变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 2007-10-15,, | 2007-10-15,2022-10-15,15 | 2022-10-14 |
章程修正案 | - | - | 2022-10-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-30 | 2020-03-10 | 2022-10-14 |
期限 | 永续经营 | 自2007-10-15至2022-10-15 | 2022-10-14 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-13 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道018号高新工业村R3-B栋3层312室 | 深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之三 | 2020-03-13 |
升级换照 | - | - | 2020-03-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-10 | 2017-05-02 | 2020-03-13 |
成员 | 王旭昌(监事) | 韦大成(监事) | 2019-07-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-08 |
监事信息 | 尉桂珍(监事) [新增] | 张文燕(监事) [退出] | 2019-03-11 |
负责人变更 | 徐寿春 | 张燕 | 2019-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 徐寿春(执行董事) [新增] | 张燕(执行董事) [退出] | 2019-03-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-02-12 | 2018-12-06 | 2019-03-11 |
总经理 | 徐寿春(总经理) [新增] | 张燕(总经理) [退出] | 2019-03-11 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)徐寿春,10,100 | 名称,出资额,出资比例(%)郭文,10,100 | 2019-03-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-12-06 | 2017-09-18 | 2018-12-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道富华社区尖岗山名苑C22栋05 | 深圳市南山区沙河街道中信红树湾3A栋2303 | 2018-12-10 |
监事信息 | 张文燕(监事) [新增] | 郭文(监事) [退出] | 2018-12-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-18 | 2015-01-09 | 2017-09-20 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)郭文,10,100 | 名称,出资额,出资比例(%)郭文,5,50张燕,5,50 | 2017-09-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-09-20 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)黄勇,30,75张霄鹏,10,25 | 名称,出资额,出资比例(%)黄勇,30,75王洪洋,10,25 | 2017-05-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:张霄鹏;执行董事:张霄鹏; | 总经理:王洪洋;执行董事:黄勇; | 2017-05-16 |
一照一码升级 | *****W | - | 2017-05-16 |
负责人变更 | 法定代表人:张霄鹏;总经理:张霄鹏;股东:;董事长:张霄鹏;股东:; | 董事长:黄勇;股东:王洪洋;法定代表人:黄勇;总经理:王洪洋;股东:黄勇; | 2017-05-16 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2017-05-16 |
成员 | 张霄鹏(执行董事),张霄鹏(总经理) | 黄勇(执行董事),王洪洋(总经理) | 2017-05-16 |
投资人变更 | 股东名称:黄勇、出资额:30、出资比例:75;股东名称:张霄鹏、出资额:10、出资比例:25; | 股东名称:黄勇、出资额:30、出资比例:75;股东名称:王洪洋、出资额:10、出资比例:25; | 2017-05-16 |
负责人变更 | 张霄鹏 | 黄勇 | 2017-05-16 |
投资人 | 黄勇 30(万元)75% 张霄鹏 10(万元)25% | 黄勇 30(万元)75% 王洪洋 10(万元)25% | 2017-05-16 |
负责人 | 张霄鹏 | 黄勇 | 2017-05-16 |
投资人变更 | 股东名称:黄勇、出资额:30、出资比例:75;
股东名称:张霄鹏、出资额:10、出资比例:25; [新增] | 股东名称:黄勇、出资额:30、出资比例:75;
股东名称:王洪洋、出资额:10、出资比例:25; [退出] | 2017-05-16 |
负责人变更 | 法定代表人:张霄鹏;
总经理:张霄鹏;
股东:;
董事长:张霄鹏;
股东:; | 董事长:黄勇;
股东:王洪洋;
法定代表人:黄勇;
总经理:王洪洋;
股东:黄勇; | 2017-05-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:张霄鹏 [新增]
执行董事:张霄鹏 [新增] | 总经理:王洪洋 [退出]
执行董事:黄勇 [退出] | 2017-05-16 |
其他事项备案 | *****W | - | 2017-05-16 |
董事长或执行董事成员 | 张霄鹏(执行董事) [新增] | 黄勇(执行董事) [退出] | 2017-05-16 |
投资人变更 | 名称:黄勇,出资额:30,出资比例:75
名称:张霄鹏,出资额:10,出资比例:25 [新增] | 名称:黄勇,出资额:30,出资比例:75
名称:王洪洋,出资额:10,出资比例:25 [退出] | 2017-05-16 |
总经理 | 张霄鹏(总经理) [新增] | 王洪洋(总经理) [退出] | 2017-05-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-02 | - | 2017-05-16 |
高管人员 | 张霄鹏(总经理) [新增]
韦大成(监事)
张霄鹏(执行(常务)董事) [新增] | 王洪洋(总经理) [退出]
黄勇(执行(常务)董事) [退出]
韦大成(监事) | 2017-05-16 |
董事成员 | 张霄鹏(总经理) [新增]
韦大成(监事)
张霄鹏(执行(常务)董事) [新增] | 王洪洋(总经理) [退出]
黄勇(执行(常务)董事) [退出]
韦大成(监事) | 2017-05-16 |
股东 | 黄勇 30(万元) 75%
张霄鹏 10(万元) 25% [新增] | 黄勇 30(万元) 75%
王洪洋 10(万元) 25% [退出] | 2017-05-16 |
法定代表人 | 张霄鹏 | 黄勇 | 2017-05-16 |
一照一码升级 | - | - | 2017-05-16 |
一照一码换照 | - | - | 2016-11-25 |
一照一码升级 | *****A | - | 2016-11-25 |
实收资本 | 10 | 0 | 2015-01-12 |
商事登记换照 | - | - | 2013-05-14 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-14 |
地址变更 | 深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之三 | 深圳市高新区南区留学生创业大厦1108 | 2010-12-01 |
经营范围变更 | 射频识别系统的技术开发及产品销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 射频识别系统的技术开发(不含限制项目)。 | 2008-06-11 |