阳江市广航房地产开发有限公司,办公室地址位于盛产鱼虾蟹贝的阳江,阳江市江城区二环路67号,我公司主要提供房地产开发经营;室内水电安装、室内装修;批零建筑材料、装饰材料。〓
联系方式
- 公司地址:
- 阳江市江城区二环路67号 -
- 固定电话:
- (0662)2238282 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐文
- 邮政编码:
- 529500
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
阳江市广航房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张喜娟 | 16.67% | 人民币178.0万元 |
麦伟全 | 16.67% | 人民币178.0万元 |
谭龙驱 | 16.67% | 人民币178.0万元 |
梁所辉 | 16.67% | 人民币178.0万元 |
邓康周 | 16.67% | 人民币178.0万元 |
梁厚伟 | 16.67% | 人民币178.0万元 |
阳江市广航房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2020-05-14 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-05-14 |
股东备案 | 梁所辉,经理; 林汉良,执行董事; [新增] 张喜娟,监事 | 梁所辉,经理; 徐文,执行董事; [退出] 张喜娟,监事 | 2018-06-15 |
法定代表人 | 林汉良 | 徐文 | 2018-06-15 |
股东备案 | 梁所辉,经理; [新增] 徐文,执行董事; 张喜娟,监事 [新增] | 徐如礼,监事; [退出] 徐文,执行董事,经理 | 2017-03-24 |
注册资本变更 | 1068( + 535.71429% ) | 168 | 2017-03-24 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-03-24 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2017-03-24 | |
注册资本(万元) | 1068 | 168 | 2017-03-24 |
股东变更 | 投资人实缴额(万元):8.4,实缴出资方式:货币出资,姓名:徐如礼,出资方式:货币出资,出资额(万元):8.4000,币种:人民币,出资比例:5%,投资人实缴额(万元):159.6,实缴出资方式:货币出资,实物,土地使用权,姓名:徐文,出资方式:货币出资,实物,土地使用权,出资额(万元):159.6000,币种:人民币,出资比例:95% | 投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:货币出资,姓名:林秀,出资方式:货币出资,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:货币出资,姓名:刘宇亮,出资方式:货币出资,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:05,姓名:徐文涛,出资方式:05,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:05,姓名:张喜娟,出资方式:05,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:实物出资,姓名:朱丽蓓,出资方式:实物出资,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20% | 2007-08-28 |
住所变更 | 阳江市江城区二环路67号 | 阳江市东风二路7号 | 2007-08-28 |
法定代表人变更 | 徐文 | 张喜娟 | 2007-08-28 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;室内水电安装、室内装修;批零建筑材料、装饰材料。〓 | - | 2007-08-20 |
股东变更 | 投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:货币出资,姓名:林秀,出资方式:货币出资,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:货币出资,姓名:刘宇亮,出资方式:货币出资,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:05,姓名:徐文涛,出资方式:05,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:05,姓名:张喜娟,出资方式:05,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20%,投资人实缴额(万元):33.6,实缴出资方式:实物出资,姓名:朱丽蓓,出资方式:实物出资,出资额(万元):33.6000,币种:人民币,出资比例:20% | - | 2007-08-20 |
注册资本变更 | 168 | - | 2007-08-20 |
法定代表人变更 | 张喜娟 | - | 2007-08-20 |
住所变更 | 阳江市东风二路7号 | - | 2007-08-20 |
阳江市广航房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁所辉 | 经理 |
徐文 | 执行董事 |
张喜娟 | 监事 |
本页是 [阳江市广航房地产开发有限公司] 在顺企网阳江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。