变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-18 |
住所变更 | 广州市荔湾区花地大道南488号广州海河国际水产品交易市场B区B3栋三楼南面30120 | 广州市荔湾区芳村大道西392号三楼306房(仅限办公用途) | 2019-04-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-28 |
股东变更 | 伍江明 [新增]
曾钦 | 陈建文 [退出]
曾钦 | 2019-01-28 |
董事备案 | 陈建文,执行董事兼经理,选举,
梁丽颜,监事,选举, [新增]
曾钦,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈建文,执行董事兼经理,选举,是
刘宝光,监事,选举, [退出] | 2016-01-22 |
监事备案 | 梁丽颜,监事,选举, [新增]
曾钦,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈建文,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘宝光,监事,选举, [退出] | 2016-01-22 |
经理备案 | 梁丽颜,监事,选举, [新增]
曾钦,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈建文,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘宝光,监事,选举, [退出] | 2016-01-22 |
财务负责人 | 曾钦 | 财务负责人(变更前) | 2016-01-22 |
组织机构备案 | 梁丽颜,监事,选举, [新增]
曾钦,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈建文,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘宝光,监事,选举, [退出] | 2016-01-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-01-22 |
法定代表人变更 | 曾钦 | 陈建文 | 2016-01-22 |
监事备案 | 梁丽颜(监事) [新增]
曾钦(执行董事兼经理) [新增] | 陈建文(执行董事兼经理) [退出]
刘宝光(监事) [退出] | 2016-01-22 |
董事备案 | 陈建文(执行董事兼经理)
梁丽颜(监事) [新增]
曾钦(执行董事兼经理) [新增] | 陈建文(执行董事兼经理)
刘宝光(监事) [退出] | 2016-01-22 |
经理备案 | 梁丽颜(监事) [新增]
曾钦(执行董事兼经理) [新增] | 陈建文(执行董事兼经理) [退出]
刘宝光(监事) [退出] | 2016-01-22 |
组织机构备案 | 梁丽颜(监事) [新增]
曾钦(执行董事兼经理) [新增] | 陈建文(执行董事兼经理) [退出]
刘宝光(监事) [退出] | 2016-01-22 |
股东变更 | 陈建文;
曾钦; [新增] | 陈建文;
刘宝光; [退出] | 2016-01-22 |
股东变更 | 陈建文;曾钦; | 陈建文;刘宝光; | 2016-01-22 |
组织机构备案 | 梁丽颜(监事);曾钦(执行董事兼经理); | 陈建文(执行董事兼经理);刘宝光(监事); | 2016-01-22 |
经理备案 | 梁丽颜(监事);曾钦(执行董事兼经理); | 陈建文(执行董事兼经理);刘宝光(监事); | 2016-01-22 |
董事备案 | 陈建文(执行董事兼经理);梁丽颜(监事);曾钦(执行董事兼经理); | 陈建文(执行董事兼经理);刘宝光(监事); | 2016-01-22 |
监事备案 | 梁丽颜(监事);曾钦(执行董事兼经理); | 陈建文(执行董事兼经理);刘宝光(监事); | 2016-01-22 |
住所变更 | 广州市荔湾区芳村大道西392号三楼306房(仅限办公用途) | 广州市荔湾区陆居路9号综合楼后座第3层310房之二(仅限办公用途) | 2015-04-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-16 |