上海知几资产管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢940室,我公司主要提供资产管理,实业投资,投资管理。
联系方式
- 公司地址:
- 浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢940室
- 固定电话:
- 021-50196068 未核实,仅供参考
- 经理:
- 文武
- 电子邮件:
- wangtian@goldeninv.com
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 021-68825588 |
电子邮箱 | wangtian@goldeninv.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海知几资产管理有限公司 |
简称: | 知几资产管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 资产管理,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 913101150637390997 |
发证机关: | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年03月18日 |
注册资本: | 1000万人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 南汇区投资与资产管理业 |
所属城市: | 上海企业网 » 南汇区 » 南汇区芦潮港镇 |
顺企编码: | 84493027 |
上海知几资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张继成 | 70% | 人民币700.0万元 |
曲静瑶 | 30% | 人民币300.0万元 |
上海知几资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1758号1幢940室 | 浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢940室 | 2020-08-21 |
章程修正案备案 | 2020-07-07章程修正案 | 无 | 2020-08-21 |
投资人变更 | 张继成; 曲静瑶; [新增] | 张继成; 文武; [退出] | 2020-08-21 |
章程修正案备案 | 2019-11-30章程修正案 | 无 | 2019-12-11 |
投资人变更 | 文武; 张继成; [新增] | 王甜; [退出] 文武; 刘丽红; [退出] | 2019-12-11 |
监事备案 | 史桂英 [新增] | 王永超 [退出] | 2019-12-11 |
法定代表人变更 | 张继成 | 文武 | 2019-12-11 |
投资人变更 | 刘丽红; 文武; 王甜; | 文武; 王稹; [退出] 王甜; 刘丽红; | 2019-02-27 |
章程修正案备案 | 2019-02-25章程修正案 | 无 | 2019-02-27 |
章程修正案备案 | 2018-03-20章程修正案 | 2017-05-24章程备案 | 2018-03-27 |
投资人变更 | 文武; 王稹; 王甜; 刘丽红; [新增] | 王稹; 文武; 王甜; | 2018-03-27 |
监事备案 | 王永超 [新增] | 刘熀松 [退出] | 2017-09-07 |
经营范围变更 | 资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 资产管理,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-07-17 |
章程备案 | 2017-05-24章程备案 | 2017-05-24章程备案 | 2017-07-17 |
投资人变更 | 文武; 王甜; [新增] 王稹; [新增] | 陈燕匡; [退出] 文武; | 2017-05-31 |
章程修正案备案 | 2017-05-24章程修正案 | 2016-04-26章程备案 | 2017-05-31 |
章程修正案备案 | 2016-04-26章程修正案 | 无 | 2016-04-26 |
经营范围变更 | 资产管理,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2016-04-26 |
投资人变更 | 文武; 陈燕匡; [新增] | 文武; 王炯煜; [退出] | 2015-10-23 |
投资人(股权)变更 | 文武;陈燕匡; | 文武;王炯煜; | 2015-10-23 |
投资人(股权)变更 | 王炯煜;文武; | 王炯煜;陈立秋;文武; | 2015-01-29 |
经营范围变更 | 资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 2015-01-29 |
投资人变更 | 王炯煜; 文武; | 王炯煜; 陈立秋; [退出] 文武; | 2015-01-29 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2015-01-29 |
一般经营项目变更 | 资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。 | 资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。 | 2015-01-29 |
上海知几资产管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
文武 | 执行董事 |
刘熀松 | 监事 |
本页是 [上海知几资产管理有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。