变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 91360104MA38Y53H7E,江西御景建设工程有限公司南昌青云谱区分公司;91360121MAC18N5LXT,江西御景建设工程有限公司南昌县分公司; | 91360104MA38Y53H7E,江西御景建设工程有限公司南昌青云谱区分公司; | 2022-10-12 |
投资人变更 | 投资人:吴斌 ;
投资人:黄兆民 ; [新增]
投资人:姜迪平 ; | 投资人:吴斌 ;
投资人:刘坤 ; [退出]
投资人:姜迪平 ; | 2022-07-26 |
法定代表人变更 | 黄兆民 | 刘坤 | 2022-07-26 |
投资人变更 | 投资人:吴斌,出资额:2640万,占30%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17;
投资人:黄兆民,出资额:4488万,占51%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17; [新增]
投资人:姜迪平,出资额:1672万,占19%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17; | 投资人:吴斌,出资额:2640万,占30%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17;
投资人:刘坤,出资额:4488万,占51%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17; [退出]
投资人:姜迪平,出资额:1672万,占19%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17; | 2022-07-26 |
其他变更 | 姓名:黄兆民,职务:执行董事;
姓名:吴斌,职务:监事;
姓名:黄兆民,职务:经理; | 姓名:刘坤,职务:执行董事;
姓名:吴斌,职务:监事;
姓名:刘坤,职务:经理; | 2022-07-26 |
投资人变更 | 投资人:吴斌 ;
投资人:刘坤 ;
投资人:姜迪平 ; | 投资人:吴斌 ;
投资人:姜迪平 ;
投资人:刘坤 ; | 2022-04-07 |
投资人变更 | 投资人:吴斌,出资额:2640( + 338.24701% )万,占30%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17;
投资人:刘坤,出资额:4488( + 338.24701% )万,占51%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17;
投资人:姜迪平,出资额:1672( + 338.24701% )万,占19%,出资方式:货币,其他,出资时间:2022-03-17; | 投资人:吴斌,出资额:602.4万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14;
投资人:姜迪平,出资额:381.52万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14;
投资人:刘坤,出资额:10248万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; | 2022-04-07 |
注册资本变更 | 8800万元( + 338.24701% ) | 2008万元 | 2022-04-07 |
投资人变更 | 投资人:吴斌,出资额:602.4( + 3.44828% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14;
投资人:姜迪平,出资额:381.52( - 5% )万,占19%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14;
投资人:刘坤,出资额:10248万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; | 投资人:刘坤,出资额:10248万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14;
投资人:吴斌,出资额:582.32万,占29%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14;
投资人:姜迪平,出资额:401.6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; | 2020-02-21 |
投资人变更 | 投资人:吴斌 ;
投资人:姜迪平 ;
投资人:刘坤 ; | 投资人:刘坤 ;
投资人:吴斌 ;
投资人:姜迪平 ; | 2020-02-21 |
其他事项备案 | 91360104MA38Y53H7E,江西御景建设工程有限公司南昌青云谱区分公司; | - | 2019-10-29 |
投资人变更 | 投资人:刘坤,出资额:10248万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [新增]
投资人:吴斌,出资额:582.32万,占29%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [新增]
投资人:姜迪平,出资额:401.6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [新增] | 投资人:徐特,出资额:803.2万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [退出]
投资人:李会强,出资额:200.8万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [退出]
投资人:唐彬,出资额:1004万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [退出] | 2019-04-18 |
其他变更 | 姓名:刘坤,职务:执行董事;
姓名:吴斌,职务:监事;
姓名:刘坤,职务:经理; | 姓名:徐特,职务:监事;
姓名:罗云,职务:执行董事;
姓名:罗云,职务:经理; | 2019-04-18 |
投资人变更 | 投资人:刘坤 ; [新增]
投资人:吴斌 ; [新增]
投资人:姜迪平 ; [新增] | 投资人:徐特 ; [退出]
投资人:李会强 ; [退出]
投资人:唐彬 ; [退出] | 2019-04-18 |
法定代表人变更 | 刘坤 | 罗云 | 2019-04-18 |
投资人变更 | 投资人:徐特,出资额:803.2万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [新增]
投资人:李会强,出资额:200.8万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [新增]
投资人:唐彬,出资额:1004万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [新增] | 投资人:罗云,出资额:2008万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2015-10-14; [退出] | 2018-07-09 |
其他变更 | 姓名:徐特,职务:监事;
姓名:罗云,职务:执行董事;
姓名:罗云,职务:经理; | 姓名:罗云,职务:执行董事;
姓名:罗云,职务:经理;
姓名:徐红贵,职务:监事; | 2018-07-09 |
投资人变更 | 投资人:徐特 ; [新增]
投资人:李会强 ; [新增]
投资人:唐彬 ; [新增] | 投资人:罗云 ; [退出] | 2018-07-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-09 |
投资人变更 | 罗云, | 谭雪丽, [退出]
罗云, | 2015-10-14 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,罗云,***
监事,徐红贵,*** [新增] | 执行董事兼总经理,罗云,***
监事,谭雪丽,*** [退出] | 2015-10-14 |
投资人变更 | 罗云,出资2008( + 1908% )万,占100%,实缴出资0万; | 谭雪丽,出资1908万人民币,占95199%,实缴出资1908万; [退出]
罗云,出资100万人民币,占4.9801%,实缴出资100万; | 2015-10-14 |
经营期限变更 | 经营期限起2006-12-13;经营期限止2056-12-12 | 经营期限起2006-12-13;经营期限止2016-12-12 | 2015-10-14 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,罗云,***;监事,徐红贵,***; | 执行董事兼总经理,罗云,***;监事,谭雪丽,***; | 2015-10-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-14 |
投资人变更 | 投资人:罗云 ; | 投资人:谭雪丽 ; [退出]
投资人:罗云 ; | 2015-10-14 |
投资人(股权)变更 | 投资人:罗云 ; | 投资人:谭雪丽 ;投资人:罗云 ; | 2015-10-14 |
经营期限变更 | 经营期限起2006-12-13;经营期限止2056-12-12 | 经营期限起2006-12-13;经营期限止2016-12-12 | 2015-10-13 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-13 |
投资人变更 | 罗云,出资2008( + 1908% )万,占100%,实缴出资0万; | 谭雪丽,出资1908万人民币,占95199%,实缴出资1908万; [退出]
罗云,出资100万人民币,占4.9801%,实缴出资100万; | 2015-10-13 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,罗云,***;监事,徐红贵,***; | 执行董事兼总经理,罗云,***;监事,谭雪丽,***; | 2015-10-13 |
住所变更 | 南昌县向塘镇向塘村 | 江西省吉安市吉州区阳明西路(卫生监督所办公楼一楼大会议室内) | 2015-05-15 |
住所变更 | 南昌县向塘镇向塘村 | 江西省吉安市吉州区阳明西路(卫生监督所办公楼一楼大会议室内) | 2015-05-14 |
登记机关变更 | 南昌县工商行政管理局 | 吉安市吉州区工商行政管理局 | 2015-05-11 |
登记机关变更 | 南昌县工商行政管理局 | 吉安市吉州区工商行政管理局 | 2015-05-10 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:罗云 | 证件号码:******,姓名:高和平 | 2013-11-07 |
投资人变更 | 罗云,出资100万人民币,占4.98%,实缴出资100万; [新增]
谭雪丽,出资1908万人民币,占952%,实缴出资1908万; [新增] | 曾盛华,出资100万人民币,占4.98%,实缴出资100万; [退出]
高和平,出资1908万人民币,占952%,实缴出资1908万; [退出] | 2013-11-07 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,罗云,***;监事,谭雪丽,***; | 执行董事兼总经理,高和平,***;监事,曾盛华,***; | 2013-11-07 |
投资人变更 | 曾盛华,出资100万人民币,占4.98%,实缴出资100万;
高和平,出资1908( + 112% )万人民币,占952%,实缴出资1908万; | 曾盛华,出资100万人民币,占10%,实缴出资100万;
高和平,出资900万人民币,占90%,实缴出资900万; | 2013-10-16 |
注册资本变更 | 2008( + 100.8% ) | 1000 | 2013-10-16 |
经营范围变更 | 一般经营项目:市政公用工程,房屋建筑工程,水利水电工程,道路、桥梁、隧道工程建筑,城市绿化工程,古建筑工程,城市道路照明工程,室内外装饰工程,土石方工程、管道工程、体育设施工程、地基与基础工程、钢结构工程,消防工程,环保工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)**; | 一般经营项目:市政公用工程,房屋建筑工程,水利水电工程,道路、桥梁、隧道工程建筑,城市绿化工程,古建筑工程,城市道路照明工程,室内外装饰工程,钢结构工程,消防工程,环保工程,房屋拆迁工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)**; | 2013-10-16 |
实收资本变更 | 2008( + 100.8% ) | 1000 | 2013-10-16 |
注册资本变更 | 1000( + 967843% ) | 510 | 2013-04-18 |
经营范围变更 | 一般经营项目:市政公用工程,房屋建筑工程,水利水电工程,道路、桥梁、隧道工程建筑,城市绿化工程,古建筑工程,城市道路照明工程,室内外装饰工程,钢结构工程,消防工程,环保工程,房屋拆迁工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)**; | 一般经营项目:市政公用工程,房屋建筑工程,水利水电工程,道路、桥梁、隧道工程建筑,城市绿化工程,古建筑工程,室内外装饰工程,钢结构工程,消防工程,环保工程,房屋拆迁工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)**; | 2013-04-18 |
实收资本变更 | 1000( + 967843% ) | 510 | 2013-04-18 |
投资人变更 | 曾盛华,出资100( + 967843% )万,占10%,实缴出资100万;
高和平,出资900( + 967843% )万,占90%,实缴出资900万; | 曾盛华,出资51万人民币,占24.29%,实缴出资51万;
高和平,出资459万人民币,占218.57%,实缴出资459万; | 2013-04-18 |
经营范围变更 | 市政公用工程,房屋建筑工程,水利水电工程,道路、桥梁、隧道工程建筑,城市绿化工程,古建筑工程,室内外装饰工程,纲结构工程,消防工程,环保工程,房屋拆迁工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)** | 建筑装饰工程,市政公用工程,城市绿化工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)** | 2012-04-13 |
投资人变更 | 曾盛华,出资51( + 142.85714% )万元,占24.29%;
高和平,出资459( + 142.85714% )万元,占218.57%; | 高和平,出资189万元,占90%;
曾盛华,出资21万元,占10%; | 2012-04-13 |
注册资本变更 | 510( + 142.85714% ) | 210 | 2012-04-13 |
企业类型变更 | 1161 | 1163 | 2011-06-07 |
注册资本变更 | 注册资本210;
币种人民币;
固定资金;
流动资金 | 注册资本10;
币种人民币;
固定资金;
流动资金 | 2011-06-07 |
经营范围变更 | 市政公用工程,城市绿化工程,园林、林木种植、销售。(以上经营项目须凭有效资质证书经营,不含国家法律法规规定需前置许可及禁止项目)** | 建筑装饰工程, | 2011-06-07 |
实收资本变更 | 210( + 2000% ) | 10 | 2011-06-07 |
投资人变更 | 高和平,出资189( + 1790% )万元,占90%;
曾盛华,出资21万元,占10%; [新增] | 高和平,出资10万元,占100%; | 2011-06-07 |
名称变更 | 江西御景建设工程有限公司 | 吉安市洁源园林装饰工程有限公司 | 2011-06-07 |
住所变更 | 吉安市吉州区阳明西路(吉安市卫生监督所办公楼一楼大会议室内) | 吉安市吉州区湖滨花苑J栋11号店面 | 2011-06-07 |
其他变更 | ***** | *****40 | 2008-05-13 |