变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,天翔工程咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,天翔工程咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,天翔工程咨询有限公司吉安市青原区分公司;91360803MA399FXE5N,天翔工程咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 91360222MA3893UF05,天翔工程咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,天翔工程咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,天翔工程咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 2022-04-15 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,天翔工程咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,天翔工程咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司;91360803MA399FXE5N,天翔工程咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 91360222MA3893UF05,天翔工程咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,天翔工程咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 2022-03-23 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,天翔工程咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,天翔工程咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 2021-12-20 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,江西天翔工程造价咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91360983MA39551Q0C,江西天翔工程造价咨询有限公司高安分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 2021-08-25 |
名称变更 | 天翔工程咨询有限公司 | 江西天翔工程造价咨询有限公司 | 2021-07-01 |
投资人变更 | 投资人:熊有福 ;
投资人:喻金莲 ;
投资人:樊清菊 ;
投资人:徐立 ;
投资人:方坤 ; | 投资人:熊有福 ;
投资人:樊清菊 ;
投资人:方坤 ;
投资人:喻金莲 ;
投资人:徐立 ; | 2021-04-09 |
注册资本变更 | 5005万元( + 525.625% ) | 800万元 | 2021-04-09 |
投资人变更 | 投资人:熊有福,出资额:2002( + 525.625% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2030-03-30;
投资人:喻金莲,出资额:250.25( + 525.625% )万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2030-03-30;
投资人:樊清菊,出资额:250.25( + 525.625% )万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2030-03-30;
投资人:徐立,出资额:1501.5( + 525.625% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2030-03-30;
投资人:方坤,出资额:1001( + 525.625% )万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2030-03-30; | 投资人:熊有福,出资额:320万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:樊清菊,出资额:40万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:方坤,出资额:160万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:喻金莲,出资额:40万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:徐立,出资额:240万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30; | 2021-04-09 |
投资人变更 | 投资人:熊有福 ;
投资人:樊清菊 ; [新增]
投资人:方坤 ;
投资人:喻金莲 ;
投资人:徐立 ; | 投资人:乐华 ; [退出]
投资人:熊有福 ;
投资人:方坤 ;
投资人:喻金莲 ;
投资人:徐立 ; | 2020-10-30 |
投资人变更 | 投资人:熊有福,出资额:320万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:樊清菊,出资额:40万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30; [新增]
投资人:方坤,出资额:160万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:喻金莲,出资额:40万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30;
投资人:徐立,出资额:240万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-09-30; | 投资人:乐华,出资额:40万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出]
投资人:熊有福,出资额:320万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:方坤,出资额:160万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:喻金莲,出资额:40万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:徐立,出资额:240万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; | 2020-10-30 |
其他变更 | 姓名:熊有福,职务:执行董事;
姓名:方坤,职务:监事;
姓名:徐立,职务:经理; | 姓名:乐华,职务:经理;
姓名:熊有福,职务:执行董事;
姓名:方坤,职务:监事; | 2020-10-30 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360983MA39551Q0C,江西天翔工程造价咨询有限公司高安分公司;91360803MA399FXE5N,江西天翔工程造价咨询有限公司吉安市青原区分公司; | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360983MA39551Q0C,江西天翔工程造价咨询有限公司高安分公司; | 2020-07-22 |
投资人变更 | 投资人:徐立,出资额:240万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增]
投资人:乐华,出资额:40( - 81.48148% )万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:熊有福,出资额:320万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增]
投资人:方坤,出资额:160万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增]
投资人:喻金莲,出资额:40( - 83.33333% )万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; | 投资人:余萌,出资额:8万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出]
投资人:李丽,出资额:8万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出]
投资人:乐华,出资额:216万人民币,占27%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:熊兴华,出资额:304万,占38%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出]
投资人:喻金莲,出资额:240万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:肖玉芬,出资额:16万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出]
投资人:宋景丽,出资额:8万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出] | 2020-06-22 |
其他变更 | 姓名:乐华,职务:经理;
姓名:熊有福,职务:执行董事;
姓名:方坤,职务:监事; | 姓名:乐华,职务:经理;
姓名:喻金莲,职务:监事;
姓名:熊有福,职务:执行董事; | 2020-06-22 |
经营范围变更 | 工程造价咨询业务;建设工程监理;建设工程设计;国土空间规划编制;工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;规划设计管理(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工程技术咨询、工程造价咨询、工程招标代理(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-06-22 |
投资人变更 | 投资人:徐立 ; [新增]
投资人:乐华 ;
投资人:熊有福 ; [新增]
投资人:方坤 ; [新增]
投资人:喻金莲 ; | 投资人:余萌 ; [退出]
投资人:李丽 ; [退出]
投资人:乐华 ;
投资人:熊兴华 ; [退出]
投资人:喻金莲 ;
投资人:肖玉芬 ; [退出]
投资人:宋景丽 ; [退出] | 2020-06-22 |
其他变更 | 姓名:乐华,职务:经理;
姓名:喻金莲,职务:监事;
姓名:熊有福,职务:执行董事; | 姓名:乐华,职务:经理;
姓名:熊兴华,职务:执行董事;
姓名:喻金莲,职务:监事; | 2020-04-30 |
法定代表人变更 | 熊有福 | 熊兴华 | 2020-04-30 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司;91360983MA39551Q0C,江西天翔工程造价咨询有限公司高安分公司; | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司; | 2020-03-06 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司;91420100MA4K2Y3F8A,江西天翔工程造价咨询有限公司湖北分公司; | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司; | 2019-10-09 |
投资人变更 | 投资人:余萌,出资额:8万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增]
投资人:李丽,出资额:8万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增]
投资人:乐华,出资额:216( + 170% )万人民币,占27%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:熊兴华,出资额:304万,占38%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:喻金莲,出资额:240( + 36.36364% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:肖玉芬,出资额:16万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增]
投资人:宋景丽,出资额:8万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增] | 投资人:乐华,出资额:80万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:梅晓雁,出资额:240万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [退出]
投资人:熊兴华,出资额:304万,占38%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:喻金莲,出资额:176万,占22%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; | 2019-06-21 |
其他变更 | 姓名:乐华,职务:经理;
姓名:熊兴华,职务:执行董事;
姓名:喻金莲,职务:监事; | 姓名:梅晓雁,职务:经理;
姓名:熊兴华,职务:执行董事;
姓名:乐华,职务:监事; | 2019-06-21 |
投资人变更 | 投资人:余萌 ; [新增]
投资人:李丽 ; [新增]
投资人:乐华 ;
投资人:熊兴华 ;
投资人:喻金莲 ;
投资人:肖玉芬 ; [新增]
投资人:宋景丽 ; [新增] | 投资人:乐华 ;
投资人:梅晓雁 ; [退出]
投资人:熊兴华 ;
投资人:喻金莲 ; | 2019-06-21 |
投资人变更 | 投资人:乐华,出资额:80( - 79.16667% )万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:梅晓雁,出资额:240( + 114.28571% )万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:熊兴华,出资额:304万,占38%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:喻金莲,出资额:176万,占22%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; [新增] | 投资人:乐华,出资额:384万人民币,占48%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:梅晓雁,出资额:112万人民币,占14%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
投资人:熊兴华,出资额:304万,占38%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31; | 2019-01-23 |
投资人变更 | 投资人:乐华 ;
投资人:梅晓雁 ;
投资人:熊兴华 ;
投资人:喻金莲 ; [新增] | 投资人:乐华 ;
投资人:梅晓雁 ;
投资人:熊兴华 ; | 2019-01-23 |
其他事项备案 | 91360222MA3893UF05,江西天翔工程造价咨询有限公司浮梁县分公司; | - | 2018-12-27 |
其他变更 | *****W | - | 2016-02-19 |
其他变更 | 91360100775888180W | | 2016-02-19 |
| 91360100775888180W | | 2016-02-19 |
投资人(股权)变更 | 投资人:乐华 ;投资人:梅晓雁 ;投资人:熊兴华 ; | 投资人:熊兴华 ;投资人:乐华 ;投资人:梅晓雁 ; | 2015-08-31 |
注册资本(金)变更 | 800 | 100 | 2015-08-31 |
住所变更 | 江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园配套中心9#办公楼写字楼201-216室 | 江西省南昌市东湖区滕王阁仿古街60-74号二楼 | 2015-08-31 |
投资人变更 | 乐华,出资384( + 700% )万人民币,占48%,实缴出资0万;
梅晓雁,出资112( + 700% )万人民币,占14%,实缴出资14万;
熊兴华,出资304( + 700% )万,占38%,实缴出资38万; | 熊兴华,出资38万人民币,占38%,实缴出资38万;
乐华,出资48万人民币,占48%,实缴出资0万;
梅晓雁,出资14万人民币,占14%,实缴出资14万; | 2015-08-31 |
注册资本变更 | 800( + 700% ) | 100 | 2015-08-31 |
投资人变更 | 投资人:乐华 ;
投资人:梅晓雁 ;
投资人:熊兴华 ; | 投资人:熊兴华 ;
投资人:乐华 ;
投资人:梅晓雁 ; | 2015-08-31 |
投资人变更 | 熊兴华,出资38万人民币,占38%,实缴出资38万;
乐华,出资48万人民币,占48%,实缴出资0万; [新增]
梅晓雁,出资14万,占14%,实缴出资14万; | 熊兴华,出资38万人民币,占38%,实缴出资38万;
梅晓雁,出资14万人民币,占14%,实缴出资14万;
李丽,出资48万人民币,占48%,实缴出资48万; [退出] | 2015-06-23 |
投资人变更 | 投资人:熊兴华 ;
投资人:乐华 ; [新增]
投资人:梅晓雁 ; | 投资人:熊兴华 ;
投资人:梅晓雁 ;
投资人:李丽 ; [退出] | 2015-06-23 |
其他变更 | 监事,乐华,***;经理,梅晓雁,***;执行董事,熊兴华,***; | 监事,李丽,***;经理,梅晓雁,***;执行董事,熊兴华,***; | 2015-06-23 |
投资人(股权)变更 | 投资人:熊兴华 ;投资人:乐华 ;投资人:梅晓雁 ; | 投资人:熊兴华 ;投资人:梅晓雁 ;投资人:李丽 ; | 2015-06-23 |
投资人变更 | 熊兴华,出资38万人民币,占38%,实缴出资38万;
梅晓雁,出资14万,占14%,实缴出资14万; [新增]
李丽,出资48万,占48%,实缴出资48万; | 李丽,出资48万人民币,占48%,实缴出资48万;
熊兴华,出资38万人民币,占38%,实缴出资38万;
乐华,出资14万人民币,占14%,实缴出资14万; [退出] | 2013-05-14 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2012-10-26 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2012-10-26 |
投资人变更 | 李丽,出资48万,占48%,实缴出资48万; [新增]
熊兴华,出资38( + 1800% )万,占38%,实缴出资38万;
乐华,出资14( + 55.55556% )万,占14%,实缴出资14万; | 胡铮,出资9万,占18%,实缴出资9万; [退出]
黄国雯,出资16万,占32%,实缴出资16万; [退出]
乐华,出资9万,占18%,实缴出资9万;
汪曦,出资14万,占28%,实缴出资14万; [退出]
熊兴华,出资2万,占4%,实缴出资2万; | 2012-10-26 |
住所变更 | 南昌市滕王阁仿古街60-74号二楼 | 南昌市八一大道415号 | 2012-07-11 |
投资人变更 | 胡铮,出资9万元,占18%;
黄国雯,出资16万元,占32%;
乐华,出资9万元,占18%;
汪曦,出资14万元,占28%;
熊兴华,出资2万元,占4%; [新增] | 武斌,出资2万元,占4%; [退出]
黄国雯,出资16万元,占32%;
胡铮,出资9万元,占18%;
汪曦,出资14万元,占28%;
乐华,出资9万元,占18%; | 2012-07-11 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:熊兴华 | 证件号码:******,姓名:武斌 | 2012-07-11 |
投资人变更 | 武斌,出资2( - 80% )万元,占4%;
乐华,出资9万元,占18%; [新增]
黄国雯,出资16( + 14.28571% )万元,占32%;
胡铮,出资9万元,占18%; [新增]
汪曦,出资14万元,占28%; | 龚小珍,出资7万元,占14%; [退出]
武斌,出资10万元,占20%;
章刚,出资5万元,占10%; [退出]
黄国雯,出资14万元,占28%;
汪曦,出资14万元,占28%; | 2011-03-15 |
经营期限变更 | 经营期限(自)2005-07-13,经营期限(至)2030-07-12 | 经营期限(自)2005-07-13,经营期限(至)2010-07-12 | 2010-06-09 |
其他变更 | 龚小珍:14%;章刚:10%; | 龚小珍:%;章刚:%; | 2010-06-09 |
投资人变更 | 龚小珍,7(万元)14%
武斌等,10(万元)20%
章刚,5(万元)10%
黄国雯,14(万元)28%
汪曦,14(万元)28% | 闵定志,7(万元)%
刘胜,5(万元)%
郑韬,9(万元)%
龚小珍,7(万元)%
武斌等,18(万元)%
章刚,5(万元)% | 2008-04-07 |
其他变更 | ***** | *****16 | 2008-03-31 |