变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-11 |
股东变更 | 秦宏滨; [新增]
杨宏飞; [新增] | 刘超磊; [退出]
汪琳; [退出] | 2018-01-11 |
法定代表人变更 | 秦宏滨 | 汪琳 | 2018-01-11 |
组织机构备案 | 秦宏滨(执行董事兼经理) [新增]
杨宏飞(监事) [新增] | 刘超磊(监事) [退出]
汪琳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-11 |
监事备案 | 秦宏滨(执行董事兼经理) [新增]
杨宏飞(监事) [新增] | 刘超磊(监事) [退出]
汪琳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-11 |
董事备案 | 秦宏滨(执行董事兼经理) [新增]
杨宏飞(监事) [新增] | 刘超磊(监事) [退出]
汪琳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-11 |
经理备案 | 秦宏滨(执行董事兼经理) [新增]
杨宏飞(监事) [新增] | 刘超磊(监事) [退出]
汪琳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-11 |
财务负责人 | 秦宏滨 | 汪琳 | 2018-01-11 |
董事备案 | 刘超磊,监事,选举, [新增]
汪琳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁家辉,监事,选举, [退出]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-10-27 |
监事备案 | 刘超磊,监事,选举, [新增]
汪琳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁家辉,监事,选举, [退出]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-10-27 |
经理备案 | 刘超磊,监事,选举, [新增]
汪琳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁家辉,监事,选举, [退出]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-10-27 |
组织机构备案 | 刘超磊,监事,选举, [新增]
汪琳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁家辉,监事,选举, [退出]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-10-27 |
住所变更 | 广州市南沙区珠电路4号1206房A07(仅限办公用途) | 广州市南沙区成汇街1号1807房(仅限办公用途) | 2017-10-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-10-27 |
股东变更 | 刘超磊; [新增]
汪琳; [新增] | 梁家辉; [退出]
林健华; [退出] | 2017-10-27 |
法定代表人变更 | 汪琳 | 林健华 | 2017-10-27 |
监事备案 | 刘超磊(监事) [新增]
汪琳(执行董事兼经理) [新增] | 梁家辉(监事) [退出]
林健华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-10-27 |
组织机构备案 | 刘超磊(监事) [新增]
汪琳(执行董事兼经理) [新增] | 梁家辉(监事) [退出]
林健华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-10-27 |
董事备案 | 刘超磊(监事) [新增]
汪琳(执行董事兼经理) [新增] | 梁家辉(监事) [退出]
林健华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-10-27 |
经理备案 | 刘超磊(监事) [新增]
汪琳(执行董事兼经理) [新增] | 梁家辉(监事) [退出]
林健华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-10-27 |
财务负责人 | 汪琳 | 林健华 | 2017-10-27 |
监事备案 | 梁家辉,监事,选举, [新增]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,, [退出]
丘学慧,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-08-18 |
经理备案 | 梁家辉,监事,选举, [新增]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,, [退出]
丘学慧,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-08-18 |
组织机构备案 | 梁家辉,监事,选举, [新增]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,, [退出]
丘学慧,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-08-18 |
董事备案 | 梁家辉,监事,选举, [新增]
林健华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,, [退出]
丘学慧,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-08-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-18 |
股东变更 | 梁家辉; [新增]
林健华; [新增] | 丘学慧; [退出] | 2017-08-18 |
法定代表人变更 | 林健华 | 丘学慧 | 2017-08-18 |
组织机构备案 | 梁家辉(监事) [新增]
林健华(执行董事兼经理) [新增] | 高方毅(监事) [退出]
丘学慧(执行董事兼经理) [退出] | 2017-08-18 |
监事备案 | 梁家辉(监事) [新增]
林健华(执行董事兼经理) [新增] | 高方毅(监事) [退出]
丘学慧(执行董事兼经理) [退出] | 2017-08-18 |
董事备案 | 梁家辉(监事) [新增]
林健华(执行董事兼经理) [新增] | 高方毅(监事) [退出]
丘学慧(执行董事兼经理) [退出] | 2017-08-18 |
经理备案 | 梁家辉(监事) [新增]
林健华(执行董事兼经理) [新增] | 高方毅(监事) [退出]
丘学慧(执行董事兼经理) [退出] | 2017-08-18 |
财务负责人 | 林健华 | 丘学慧 | 2017-08-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-08-18 |
住所变更 | 广州市南沙区成汇街1号1807房(仅限办公用途) | 广州市番禺区洛浦街西三村西乡三路30号四层(部位:401) | 2017-08-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-09-26 |
住所变更 | 广州市番禺区洛浦街西三村西乡三路30号四层(部位:401) | 广州市番禺区大石街涌口村岭南路2号407 | 2016-09-26 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2016-07-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-22 |
名称变更 | 广州庚辰电子科技有限公司 | 广州欧展电子科技有限公司 | 2016-06-22 |
具体经营项目申报 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;五金产品批发;电子产品批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);钟表维修服务;电子设备工程安装服务;智能卡系统工程服务; | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;五金产品批发;电子产品批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 2016-06-22 |
法定代表人变更 | 丘学慧 | 黄思红 | 2016-06-14 |
经理备案 | 高方毅,监事,,
丘学慧,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,,
黄思红,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-06-14 |
组织机构备案 | 高方毅,监事,,
丘学慧,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,,
黄思红,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-06-14 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-05-11 |
财务负责人 | 丘学慧 | 财务负责人(变更前) | 2016-05-11 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2016-05-11 |
组织机构备案 | 高方毅,监事,,
黄思红,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高方毅,监事,,
黄思红,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-05-11 |
住所变更 | 广州市番禺区大石街涌口村岭南路2号407 | 广州市番禺区大石街涌口村岭南路2号407(临时经营场所:有效期至2015年12月23日) | 2014-12-11 |
具体经营项目申报 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;五金产品批发;电子产品批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 电子技术的研究、开发;销售:电子产品、模具配件、五金、橡胶制品、塑料制品;货物进出口、技术进出口。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营) | 2014-12-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-12-11 |