 2011-04-06 |
注册号/注册号升级 | ***** | 313018 | 2011-04-06 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2042-12-15 | 2011-04-06 |
董事长或执行董事成员 | 李保昌(董事长) | 李保昌(董事长) | 2011-04-06 |
住所 | 深圳市宝安区龙华街道清湖社区清湖路北测 | 深圳市宝安区龙华镇清湖村 | 2007-01-05 |
其他事项备案 | 313018 | 200889 | 2004-05-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2004-05-21 |
其他事项备案 | 1 | 0 | 2004-05-21 |
市场主体类型变更 | Y310 | Y210 | 2004-05-21 |
副本数 | 1 | 0 | 2004-05-21 |
实收资本 | 580 | 0 | 2004-05-21 |
成员 | 罗秀云(副董事长),李保昌(总经理),廖衍日(副总经理),万绍培(副董事长),李保昌(董事长) | 李保昌(董事长),李保昌(总经理),万绍培(董事),廖合发(副董事长),廖衍日(副总经理) | 2004-05-21 |
投资人 | 昌荣眼镜制造厂 580(万元)100% | 深圳市清湖经济发展有限公司 0(万元)0% 香港昌荣眼镜制造厂 0(万元)100% | 2004-05-21 |
董事长或执行董事成员 | 李保昌(董事长) | 李保昌(董事长) | 2004-05-21 |
市场主体类型变更 | 独资经营(港资) | 合作经营(港资) | 2004-05-21 |
其他事项备案 | - | - | 2004-05-21 |
投资人变更 | 名称:昌荣眼镜制造厂,出资额:580,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市清湖经济发展有限公司,出资额:0,出资比例:0 [退出]
名称:香港昌荣眼镜制造厂,出资额:0,出资比例:100 [退出] | 2004-05-21 |
注册号/注册号升级 | 313018 | 200889 | 2004-05-21 |
名称变更 | 龙升眼镜制品(深圳)有限公司 | 深圳龙升眼镜制品有限公司 | 2004-05-21 |
投资人 | 深圳市清湖经济发展有限公司 0(万元)0% 香港昌荣眼镜制造厂 0(万元)100% | 香港昌荣眼镜制造厂 0(万元)100% 龙华镇清湖经济发展公司 0(万元)0% | 2004-03-10 |
投资人变更 | 名称:深圳市清湖经济发展有限公司,出资额:0,出资比例:0 [新增]
名称:香港昌荣眼镜制造厂,出资额:0,出资比例:100 | 名称:香港昌荣眼镜制造厂,出资额:0,出资比例:100
名称:龙华镇清湖经济发展公司,出资额:0,出资比例:0 [退出] | 2004-03-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区龙华镇清湖村 | 深圳市宝安县龙华镇清湖村 | 2001-08-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 1997-12-25 |
负责人变更 | - | - | 1997-12-25 |
成员 | 李保昌(董事长),廖衍日(副总经理),万绍培(董事),廖合发(副董事长),李保昌(总经理) | 李谱荣(董事长),李保昌(总经理),廖衍日(副总经理),廖衍日(副董事长) | 1997-12-25 |
负责人 | 李保昌 | 李谱荣 | 1997-12-25 |
董事长或执行董事成员 | 李保昌(董事长) [新增] | 李谱荣(董事长) [退出] | 1997-12-25 |