变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:江西科皇信息有限公司,出资额:5600( + 180% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2046-04-30; | 投资人:江西科皇信息有限公司,出资额:2000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; | 2020-04-30 |
经营范围变更 | 房屋建筑工程劳务分包,建筑工程,土木工程,市政工程,水利工程,地基与基础工程,土石方工程,房屋拆除工程,河道疏浚工程,园林绿化工程,园林景观工程,钢结构工程,照明工程,环保工程,楼宇智能化工程,室内外装饰装修工程,水电安装,制冷设备安装,通信施工劳务分包,强弱电工程,建筑材料销售,建筑陶瓷制品销售,建筑防水卷材产品销售,轻质建筑材料销售,模具销售,石灰和石膏销售,水泥制品销售,石棉水泥制品销售,砖瓦销售,建筑用钢筋产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程劳务分包;建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;地基与基础工程;土石方工程;房屋拆除工程;河道疏浚工程;园林绿化工程;园林景观工程;钢结构工程;照明工程;环保工程;楼宇智能化工程;室内外装饰装修工程;水电安装;制冷设备安装;通信施工劳务分包;强弱电工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-30 |
投资人变更 | 投资人:江西科皇信息有限公司 ; | 投资人:江西科皇信息有限公司 ; | 2020-04-30 |
注册资本变更 | 5600万元( + 180% ) | 2000万元 | 2020-04-30 |
其他变更 | 姓名:祝岳飞,职务:执行董事;
姓名:高永红,职务:监事;
姓名:祝岳飞,职务:经理; | 姓名:祝岳飞,职务:监事;
姓名:徐小南,职务:经理;
姓名:徐小南,职务:执行董事; | 2020-04-14 |
法定代表人变更 | 祝岳飞 | 徐小南 | 2020-04-14 |
其他变更 | 姓名:祝岳飞,职务:监事;
姓名:徐小南,职务:经理;
姓名:徐小南,职务:执行董事; | 姓名:殷武峰,职务:执行董事;
姓名:祝岳飞,职务:监事;
姓名:殷武峰,职务:经理; | 2019-06-19 |
法定代表人变更 | 徐小南 | 殷武峰 | 2019-06-19 |
其他变更 | 姓名:殷武峰,职务:执行董事;
姓名:祝岳飞,职务:监事;
姓名:殷武峰,职务:经理; | 姓名:祝岳飞,职务:经理;
姓名:祝岳飞,职务:执行董事;
姓名:殷武峰,职务:监事; | 2018-09-26 |
法定代表人变更 | 殷武峰 | 祝岳飞 | 2018-09-26 |
投资人变更 | 投资人:江西科皇信息有限公司,出资额:2000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [新增] | 投资人:陈文强,出资额:700万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [退出]
投资人:吴平,出资额:660万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [退出]
投资人:熊爱仁,出资额:640万,占32%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [退出] | 2018-09-18 |
其他变更 | 姓名:祝岳飞,职务:经理;
姓名:祝岳飞,职务:执行董事;
姓名:殷武峰,职务:监事; | 姓名:吴平,职务:监事;
姓名:陈文强,职务:执行董事;
姓名:陈文强,职务:经理; | 2018-09-18 |
经营范围变更 | 房屋建筑工程劳务分包;建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;地基与基础工程;土石方工程;房屋拆除工程;河道疏浚工程;园林绿化工程;园林景观工程;钢结构工程;照明工程;环保工程;楼宇智能化工程;室内外装饰装修工程;水电安装;制冷设备安装;通信施工劳务分包;强弱电工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程劳务分包;建筑工程、土木工程、市政工程、水利工程、地基与基础工程、土石方工程、房屋拆除工程、河道疏浚工程、园林绿化工程、园林景观工程、钢结构工程、照明工程、环保工程、楼宇智能化工程、室内外装饰装修工程;水电安装;制冷设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-18 |
投资人变更 | 投资人:江西科皇信息有限公司 ; [新增] | 投资人:陈文强 ; [退出]
投资人:吴平 ; [退出]
投资人:熊爱仁 ; [退出] | 2018-09-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-18 |
法定代表人变更 | 祝岳飞 | 陈文强 | 2018-09-18 |
投资人变更 | 投资人:陈文强,出资额:700万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [新增]
投资人:吴平,出资额:660万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [新增]
投资人:熊爱仁,出资额:640万,占32%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; | 投资人:杨水兰,出资额:700万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [退出]
投资人:万龙萱,出资额:660万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; [退出]
投资人:熊爱仁,出资额:640万,占32%,出资方式:货币,出资时间:2047-03-02; | 2017-04-13 |
住所变更 | 江西省南昌市湾里区洗药湖地区红星村原红星乡财政所301 | 江西省南昌市青山湖区国泰路99号 | 2017-04-13 |
法定代表人变更 | 陈文强 | 杨水兰 | 2017-04-13 |
其他变更 | 姓名:陈文强,职务:执行董事兼总经理;
姓名:吴平,职务:监事; | 姓名:熊爱仁,职务:监事;
姓名:杨水兰,职务:执行董事兼总经理; | 2017-04-13 |
投资人变更 | 投资人:陈文强 ; [新增]
投资人:吴平 ; [新增]
投资人:熊爱仁 ; | 投资人:杨水兰 ; [退出]
投资人:万龙萱 ; [退出]
投资人:熊爱仁 ; | 2017-04-13 |