变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 投资人:周允梁 ; | 投资人:罗程峰 ; [退出]
投资人:周允梁 ; | 2021-10-13 |
其他变更 | 姓名:周名皓,职务:监事;
姓名:周允梁,职务:执行董事;
姓名:周允梁,职务:经理; | 姓名:周允梁,职务:执行董事;
姓名:周允梁,职务:经理;
姓名:罗程峰,职务:监事; | 2021-10-13 |
投资人(股权)变更 | 投资人:周允梁,出资额:600( + 33.33333% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-27; | 投资人:罗程峰,出资额:150万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-27; [退出]
投资人:周允梁,出资额:450万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-27; | 2021-10-13 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2021-10-13 |
投资人(股权)变更 | 投资人:罗程峰,出资额:150万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-27; [新增]
投资人:周允梁,出资额:450万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-27; [新增] | 投资人:邓幸平,出资额:450万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-29; [退出]
投资人:程怀英,出资额:150万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-11-29; [退出] | 2017-02-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:罗程峰 ; [新增]
投资人:周允梁 ; [新增] | 投资人:邓幸平 ; [退出]
投资人:程怀英 ; [退出] | 2017-02-10 |
其他变更 | 姓名:周允梁,职务:执行董事兼总经理;
姓名:罗程峰,职务:监事; | 姓名:程怀英,职务:监事;
姓名:邓幸平,职务:执行董事兼总经理; | 2017-02-10 |
法定代表人变更 | 周允梁 | 邓幸平 | 2017-02-10 |
其他变更 | 姓名:周允梁,职务:执行董事兼总经理;姓名:罗程峰,职务:监事; | 姓名:程怀英,职务:监事;姓名:邓幸平,职务:执行董事兼总经理; | 2017-02-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:罗程峰 ;投资人:周允梁 ; | 投资人:邓幸平 ;投资人:程怀英 ; | 2017-02-10 |
| * | | 2016-04-05 |
其他变更 | *****2 | - | 2016-04-05 |