变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 黎伟军(监事), [新增]
郑丽红(执行董事) [新增] | 何伟麟(执行董事), [退出]
何荣方(监事) [退出] | 2022-09-13 |
监事信息 | 黎伟军(监事), [新增]
郑丽红(执行董事) [新增] | 何伟麟(执行董事), [退出]
何荣方(监事) [退出] | 2022-09-13 |
成员 | 黎伟军(监事),郑丽红(执行董事) | 何伟麟(执行董事),何荣方(监事) | 2022-09-13 |
章程 | - | - | 2021-12-21 |
地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心A栋18层1812 | 深圳市福田区沙头街道天安科技创业园大厦B407单元 | 2021-12-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-14 | 2021-08-26 | 2021-12-21 |
投资人 | 张桂祥 500(万元)100% | 深圳市泓安建设有限公司 500(万元)100% | 2021-09-06 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2021-09-06 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-26 | 2021-06-17 | 2021-09-06 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-06 |
章程 | - | - | 2021-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-17 | 2017-11-16 | 2021-06-18 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-18 |
投资人 | 深圳市泓安建设有限公司 500(万元)100% | 张桂祥 500(万元)100% | 2021-06-18 |
升级换照 | *****N | *****N | 2021-06-18 |
投资人变更 | 股东名称:张桂祥、出资额:500、出资比例:100; | 股东名称:何伟麟、出资额:400、出资比例:80;股东名称:梁中泽、出资额:100、出资比例:20; | 2017-11-27 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)张桂祥,500,100 | 名称,出资额,出资比例(%)何伟麟,400,80梁中泽,100,20 | 2017-11-27 |
投资人 | 名称:张桂祥,出资额:500,出资比例:100 | 名称:何伟麟,出资额:400,出资比例:80名称:梁中泽,出资额:100,出资比例:20 | 2017-11-27 |
投资人 | 张桂祥 500(万元)100% | 何伟麟 400(万元)80% 梁中泽 100(万元)20% | 2017-11-27 |
投资人变更 | 股东名称:张桂祥、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:何伟麟、出资额:400、出资比例:80; [退出]
股东名称:梁中泽、出资额:100、出资比例:20; [退出] | 2017-11-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-11-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-16 | 2017-02-22 | 2017-11-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-11-27 |
投资人变更 | 名称:张桂祥,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:何伟麟,出资额:400,出资比例:80 [退出]
名称:梁中泽,出资额:100,出资比例:20 [退出] | 2017-11-27 |
章程备案 | 2017-11-16 | 2017-02-22 | 2017-11-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-11-26 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道天安科技创业园大厦B407单元 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座4层01-B4 | 2017-03-02 |
一照一码升级 | *****N | - | 2017-03-02 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2017-03-02 |
其他事项备案 | *****N | - | 2017-03-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-22 | 1900-01-01 | 2017-03-02 |
章程 | - | - | 2017-03-02 |
一照一码升级 | | | 2017-03-02 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道天安科技创业园大厦B407单元 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座4层01-B4 | 2017-03-02 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-02 |
章程 | | | 2017-03-02 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道天安科技创业园大厦B407单元 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座4层01-B4 | 2017-03-01 |
章程备案 | 2017-02-22 | 1900-01-01 | 2017-03-01 |
经营范围变更 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)劳务派遣。 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-03-26 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《劳务派遣经营许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-03-26 |
审批项目 | 《劳务派遣经营许可证》 | - | 2015-03-26 |
审批项目 | 《劳务派遣经营许可证》 无 | 《劳务派遣经营许可证》 无 | 2015-03-26 |
经营范围 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)^劳务派遣。 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 2015-03-26 |
审批项目 | 《劳务派遣经营许可证》 无 | 《劳务派遣经营许可证》 无 | 2015-03-26 |
经营范围变更 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)劳务派遣。 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-03-25 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座4层01-B4 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心商务中心B座4层01-B4 | 2015-03-05 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座4层01-B4 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心商务中心B座4层01-B4 | 2015-03-05 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心商务中心B座4层01-B4 | 深圳市宝安区西乡街道共乐共和新村19号 | 2015-01-30 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心商务中心B座4层01-B4 | 深圳市宝安区西乡街道共乐共和新村19号 | 2015-01-30 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心商务中心B座4层01-B4 | 深圳市宝安区西乡街道共乐共和新村19号 | 2015-01-29 |
高级管理人员备案 | 监事:何荣方;总经理:肖育清;执行董事:何伟麟; | 执行董事:何伟麟;监事:陈国强;总经理:肖育清; | 2014-07-09 |
实收资本 | 200 | 0 | 2014-07-09 |
成员 | 何伟麟(执行董事),肖育清(总经理),何荣方(监事) | 肖育清(总经理),陈国强(监事),何伟麟(执行董事) | 2014-07-09 |
高级管理人员备案 | 监事:何荣方 [新增]
总经理:肖育清
执行董事:何伟麟 | 执行董事:何伟麟
监事:陈国强 [退出]
总经理:肖育清 | 2014-07-09 |
监事信息 | 何荣方(监事) [新增] | 陈国强(监事) [退出] | 2014-07-09 |
实收资本 | 人民币200万元 | 人民币0万元 | 2014-07-09 |
监事成员 | 何伟麟(执行(常务)董事)
何荣方(监事) [新增]
肖育清(总经理) | 肖育清(总经理)
何伟麟(执行(常务)董事)
陈国强(监事) [退出] | 2014-07-09 |
监事成员 | 何伟麟(执行(常务)董事) 何荣方(监事) 肖育清(总经理) | 肖育清(总经理) 何伟麟(执行(常务)董事) 陈国强(监事) | 2014-07-09 |
实收资本变更 | 200 | 0 | 2014-07-08 |
经营范围变更 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑劳务分包、砌筑作业分包、木工作业分包、钢筋作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2014-04-28 |
经营范围 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 建筑劳务分包、砌筑作业分包、木工作业分包、钢筋作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2014-04-28 |
经营范围变更 | 建筑劳务分包;木工作业分包壹级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、脚手架作业分包壹级、模板作业分包壹级、焊接作业分包壹级;石制作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线工程作业分包(以上均凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑劳务分包、砌筑作业分包、木工作业分包、钢筋作业分包、油漆作业分包、混凝土作业分包、抺灰作业分包。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2014-04-27 |