变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2020-04-26 |
地址 | 深圳市罗湖区莲塘街道莲花社区港莲路18号桐景花园愉景阁12G | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路355号岗厦皇庭大厦48E | 2020-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-24 | 2020-03-03 | 2020-04-26 |
成员 | 王威
180(万元)9%
张志武
200(万元)10%
张继文
1620(万元)81% | 王威
2000(万元)100% | 2020-03-06 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-03-06 |
成员 | 张志武(监事) | 马贵鑫(监事) | 2020-03-06 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-03-06 |
监事信息 | 张志武(监事) [新增] | 马贵鑫(监事) [退出] | 2020-03-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-03 | 2020-01-13 | 2020-03-06 |
投资人 | 王威 180(万元)9%
张志武 200(万元)10% [新增]
张继文 1620(万元)81% [新增] | 王威 2000(万元)100% | 2020-03-06 |
指定联系人 | 王威(总经理),
王威(执行董事),
马贵鑫(监事) | 廖能(总经理),
刘畅(监事),
廖能(执行董事) | 2020-01-15 |
指定联系人 | 王威 2000(万元)100% | 廖能 2000(万元)100% | 2020-01-15 |
指定联系人 | 王威 | 廖能 | 2020-01-15 |
成员 | 王威(总经理),王威(执行董事),马贵鑫(监事) | 廖能(总经理),刘畅(监事),廖能(执行董事) | 2020-01-15 |
投资人 | 王威 2000(万元)100% | 廖能 2000(万元)100% | 2020-01-15 |
负责人 | 王威 | 廖能 | 2020-01-15 |
章程备案 | 2020-01-13 | 2019-07-08 | 2020-01-15 |
投资人变更 | - | - | 2020-01-15 |
负责人变更 | - | - | 2020-01-15 |
其他事项备案 | - | - | 2020-01-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-01-15 |
指定联系人 | 廖能(总经理),
廖能(执行董事) | 张悦峰(执行董事),
张悦峰(总经理) | 2019-07-10 |
章程备案 | 2019-07-08 | 2018-10-14 | 2019-07-10 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-10 |
其他事项备案 | - | - | 2019-07-10 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-10 |
指定联系人 | 廖能 2000(万元)100% | 张悦峰 2000(万元)100% | 2019-07-10 |
指定联系人 | 廖能 | 张悦峰 | 2019-07-10 |
成员 | 廖能(总经理),廖能(执行董事) | 张悦峰(执行董事),张悦峰(总经理) | 2019-07-10 |
投资人 | 廖能 2000(万元)100% | 张悦峰 2000(万元)100% | 2019-07-10 |
负责人 | 廖能 | 张悦峰 | 2019-07-10 |
指定联系人 | 张悦峰 2000(万元)100% | 张丽洲 10(万元)100% | 2018-10-17 |
指定联系人 | 张悦峰(执行董事),
张悦峰(总经理),
刘畅(监事) | 张丽洲(执行董事),
李龙(监事),
张丽洲(总经理) | 2018-10-17 |
注册资本 | 2000 人民币( + 19900% ) | 10 人民币 | 2018-10-17 |
成员 | 张悦峰(执行董事),张悦峰(总经理),刘畅(监事) | 张丽洲(执行董事),李龙(监事),张丽洲(总经理) | 2018-10-17 |
投资人 | 张悦峰 2000(万元)100% | 张丽洲 10(万元)100% | 2018-10-17 |
负责人 | 张悦峰 | 张丽洲 | 2018-10-17 |
投资人变更 | 股东名称:张悦峰、出资额:2000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:张丽洲、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2018-10-17 |
负责人变更 | 股东:;
总经理:张悦峰;
监事:刘畅;
法定代表人:张悦峰;
工商联络员:张悦峰;
董事长:张悦峰; | 董事长:张丽洲;
法定代表人:张丽洲;
监事:李龙;
股东:张丽洲;
总经理:张丽洲;
工商联络员:张丽洲; | 2018-10-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张悦峰 [新增]
总经理:张悦峰 [新增]
监事:刘畅 [新增] | 执行董事:张丽洲 [退出]
监事:李龙 [退出]
总经理:张丽洲 [退出] | 2018-10-17 |
总经理 | 张悦峰(总经理) [新增] | 张丽洲(总经理) [退出] | 2018-10-17 |
投资人变更 | 名称:张悦峰,出资额:2000,出资比例:100 [新增] | 名称:张丽洲,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2018-10-17 |
指定联系人 | 张悦峰 | 张丽洲 | 2018-10-17 |
董事长或执行董事成员 | 张悦峰(执行董事) [新增] | 张丽洲(执行董事) [退出] | 2018-10-17 |
监事信息 | 刘畅(监事) [新增] | 李龙(监事) [退出] | 2018-10-17 |
注册资本变更 | 2000人民币( + 19900% ) | 10人民币 | 2018-10-17 |
章程备案 | 2018-10-14 | 2017-12-27 | 2018-10-17 |
注册资本变更 | 2000( + 19900% ) | 10 | 2018-10-17 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路355号岗厦皇庭大厦48E | 深圳市龙华新区民治街道民康路口东明大厦1413 | 2018-10-17 |
指定联系人 | 张丽洲(总经理),
李龙(监事),
张丽洲(执行董事) | 林海强(监事),
方桂松(执行董事),
方桂松(总经理) | 2018-01-03 |
指定联系人 | 张丽洲 10(万元)100% | 方桂松 5(万元)50% 林海强 5(万元)50% | 2018-01-03 |
成员 | 张丽洲(总经理),李龙(监事),张丽洲(执行董事) | 林海强(监事),方桂松(执行董事),方桂松(总经理) | 2018-01-03 |
投资人 | 张丽洲 10(万元)100% | 方桂松 5(万元)50% 林海强 5(万元)50% | 2018-01-03 |
负责人 | 张丽洲 | 方桂松 | 2018-01-03 |
负责人变更 | 总经理:张丽洲;
股东:;
工商联络员:张丽洲;
监事:李龙;
法定代表人:张丽洲;
董事长:张丽洲; | 监事:林海强;
董事长:方桂松;
股东:林海强;
工商联络员:方桂松;
总经理:方桂松;
法定代表人:方桂松;
股东:方桂松; | 2018-01-03 |
投资人变更 | 股东名称:张丽洲、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:方桂松、出资额:5、出资比例:50; [退出]
股东名称:林海强、出资额:5、出资比例:50; [退出] | 2018-01-03 |
高级管理人员备案 | 监事:李龙 [新增]
执行董事:张丽洲 [新增]
总经理:张丽洲 [新增] | 执行董事:方桂松 [退出]
总经理:方桂松 [退出]
监事:林海强 [退出] | 2018-01-03 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-01-03 |
指定联系人 | 张丽洲 | 方桂松 | 2018-01-03 |
监事信息 | 李龙(监事) [新增] | 林海强(监事) [退出] | 2018-01-03 |
董事长或执行董事成员 | 张丽洲(执行董事) [新增] | 方桂松(执行董事) [退出] | 2018-01-03 |
总经理 | 张丽洲(总经理) [新增] | 方桂松(总经理) [退出] | 2018-01-03 |
投资人变更 | 名称:张丽洲,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:方桂松,出资额:5,出资比例:50 [退出]
名称:林海强,出资额:5,出资比例:50 [退出] | 2018-01-03 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-01-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-27 | 2016-12-27 | 2018-01-03 |