变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 2021年5月12日,备案新章程。 | - | 2021-05-25 |
投资人备案 | 姓名: 梁辉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 吴丽芬; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 汪金原; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-05-25 |
法定代表人变更 | 梁辉 | 吴丽芬 | 2021-05-25 |
出资比例备案 | 姓名: 梁辉; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 吴丽芬; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 汪金原; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-05-25 |
出资日期备案 | 姓名: 梁辉; 出资日期: 2038-12-30;
姓名: 程庆松; 出资日期: 2038-08-03; | 姓名: 吴丽芬; 出资日期: ;
姓名: 汪金原; 出资日期: ;
姓名: 程庆松; 出资日期: ; | 2021-05-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 梁辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 程庆松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 吴丽芬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 汪金原; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-05-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:梁辉;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:梁辉;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:吴丽芬;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:吴丽芬;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-05-25 |
出资方式备案 | 姓名: 梁辉; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 姓名: 吴丽芬; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 汪金原; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 2021-05-25 |
经营范围变更 | 一般项目:化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;办公用品销售;竹制品销售;软木制品销售;日用木制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;皮革制品销售;皮革销售;箱包销售;玩具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 化妆品、日用百货、办公用品、通讯设备、家用电器、电子产品、竹木制品、服装、鞋帽、皮具、箱包、计算机软硬件销售;商务信息咨询;知识产权代理;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;摄影服务;票务代理;电脑图文设计及制作;网页设计制作;广告经营;从事计算机软硬件的技术开发、技术服务;计算机网络工程设计、施工;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-02 |
住所变更 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道工业园区塆头区块*号地块***室 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙吴处A地块第*幢第*层 | 2020-04-02 |
出资方式备案 | 姓名: 吴丽芬; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 汪金原; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | - | 2019-08-16 |
章程备案 | - | - | 2019-08-16 |
出资日期备案 | 姓名: 吴丽芬; 出资日期: ;
姓名: 汪金原; 出资日期: ;
姓名: 程庆松; 出资日期: ; | - | 2019-08-16 |
住所变更 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙吴处A地块第*幢第*层 | 淮安市涟水县黄营乡政府院内 | 2019-08-16 |
经营范围变更 | 化妆品、日用百货、办公用品、通讯设备、家用电器、电子产品、竹木制品、服装、鞋帽、皮具、箱包、计算机软硬件销售;商务信息咨询;知识产权代理;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;摄影服务;票务代理;电脑图文设计及制作;网页设计制作;广告经营;从事计算机软硬件的技术开发、技术服务;计算机网络工程设计、施工;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 化妆品、日用百货、办公用品、通讯设备、家用电器、电子产品、服装、鞋帽、皮具、箱包、计算机软硬件销售;商务信息咨询;知识产权代理;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;摄影服务;票务代理;电脑图文设计及制作;网页设计制作;广告经营;从事计算机软硬件的技术开发、技术服务;计算机网络工程设计、施工;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-16 |
出资比例备案 | 姓名: 吴丽芬; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 汪金原; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 程庆松; 出资额: **万; 百分比: **%; | - | 2019-08-16 |
名称变更 | 龙泉市出彩化妆品有限公司 | 涟水怡沃商贸有限公司 | 2019-08-16 |
出资比例备案 | 姓名:吴丽芬;出资额:**万;百分比:**%;
姓名:汪金原;出资额:**万;百分比:**%。
姓名:程庆松;出资额:**%; | 姓名:郑秋香;出资额:**万;百分比:**%;
姓名:陈柳香;出资额:**万;百分比:**% | 2019-07-31 |
投资人备案 | 姓名:吴丽芬;出资额:**万;百分比:**%; [新增]
姓名:程庆松;出资额:**%; [新增]
姓名:汪金原;出资额:**万;百分比:**%。 [新增] | 姓名:郑秋香;出资额:**万;百分比:**%; [退出]
姓名:陈柳香;出资额:**万;百分比:**%。 [退出] | 2019-07-31 |
出资方式备案 | 姓名:吴丽芬;出资额:**万;出资形式:货币;
姓名:汪金原;出资额:**万;出资形式:货币;
姓名:程庆松;出资额:**%;出资形式:货币; | 姓名:郑秋香;出资额:**万;出资形式:货币;
姓名:陈柳春;出资额:**万;出资形式:货币。 | 2019-07-31 |
法定代表人变更 | 吴丽芬 | 郑秋香 | 2019-07-31 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴丽芬;证件号码:******************;职位:执行董事; [新增]
姓名:汪金原;证件号码:******************;职位:监事 [新增] | 姓名:郑秋香;证件号码:******************;职位:执行董事兼经理; [退出]
姓名:陈柳春;证明号码:*****************;职位:监事 [退出] | 2019-07-31 |
投资人备案 | 姓名:郑秋香;出资额:**万;百分比:**%; [新增]
姓名:陈柳香;出资额:**万;百分比:**% [新增] | 姓名:王美红;出资额:***万;百分比:***% [退出] | 2018-05-31 |
出资方式备案 | 姓名:郑秋香;出资额:**万;出资形式:货币;
姓名:陈柳春;出资额:**万;出资形式:货币。 | 姓名:王美红;出资额:***万;出资形式:货币 | 2018-05-31 |
高级管理人员备案 | 姓名:郑秋香;证件号码:******************;职位:执行董事兼经理; [新增]
姓名:陈柳春;证明号码:*****************;职位:监事 [新增] | 姓名:王美红;证件号码:******************;职位:执行董事兼经理; [退出]
姓名:王大邑;证件号码:******************;职位:监事 [退出] | 2018-05-31 |
法定代表人变更 | 郑秋香 | 王美红 | 2018-05-31 |
出资比例备案 | 姓名:郑秋香;出资额:**万;百分比:**%;
姓名:陈柳香;出资额:**万;百分比:**% | 姓名:王美红;出资额:***万;百分比:***% | 2018-05-31 |
出资比例备案 | 姓名:王美红;出资额:***万;百分比:***% | 姓名:谢亚辉;出资额:***万;百分比:***% | 2017-03-02 |
投资人备案 | 姓名:王美红;出资额:***万;百分比:***% [新增] | 姓名:谢亚辉;出资额:***万;百分比:***% [退出] | 2017-03-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:王美红;证件号码:******************;职位:执行董事兼经理; [新增]
姓名:王大邑;证件号码:******************;职位:监事 [新增] | 姓名:谢亚辉;证件号码:******************;职位:执行董事兼经理; [退出]
姓名:刘轩玮;证件号码:******************;职位:监事 [退出] | 2017-03-02 |
法定代表人变更 | 王美红 | 谢亚辉 | 2017-03-02 |
出资方式备案 | 姓名:王美红;出资额:***万;出资形式:货币 | 姓名:谢亚辉;出资额:***万;出资形式:货币 | 2017-03-02 |
股东变更 | 王美红 | 谢亚辉 | 2017-03-02 |