深圳市朗朗健康管理有限责任公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区粤海街道高新南一道003号富诚科技大厦二楼南侧,我公司主要提供从事医疗技术专业领域内的技术开发;为医疗企业提供管理服务;企业管理咨询;健康管理咨询。^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区粤海街道高新南一道003号富诚科技大厦二楼南侧
- 固定电话:
- 0755-86718591 未核实,仅供参考
- 经理:
- 郭秋元
- 电子邮件:
- houc@langlangdental.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | zhanglc@langlangdental.com |
电子邮箱 | houc@langlangdental.com |
座机号码 | 0755-86566573 |
座机号码 | 0755-86718591 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市朗朗健康管理有限责任公司 |
简称: | 朗朗健康管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 从事医疗技术专业领域内的技术开发;为医疗企业提供管理服务;企业管理咨询;健康管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^; |
营业执照号码: | 440301118094508 |
发证机关: | 南山局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年11月23日 |
注册资本: | 500万元 (万元) |
所属分类: | 医疗保健服务公司 » 南山区医疗保健服务公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区粤海 |
顺企编码: | 84958988 |
深圳市朗朗健康管理有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
朗朗医疗投资有限公司 | 51% | 人民币255万元 |
深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙) | 40% | 人民币200万元 |
深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙) | 9% | 人民币45万元 |
深圳市朗朗健康管理有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场5栋704 | 深圳市南山区粤海街道高新南一道003号富诚科技大厦二楼南侧 | 2020-09-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-03 | 2019-11-20 | 2020-09-22 |
章程 | - | - | 2020-09-22 |
股东 | 朗朗医疗投资有限公司 255(万元)51% 深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙) 200( + 344.44444% )(万元)40% 深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙) 45( - 77.5% )(万元)9% | 朗朗医疗投资有限公司 255(万元)51% 深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙) 45(万元)9% 深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙) 200(万元)40% | 2019-11-27 |
投资人 | 名称:深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙),出资额:45,出资比例:9名称:朗朗医疗投资有限公司,出资额:255,出资比例:51名称:深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙),出资额:200,出资比例:40 | 名称:朗朗医疗投资有限公司,出资额:255,出资比例:51名称:深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙),出资额:45,出资比例:9名称:深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙),出资额:200,出资比例:40 | 2019-11-27 |
投资人 | 深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙) 45(万元)9% 朗朗医疗投资有限公司 255(万元)51% 深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙) 200(万元)40% | 朗朗医疗投资有限公司 255(万元)51% 深圳市金荔企业管理有限合伙(有限合伙) 45(万元)9% 深圳市金茉莉投资管理合伙企业(有限合伙) 200(万元)40% | 2019-11-27 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-27 |
章程备案 | 2019-11-20 | 1900-01-01 | 2019-11-27 |
监事信息 | 曾小云(监事) [新增] | 梁伐(监事) [退出] | 2019-10-16 |
指定联系人 | 许彦欣 | 郭秋元 | 2019-10-16 |
董事长或执行董事成员 | 许彦欣(执行董事) [新增] | 郭秋元(执行董事) [退出] | 2019-10-16 |
总经理 | 许彦欣(总经理) [新增] | 郭秋元(总经理) [退出] | 2019-10-16 |
指定联系人 | 许彦欣(执行董事), 曾小云(监事), 许彦欣(总经理) | 梁伐(监事), 郭秋元(执行董事), 郭秋元(总经理) | 2019-10-16 |
指定联系人 | 胡蓉 | 张帆 | 2019-10-16 |
成员 | 许彦欣(执行董事),曾小云(监事),许彦欣(总经理) | 梁伐(监事),郭秋元(执行董事),郭秋元(总经理) | 2019-10-16 |
负责人 | 许彦欣 | 郭秋元 | 2019-10-16 |
负责人变更 | - | - | 2019-10-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-16 |
其他事项备案 | - | - | 2019-10-16 |
深圳市朗朗健康管理有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁伐 | 监事 |
郭秋元 | 执行(常务)董事 |
郭秋元 | 总经理 |
本页是 [深圳市朗朗健康管理有限责任公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。