变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 王赛群; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 陆俊洪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 印昊乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 曹印魁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-11-13 |
投资人备案 | 姓名: 陆俊洪; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 王赛群; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 印昊乐; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 曹印魁; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2020-11-13 |
法定代表人变更 | 陆俊洪 | 印昊乐 | 2020-11-13 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陆俊洪;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陆俊洪;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:印昊乐;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:印昊乐;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-11-13 |
住所变更 | 浙江省温州市鹿城区南浦住宅区书声*幢***室-*(仅限办公使用) | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道任桥村任桥街**号(第二层) | 2019-08-29 |
经营范围变更 | 网上销售:鞋、服装、帽子、生活日用品、办公用品、包装材料、工艺品(不含艺术品经营)、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及易制毒化学品)、五金制品、电子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、仪器仪表、机械设备及配件、计算机硬件及配件、塑料制品、酒店设备、家具(不得从事生产、仓储、门店销售(服务)等经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 网上销售:鞋、服装、帽子、生活日用品、办公用品、包装材料、工艺品(不含艺术品经营)、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及易制毒化学品)、五金制品、电子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、仪器仪表、机械设备及配件、计算机硬件及配件、塑料制品、酒店设备、家具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 印昊乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 曹印魁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 吴建克; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 吴建克; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 杨佳佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2019-01-18 |
法定代表人变更 | 印昊乐 | 吴建克 | 2019-01-18 |
投资人备案 | 姓名: 印昊乐; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 曹印魁; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 吴建克; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 杨佳佳; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2019-01-18 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:印昊乐;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:印昊乐;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:吴建克;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:吴建克;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-01-18 |
经营范围变更 | 网上销售:鞋、服装、帽子、生活日用品、办公用品、包装材料、工艺品(不含艺术品经营)、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及易制毒化学品)、五金制品、电子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、仪器仪表、机械设备及配件、计算机硬件及配件、塑料制品、酒店设备、家具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 网上销售:鞋、服装、帽子、生活日用品、办公用品、包装材料、工艺品、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及制毒化学品)、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机械设备及配件、计算机硬件及配件、塑料制品、金属制品、酒店设备、家具(不含实体经营及仓储服务)。 | 2017-09-29 |
住所变更 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道任桥村任桥街**号(第二层) | 温州市龙湾区蒲州街道永安江路**号A幢三层***室托管* | 2017-09-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 杨佳佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈纯曼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-12-15 |
投资人备案 | 姓名: 吴建克; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 杨佳佳; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈纯曼; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 朱永恒; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-12-15 |
住所变更 | 住所: 温州市龙湾区蒲州街道永安江路**号A幢三层***室托管*
邮政编码:
电话: ******** | 住所: 温州市龙湾区蒲州街道永安江路**号A幢三层***室托管*
邮政编码:
电话: | 2016-12-15 |
行业代码变更 | 行业代码:5294 | 行业代码:6420 | 2016-12-15 |
组织机构变更 | 姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 杨佳佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈纯曼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-12-15 |
法定代表人变更 | 吴建克 | 朱永恒 | 2016-12-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市龙湾区蒲州街道永安江路55号A幢三层300室托管9; 邮政编码: ; 电话: ********; | 住所: 温州市龙湾区蒲州街道永安江路55号A幢三层300室托管9; 邮政编码: ; 电话: ; | 2016-12-15 |
行业代码变更 | 行业代码:5294 | 行业代码:6420 | 2016-12-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴建克; 出资额: 50; 百分比: 50%姓名: 杨佳佳; 出资额: 50; 百分比: 50% | 姓名: 陈纯曼; 出资额: 50; 百分比: 50%姓名: 朱永恒; 出资额: 50; 百分比: 50% | 2016-12-15 |
| 姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨佳佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈纯曼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-12-15 |
组织机构变更 | 姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴建克; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨佳佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈纯曼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱永恒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-12-15 |