广州和方建筑规划设计有限责任公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区黄村新村大街47号518房,我公司主要提供传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询;房屋建筑工程设计服务;城乡规划编制;城市规划设计;风景园林工程设计服务;工程勘察设计;市政工程设计服务;工业设计服务;多媒体设计服务;展台设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;...〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区黄村新村大街47号518房
- 经理:
- 冯惠城
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 152****3370 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州和方建筑规划设计有限责任公司 |
简称: | 和方建筑规划设计 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询;房屋建筑工程设计服务;城乡规划编制;城市规划设计;风景园林工程设计服务;工程勘察设计;市政工程设计服务;工业设计服务;多媒体设计服务;展台设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440106001668438 |
发证机关: | 广州市天河区工商行政管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年09月09日 |
注册资本: | 50万 (万元) |
所属分类: | 工程规划公司 » 天河区工程规划公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 天河区 » 天河区黄村 |
顺企编码: | 85315831 |
广州和方建筑规划设计有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黎国英 | 73% | 人民币36.5万元 |
梁健 | 9% | 人民币4.5万元 |
冯惠城 | 9% | 人民币4.5万元 |
林颖 | 6% | 人民币3万元 |
谢燮 | 3% | 人民币1.5万元 |
广州和方建筑规划设计有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 谢燮 [新增] 冯惠城 黎国英 梁健 林颖 | 冯惠城 黎国英 梁健 林颖 | 2019-05-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-05-31 |
股东变更 | 冯惠城; [新增] 黎国英; 梁健; 林颖; | 黎国英; 梁健; 林颖; | 2018-08-17 |
住所变更 | 广州市天河区黄村路自编8号二楼(部位:C399) | 广州市天河区黄村新村大街47号518房 | 2018-08-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-17 |
执照副本变更 | 2 | 1 | 2018-08-17 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2018-08-17 |
董事备案 | 冯惠城,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 黎国英,监事,选举, 梁健,,, [新增] 林颖,执行董事兼经理,选举, | 黎国英,监事,选举, 林颖,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-03-01 |
经理备案 | 冯惠城,执行董事兼经理,选举, [新增] 黎国英,监事,选举, | 黎国英,监事,选举, 林颖,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-03-01 |
组织机构备案 | 冯惠城,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 黎国英,监事,选举, | 黎国英,监事,选举, 林颖,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-03-01 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-03-01 |
住所变更 | 广州市天河区黄村新村大街47号518房 | 广州市天河区黄村庙元三巷3号502房 | 2017-03-01 |
董事备案 | 冯惠城(执行董事兼经理) [新增] 黎国英(监事) 梁健 [新增] 林颖(执行董事兼经理) | 黎国英(监事) 林颖(执行董事兼经理) | 2017-03-01 |
经理备案 | 冯惠城(执行董事兼经理) [新增] 黎国英(监事) | 黎国英(监事) 林颖(执行董事兼经理) [退出] | 2017-03-01 |
组织机构备案 | 冯惠城(执行董事兼经理) [新增] 黎国英(监事) | 黎国英(监事) 林颖(执行董事兼经理) [退出] | 2017-03-01 |
法定代表人变更 | 冯惠城 | 林颖 | 2017-03-01 |
组织机构备案 | 冯惠城(执行董事兼经理);黎国英(监事); | 黎国英(监事);林颖(执行董事兼经理); | 2017-03-01 |
经理备案 | 冯惠城(执行董事兼经理);黎国英(监事); | 黎国英(监事);林颖(执行董事兼经理); | 2017-03-01 |
董事备案 | 冯惠城(执行董事兼经理);黎国英(监事);梁健;林颖(执行董事兼经理); | 黎国英(监事);林颖(执行董事兼经理); | 2017-03-01 |
广州和方建筑规划设计有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
冯惠城 | 执行董事兼总经理 |
黎国英 | 监事 |
本页是 [广州和方建筑规划设计有限责任公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关工程规划公司