变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****P | 注册号:***** 组织机构代码证:568765436 | 2016-05-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 预包装食品销售。; 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)。; 营业期限: 2011-2-17 至 9999-9-9; 执照有效期限: 2011-2-17 至 9999-9-9; | 一般经营项目: ;
许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球);零售:预包装食品(以上项目在有效期内方可经营)。;
营业期限: 2011-2-17 至 2031-2-16;
执照有效期限: 至 ; | 2016-05-16 |
- | 统一社会信用代码:9********65436P | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-16 |
| 统一社会信用代码:9********65436P | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 预包装食品销售。; 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)。; 营业期限: 2011-2-17 至 9999-9-9; 执照有效期限: 2011-2-17 至 9999-9-9; | 一般经营项目: ;
许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球);零售:预包装食品(以上项目在有效期内方可经营)。;
营业期限: 2011-2-17 至 2031-2-16;
执照有效期限: 至 ;
| 2016-05-16 |
名称变更 | 企业名称: 杭州乐园开心电子游艺有限公司; 住所: 杭州市西湖区古荡街道丰潭路288号(沿文一西路3楼东侧); 法定代表人(负责人): 高琴美; 实收资本: 0万; 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球);零售:预包装食品(以上项目在有效期内方可经营)。; 股东: 高琴美, 30万; 组织机构: 高琴美 职务: 执行董事兼总经理; 毛建华 职务: 监事; | 企业名称: 杭州开心乐园电子游艺有限公司;
住所: 杭州市转塘街道里街68号第四层;
法定代表人(负责人): 邵春华;
实收资本: 30万;
许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)[娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日];零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年12月2日)。;
股东: 邵春华, 30万;
组织机构: 毛建华 职务: 监事; 邵春华 职务: 执行董事兼总经理;
| 2014-03-04 |
名称变更 | 企业名称: 杭州乐园开心电子游艺有限公司; 住所: 杭州市西湖区古荡街道丰潭路288号(沿文一西路3楼东侧); 法定代表人(负责人): 高琴美; 实收资本: 0万; 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球);零售:预包装食品(以上项目在有效期内方可经营)。; 股东: 高琴美, 30万; 组织机构: 高琴美 职务: 执行董事兼总经理; 毛建华 职务: 监事; | 企业名称: 杭州开心乐园电子游艺有限公司;
住所: 杭州市转塘街道里街68号第四层;
法定代表人(负责人): 邵春华;
实收资本: 30万;
许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)[娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日];零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年12月2日)。;
股东: 邵春华, 30万;
组织机构: 毛建华 职务: 监事; 邵春华 职务: 执行董事兼总经理; | 2014-03-04 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)[娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日];零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年12月2日)。; | 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)[娱乐经营许可证有效期限至2012年12月31日];零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年12月2日);
| 2013-04-02 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)[娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日];零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年12月2日)。; | 许可经营项目: 服务:游艺厅(电子游戏、台球)[娱乐经营许可证有效期限至2012年12月31日];零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年12月2日); | 2013-04-02 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 邵春华;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
股东: 邵春华, 30万;
组织机构: 毛建华 职务: 监事;
邵春华 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 沈树良;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 沈树良, 3万;
邵春华, 27万;
组织机构: 毛建华 职务: 监事;
沈树良 职务: 执行董事;
沈树良 职务: 经理; | 2011-07-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 邵春华; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 邵春华, 30万; 组织机构: 毛建华 职务: 监事; 邵春华 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 沈树良;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 沈树良, 3万; 邵春华, 27万;
组织机构: 毛建华 职务: 监事; 沈树良 职务: 执行董事; 沈树良 职务: 经理;
| 2011-07-20 |