变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 郭壮葵 | 袁克俭 | 2011-09-29 |
高级管理人员备案 | 郭壮葵,执行董事,经理 [新增]
黄立新,监事 | 黄立新,监事
袁克俭,执行董事,经理 [退出] | 2011-09-29 |
法定代表人变更 | 郭壮葵 | 袁克俭 | 2011-09-29 |
股东备案 | 郭壮葵,执行董事,经理; [新增]
黄立新,监事 | 黄立新,监事;
袁克俭,执行董事,经理 [退出] | 2011-09-29 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-06-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-04-28 |
企业类型变更 | 1153 | 1130 | 2010-04-15 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-04-15 |
负责人变更 | 袁克俭 | 柯愈富 | 2010-04-14 |
高级管理人员备案 | 黄立新,监事 [新增]
袁克俭,执行董事,经理 [新增] | 柯愈富,执行董事,经理 [退出]
韦嘉渝,监事 [退出] | 2010-04-14 |
法定代表人变更 | 袁克俭 | 柯愈富 | 2010-04-14 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-04-14 |
股东备案 | 黄立新,监事; [新增]
袁克俭,执行董事,经理 [新增] | 柯愈富,执行董事,经理; [退出]
韦嘉渝,监事 [退出] | 2010-04-14 |
法定代表人变更 | 柯愈富 | 兰启佳 | 2008-01-04 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;物业管理;室内建筑装饰工程;国内贸易(国家法律、法规禁止的不得经营,国家法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。〓 | 房地产开发经营;物业管理(持有效期资质证书经营)。〓 | 2007-10-24 |
名称变更 | 惠州市名人实业发展有限公司 | 惠州市名人实业发展有限公司 | 2007-06-12 |
法定代表人变更 | 兰启佳 | 熊定宋 | 2007-06-12 |
股东变更 | 投资人实缴额(万元):550,实缴出资方式:货币出资,姓名:兰汉华,出资方式:货币出资,出资额(万元):550,币种:人民币,出资比例:55%,投资人实缴额(万元):450,实缴出资方式:货币出资,姓名:兰启佳,出资方式:货币出资,出资额(万元):450,币种:人民币,出资比例:45% | 姓名:兰汉华,出资方式:货币出资,出资额(万元):280,币种:人民币,出资比例:28%, [退出]
姓名:兰启佳,出资方式:货币出资,出资额(万元):180,币种:人民币,出资比例:18%, [退出]
姓名:石胜波,出资方式:货币出资,出资额(万元):220,币种:人民币,出资比例:22%, [退出]
姓名:熊定宋,出资方式:货币出资,出资额(万元):320,币种:人民币,出资比例:32% [退出] | 2007-06-12 |
法定代表人变更 | 熊定宋 | 兰汉华 | 2006-05-19 |
名称变更 | 惠州市名人实业发展有限公司 | 惠州市名人实业发展有限公司 | 2006-05-19 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2006-05-19 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;物业管理(持有效期资质证书经营)。〓 | 销售:建筑材料、五金交电;室内建筑装饰;承接土石方工程;房产中介服务。〓 | 2006-05-19 |
股东变更 | 姓名:兰汉华,出资方式:货币出资,出资额(万元):280( + 366.66667% ),币种:人民币,出资比例:28%,
姓名:兰启佳,出资方式:货币出资,出资额(万元):180,币种:人民币,出资比例:18%, [新增]
姓名:石胜波,出资方式:货币出资,出资额(万元):220,币种:人民币,出资比例:22%, [新增]
姓名:熊定宋,出资方式:货币出资,出资额(万元):320,币种:人民币,出资比例:32% [新增] | 姓名:兰汉华,出资方式:货币出资,出资额(万元):60,币种:人民币,出资比例:60%,
姓名:兰启桂,出资方式:货币出资,出资额(万元):40,币种:人民币,出资比例:40% [退出] | 2006-05-19 |