温州福开投资管理有限公司,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,瑞安经济开发区天瑞路88号6层6F-A602,我公司主要提供投资咨询、经济信息咨询;贵金属销售
联系方式
- 公司地址:
- 瑞安经济开发区天瑞路88号6层6F-A602
- 经理:
- 胡国森
- 经理手机:
- 136****2666 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 549861811@QQ.COM
- 邮政编码:
- 325000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****0888 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 温州福开投资管理有限公司 |
简称: | 福开投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询、经济信息咨询(不含证券、期货咨询);贵金属销售 |
营业执照号码: | 330302000155695 |
发证机关: | 瑞安市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年03月20日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 瑞安市咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 温州企业网 » 瑞安市 |
顺企编码: | 83523618 |
温州福开投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邵蓉蓉 | 90% | 人民币90.0万元 |
胡国森 | 10% | 人民币10.0万元 |
温州福开投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
管辖单位变更 | 锦湖市监所 | 东山市监所 | 2019-05-20 |
住所变更 | 浙江省温州市瑞安市锦湖街道周岙小区**幢***号 | 瑞安经济开发区天瑞路**号*层*F-A*** | 2019-05-20 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-05-20 |
统一社会信用代码:9********952148 | 注册号:********55695 组织机构代码证:无 | 2015-12-02 | |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********952148 | 注册号:********55695 组织机构代码证:无 | 2015-12-02 |
住所变更 | 住所: 瑞安经济开发区天瑞路**号*层*F-A*** 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:东山街道 | 住所: 温州市车站大道金鳞花苑*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:绣山街道 | 2015-06-01 |
实收资本变更 | 0 | 100 | 2015-06-01 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安经济开发区天瑞路88号6层6F-A602; 邮政编码: 325000; 电话: ********;住所所在行政区划:东山街道 | 住所: 温州市车站大道金鳞花苑2幢901室; 邮政编码: 325000; 电话: ********;住所所在行政区划:绣山街道 | 2015-06-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 胡国森 | 邵蓉蓉 | 2013-04-03 |
姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2013-04-03 | |
组织机构变更 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2013-04-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2013-04-03 |
组织机构变更 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡国森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2013-04-03 |
温州福开投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邵蓉蓉 | 监事 |
胡国森 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [温州福开投资管理有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。