变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 内科、外科、儿科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科。(医疗机构执业许可证有效期至2019年12月31日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 内科、外科、儿科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科。(医疗机构执业许可证有效期至2015年06月30日)。 | 2015-07-08 |
经营范围 | 内科、外科、儿科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科。(医疗机构执业许可证有效期至2015年06月30日)。 | 内科、外科、儿科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科。(医疗机构许可证有效期至2013年12月30日) | 2014-01-14 |
实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 吴作会 35 自然人股东
彭雪梅 35 自然人股东
吴羿姗 30( + 1400% ) 自然人股东 | 彭雪梅 35 自然人股东
吴作会 35 自然人股东
田江山 28 自然人股东 [退出]
吴羿姗 2 自然人股东 | 2012-06-14 |
经营范围 | 内科、外科、儿科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科。(医疗机构许可证有效期至2013年12月30日) | 儿科、小儿消化专业、小儿呼吸专业、儿童保健科、儿童生长发育专业、儿童心理卫生专业、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科、儿科专业。 | 2012-06-14 |
认缴的出资额,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资时间,投资人 | 吴作会,35,自然人股东; 彭雪梅,35,自然人股东; 吴羿姗,30,自然人股东; | 彭雪梅,35,自然人股东; 吴作会,35,自然人股东; 田江山,28,自然人股东; 吴羿姗,2,自然人股东; | 2012-06-14 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 彭雪梅,35,自然人股东; 吴作会,35,自然人股东; 田江山,28,自然人股东; 吴羿姗,2,自然人股东; | 谢斌,72,自然人股东; 田江山,28,自然人股东; | 2011-07-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 彭雪梅,监事; | 陈元俊,总经理; 卓金华,监事; | 2011-07-26 |
董事 经理 监事 | 吴作会 执行董事; [新增]
吴作会 经理; [新增]
彭雪梅 监事 [新增] | 田江山 执行董事; [退出]
陈元俊 总经理; [退出]
卓金华 监事 [退出] | 2011-07-26 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 彭雪梅 35 自然人股东 [新增]
吴作会 35 自然人股东 [新增]
田江山 28 自然人股东
吴羿姗 2 自然人股东 [新增] | 谢斌 72 自然人股东 [退出]
田江山 28 自然人股东 | 2011-07-26 |
董事 经理 监事 | 吴作会* 执行董事 [新增]
吴作会* 经理 [新增]
彭雪梅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 田江山* 执行董事 [退出]
陈元俊 总经理 [退出]
卓金华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-07-26 |
法定代表人 | 吴作会 | 田江山 | 2011-07-26 |
投资人 | 谢斌 72 自然人股东 [新增]
田江山 28 自然人股东 | 卓金华 46 自然人股东 [退出]
田江山 28 自然人股东
陈元俊 26 自然人股东 [退出] | 2011-06-23 |
企业名称 | 北京复兴路门诊部 | 北京金童儿童门诊部 | 2011-06-23 |
经营范围 | 儿科、小儿消化专业、小儿呼吸专业、儿童保健科、儿童生长发育专业、儿童心理卫生专业、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科、儿科专业。 | 小儿消化专业、小儿呼吸专业、儿童生长发育专业、儿童心理性专业、临床体液、血液专业、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科、儿科专业;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2011-06-23 |
投资人 | 谢斌,72,自然人股东; 田江山,28,自然人股东; | 卓金华,46,自然人股东; 田江山,28,自然人股东; 陈元俊,26,自然人股东; | 2011-06-23 |