礼县德源矿业开发有限公司,办公室地址位于甘肃境内唯一的长江流域地区陇南,礼县城关镇东新北路,我公司主要提供矿产品加工、销售*
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
礼县德源矿业开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
甘肃澳德工贸实业集团有限公司 | 77% | 人民币1155.0万元 |
甘肃省核地质二一九大队 | 23% | 人民币345.0万元 |
礼县德源矿业开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营期限变更 | 自2009年11月27日 至2023年11月26日 | 自2009年11月27日 至2019年11月27日 | 2019-11-01 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九大队 :345万元 | 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 | 2019-01-30 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九大队 :345万元 [新增] | 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 [退出] 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 | 2019-01-30 |
负责人变更 | 曾玉侠 | 李德明 | 2018-07-12 |
地址变更 | 甘肃省陇南市礼县罗坝镇中川村 | 礼县城关镇东新北路 | 2018-07-12 |
负责人变更 | 曾玉侠 [新增] | 李德明 [退出] | 2018-07-12 |
注册资本变更 | 1500(万元) | 1500(万元) | 2018-01-12 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 | 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 | 2018-01-12 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 | 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 | 2018-01-12 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 | 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 | 2018-01-11 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 | 甘肃澳德工贸实业有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九大队 :345万元 | 2018-01-09 |
注册资本变更 | 1500(万元) | 1500(万元) | 2018-01-09 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 [名称变更] 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 [新增] | 甘肃澳德工贸实业有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九大队 :345万元 [退出] | 2018-01-09 |
投资人信息变更 | 甘肃澳德工贸实业集团有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九科工贸总公司 :345万元 | 甘肃澳德工贸实业有限公司 :1155万元 甘肃省核地质二一九大队 :345万元 | 2018-01-08 |
期限变更 | 2009-11-27 10:15:33 2019-11-27 10:15:33 | 2006-11-28 10:15:332009-11-27 10:15:33 | 2009-12-16 |
礼县德源矿业开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李德明 | 董事长 |
李岳 | 董事 |
孙晋强 | 董事 |
南亚东 | 监事 |
魏炳安 | 监事 |
王福勇 | 监事 |
陈德所 | 经理 |
礼县德源矿业开发有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
礼县德源矿业开发有限公司工会委员会 | 礼县罗坝镇 | 2017-10-16 00:00:00.000 |
本页是 [礼县德源矿业开发有限公司] 在顺企网陇南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。