变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区欢乐港湾12号海府生态大厦A栋301 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区522栋B02C1 | 2022-10-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-09 | 2022-01-11 | 2022-10-12 |
章程修正案 | - | - | 2022-10-12 |
负责人 | 孔令涛 | 邓林亮 | 2022-01-14 |
投资人 | 孔令涛 100(万元)100% | 邓林亮 100(万元)100% | 2022-01-14 |
成员 | 杨康(监事),孔令涛(执行董事),孔令涛(总经理) | 邓林亮(总经理),吴艳虹(监事),邓林亮(执行董事) | 2022-01-14 |
股权和公证书 | - | - | 2022-01-14 |
升级换照 | - | - | 2022-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-11 | 2018-04-17 | 2022-01-14 |
监事信息 | 杨康(监事), [新增]
孔令涛(执行董事), [新增]
孔令涛(总经理) [新增] | 邓林亮(总经理), [退出]
吴艳虹(监事), [退出]
邓林亮(执行董事) [退出] | 2022-01-14 |
一般经营项目 | 电子产品的技术研发与销售;车载GPS定位器、行车记录仪、数码产品、通讯产品、电子产品及其配件、智能设备、智能眼镜、摄像头、手机周边产品的技术研发与销售;计算机软硬件及其配件的销售;国内贸易;经营电子商务;经营货物与技术进出口业务(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备销售;移动终端设备销售;网络设备销售;导航终端销售;卫星移动通信终端销售;家用电器销售;通讯设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品的技术研发与销售;车载GPS定位器、行车记录仪、数码产品、通讯产品、电子产品及其配件、智能设备、智能眼镜、摄像头、手机周边产品的技术研发与销售;计算机软硬件及其配件的销售;国内贸易;经营电子商务;经营货物与技术进出口业务(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2022-01-14 |
董事长或执行董事成员 | 杨康(监事), [新增]
孔令涛(执行董事), [新增]
孔令涛(总经理) [新增] | 邓林亮(总经理), [退出]
吴艳虹(监事), [退出]
邓林亮(执行董事) [退出] | 2022-01-14 |
指定联系人 | 孔令涛 | 邓林亮 | 2022-01-14 |
总经理 | 杨康(监事), [新增]
孔令涛(执行董事), [新增]
孔令涛(总经理) [新增] | 邓林亮(总经理), [退出]
吴艳虹(监事), [退出]
邓林亮(执行董事) [退出] | 2022-01-14 |
地址 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区522栋B02C1 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田美食街北4巷3号506 | 2022-01-14 |
负责人变更 | 邓林亮 | 梅学忠 | 2018-04-27 |
投资人变更 | 股东名称:邓林亮、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:吴艳虹、出资额:50、出资比例:50;股东名称:梅学忠、出资额:50、出资比例:50; | 2018-04-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田美食街北4巷3号506 | 深圳市龙岗区坂田街道雅园路16-1号B802-1室 | 2018-04-27 |
负责人变更 | 总经理:邓林亮;股东:;董事长:邓林亮;工商联络员:邓林亮;法定代表人:邓林亮; | 法定代表人:梅学忠;股东:梅学忠;股东:吴艳虹;总经理:梅学忠;工商联络员:梅学忠;董事长:梅学忠; | 2018-04-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:邓林亮;执行董事:邓林亮; | 总经理:梅学忠;执行董事:梅学忠; | 2018-04-27 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)邓林亮,100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)吴艳虹,50,50梅学忠,50,50 | 2018-04-27 |
成员 | 邓林亮(总经理),邓林亮(执行董事) | 梅学忠(执行董事),梅学忠(总经理) | 2018-04-27 |
投资人 | 邓林亮 100(万元)100% | 吴艳虹 50(万元)50% 梅学忠 50(万元)50% | 2018-04-27 |
负责人 | 邓林亮 | 梅学忠 | 2018-04-27 |
投资人 | 名称:邓林亮,出资额:100,出资比例:100 | 名称:吴艳虹,出资额:50,出资比例:50名称:梅学忠,出资额:50,出资比例:50 | 2018-04-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:邓林亮 [新增]
执行董事:邓林亮 [新增] | 总经理:梅学忠 [退出]
执行董事:梅学忠 [退出] | 2018-04-27 |
负责人变更 | 总经理:邓林亮;
股东:;
董事长:邓林亮;
工商联络员:邓林亮;
法定代表人:邓林亮; | 法定代表人:梅学忠;
股东:梅学忠;
股东:吴艳虹;
总经理:梅学忠;
工商联络员:梅学忠;
董事长:梅学忠; | 2018-04-27 |
投资人变更 | 股东名称:邓林亮、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:吴艳虹、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:梅学忠、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2018-04-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-04-27 |
投资人变更 | 名称:邓林亮,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:吴艳虹,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:梅学忠,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2018-04-27 |
董事长或执行董事成员 | 邓林亮(执行董事) [新增] | 梅学忠(执行董事) [退出] | 2018-04-27 |
指定联系人 | 邓林亮 | 梅学忠 | 2018-04-27 |
总经理 | 邓林亮(总经理) [新增] | 梅学忠(总经理) [退出] | 2018-04-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-04-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-17 | - | 2018-04-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田美食街北4巷3号506 | 深圳市龙岗区坂田街道雅园路16-1号B802-1室 | 2018-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-23 | 2014-12-10 | 2018-04-26 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道龙城大道126号维百盛大厦1306号 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道龙福路交汇处正中时代大厦6楼606单元 | 2018-04-26 |
一照一码升级 | *****2 | - | 2018-04-26 |
章程备案 | 2018-04-17 | - | 2018-04-26 |