广东同增资本管理有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A2220(办公用途)(JM),我公司主要提供资产管理;投资管理服务;风险投资;受托管理股权投资基金;股权投资管理;股权投资;〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A2220(仅限办公用途)(JM)
- 经理:
- 罗振辉
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广东同增资本管理有限公司 |
简称: | 同增资本管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;风险投资;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;股权投资;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440101MA59HJE16L |
发证机关: | 广州市荔湾区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年12月30日 |
注册资本: | 1000万 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 南沙区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 广州企业网 » 南沙区 » 南沙区南沙 |
顺企编码: | 84694348 |
广东同增资本管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈广斌 | 40% | 人民币400.0万元 |
麦丹雄 | 40% | 人民币400.0万元 |
邝绰延 | 20% | 人民币200万元 |
广东同增资本管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
具体经营项目申报 | 以自有资金从事投资活动;证券投资咨询 | 受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;股权投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;风险投资; | 2020-12-18 |
住所变更 | 广州市荔湾区罗冲岗3号3栋309室(仅限办公) | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A2220(仅限办公用途)(JM) | 2020-12-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-12-18 |
股东变更 | 陈广斌; [新增] 麦丹雄; 邝绰延; [新增] | 冯民宇; [退出] 麦丹雄; | 2018-06-21 |
法定代表人变更 | 陈广斌 | 冯民宇 | 2018-06-21 |
监事备案 | 陈广斌(执行董事兼经理) [新增] 罗振辉(监事) [新增] | 冯民宇(执行董事兼经理) [退出] 麦丹雄(监事) [退出] | 2018-06-21 |
组织机构备案 | 陈广斌(执行董事兼经理) [新增] 罗振辉(监事) [新增] | 冯民宇(执行董事兼经理) [退出] 麦丹雄(监事) [退出] | 2018-06-21 |
董事备案 | 陈广斌(执行董事兼经理) [新增] 罗振辉(监事) [新增] 麦丹雄(监事) 邝绰延 [新增] | 冯民宇(执行董事兼经理) [退出] 麦丹雄(监事) | 2018-06-21 |
经理备案 | 陈广斌(执行董事兼经理) [新增] 罗振辉(监事) [新增] | 冯民宇(执行董事兼经理) [退出] 麦丹雄(监事) [退出] | 2018-06-21 |
监事备案 | 冯民宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 麦丹雄,监事,选举, [新增] | 冯民宇,监事,, [退出] 罗振辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-04-11 |
经理备案 | 冯民宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 麦丹雄,监事,选举, [新增] | 冯民宇,监事,, [退出] 罗振辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-04-11 |
组织机构备案 | 冯民宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 麦丹雄,监事,选举, [新增] | 冯民宇,监事,, [退出] 罗振辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-04-11 |
董事备案 | 冯民宇,执行董事兼经理,选举,是 麦丹雄,监事,选举, [新增] | 冯民宇,监事,, 罗振辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-04-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-04-11 |
股东变更 | 冯民宇; 麦丹雄; [新增] | 冯民宇; 罗振辉; [退出] | 2017-04-11 |
法定代表人变更 | 冯民宇 | 罗振辉 | 2017-04-11 |
董事备案 | 冯民宇(执行董事兼经理) [新增] 麦丹雄(监事) [新增] | 冯民宇(监事) [退出] 罗振辉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-11 |
监事备案 | 冯民宇(执行董事兼经理) 麦丹雄(监事) [新增] | 冯民宇(监事) 罗振辉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-11 |
组织机构备案 | 冯民宇(执行董事兼经理) 麦丹雄(监事) [新增] | 冯民宇(监事) 罗振辉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-11 |
经理备案 | 冯民宇(执行董事兼经理) 麦丹雄(监事) [新增] | 冯民宇(监事) 罗振辉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-11 |
广东同增资本管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
冯民宇 | 监事 |
罗振辉 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广东同增资本管理有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关企业管理及投资咨询