中山市蜜约酒店管理有限公司,办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,中山市火炬开发区康乐大道8号首层03号,我酒店主要提供酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询;代订酒店;票务服务;商业营业用房、办公楼出租。〓
联系方式
- 酒店地址:
- 中山市火炬开发区康乐大道8号首层03号
- 固定电话:
- (0760) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 覃应玲
- 邮政编码:
- 528400
- 地区编码:
- 442000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
中山市蜜约酒店管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张鹰 | 10万 |
中山市蜜约酒店管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
出资额变更 | 王凡 10万 | 张鹰 10万 | 2022-07-04 |
高级管理人员备案 | 王凡(执行董事,经理) [新增] 凌章雪(监事) [新增] | 张鹰(执行董事,经理) [退出] 郑小春(监事) [退出] | 2022-07-04 |
工商登记联络员备案 | 王凡 | 张鹰 | 2022-07-04 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-07-04 |
法定代表人变更 | 王凡 | 张鹰 | 2022-07-04 |
股东变更 | 王凡 [新增] | 张鹰 [退出] | 2022-07-04 |
法定代表人 | 张鹰 | - | 2021-07-13 |
法定代表人变更 | 张鹰 | 田伟伟 | 2021-07-13 |
股东变更 | 张鹰 [新增] | 覃应玲 [退出] | 2021-07-13 |
工商登记联络员备案 | 张鹰 | 田伟伟 | 2021-07-13 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-07-13 |
高级管理人员备案 | 张鹰(执行董事,经理) [新增] 郑小春(监事) [新增] | 田伟伟(执行董事,经理) [退出] 于国林(监事) [退出] | 2021-07-13 |
企业名称 | 中山市蜜约假日酒店管理有限公司 | - | 2020-07-03 |
法定代表人 | 田伟伟 | - | 2020-07-03 |
法定代表人变更 | 田伟伟 | 龚麒 | 2020-07-03 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-07-03 |
股东备案 | 田伟伟,执行董事,经理; [新增] 于国林,监事 [新增] | 龚麒,执行董事,经理; [退出] 覃应玲,监事 [退出] | 2020-07-03 |
名称变更 | 中山市蜜约假日酒店管理有限公司 | 中山市蜜约酒店管理有限公司 | 2020-07-03 |
法定代表人 | 龚麒 | - | 2018-05-21 |
法定代表人变更 | 龚麒 | 覃应玲 | 2018-05-21 |
中山市蜜约酒店管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
覃应玲 | 执行董事,经理 |
龚增明 | 监事 |
本页是 [中山市蜜约酒店管理有限公司] 在顺企网中山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家酒店, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家酒店,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。