变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
出资日期备案 | 姓名: 丁杨顺; 出资日期: ;
姓名: 潘领娥; 出资日期: ; | 姓名: 丁杨顺; 出资日期: ;
姓名: 管林青; 出资日期: ; | 2021-02-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丁杨顺; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 丁杨顺; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 潘领娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 丁杨顺; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 丁杨顺; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 管林青; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-02-20 |
投资人备案 | 姓名: 丁杨顺; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 潘领娥; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 丁杨顺; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 管林青; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2021-02-20 |
出资方式备案 | 姓名: 丁杨顺; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 潘领娥; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 姓名: 丁杨顺; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 管林青; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 2021-02-20 |
出资比例备案 | 姓名: 丁杨顺; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 潘领娥; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 丁杨顺; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 管林青; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-02-20 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-02-20 |
经营范围变更 | 一般项目:机械设备研发;电机及其控制系统研发;核电设备成套及工程技术研发;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;日用品生产专用设备制造;电子专用设备制造;塑料加工专用设备销售;包装专用设备制造;缝制机械制造;缝制机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);劳动保护用品生产;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 缝制机械、工业自动化控制系统、电机研发、制造、销售,货物和技术进出口。 | 2020-04-27 |
住所变更 | 浙江省台州市椒江区飞跃科创园*幢*号四层 | 台州市椒江区下陈街道镇前路**号四层 | 2018-03-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丁杨顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 丁杨顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 管玲敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-10-26 |
投资人变更 | 姓名: 管林青; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 丁杨顺; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 管玲敏; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 管林青; 出资额: **; 百分比: **% | 2016-10-26 |
住所变更 | 住所: 台州市椒江区下陈街道镇前路**号四层
邮政编码: ******
电话: ********* | 住所: 台州市椒江区腾云路***号三号楼二层
邮政编码: ******
电话: ********* | 2016-10-26 |
组织机构变更 | 姓名: 丁杨顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 丁杨顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 管玲敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-10-26 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州市椒江区下陈街道镇前路11号四层; 邮政编码: 318000; 电话: ********6; | 住所: 台州市椒江区腾云路509号三号楼二层; 邮政编码: 318000; 电话: ********6; | 2016-10-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 丁杨顺 | 管林青 | 2016-10-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 管林青; 出资额: 30; 百分比: 30%姓名: 丁杨顺; 出资额: 70; 百分比: 70% | 姓名: 管玲敏; 出资额: 49; 百分比: 49%姓名: 管林青; 出资额: 51; 百分比: 51% | 2016-10-26 |
组织机构变更 | 姓名: 丁杨顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 丁杨顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 管林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 管玲敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-10-26 |