变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 许可项目:检验检测服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑工程质量检测服务;岩土工程监测、岩土工程勘察、技术咨询、技术服务;管道检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-04-25 |
经营范围变更 | 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑工程质量检测服务;岩土工程监测、岩土工程勘察、技术咨询、技术服务;管道检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑工程质量检测、岩土工程监测检测、管道检测。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-11-12 |
章程备案 | - | - | 2019-08-22 |
经营范围变更 | 建筑工程质量检测、岩土工程监测检测、管道检测。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑工程质量检测服务;岩土工程监测、岩土工程勘察、岩土工程技术开发、技术咨询、技术服务;管道检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-22 |
注册资本变更 | *** | *** | 2019-08-07 |
投资人备案 | 企业名称: 温州设计集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 企业名称: 温州设计集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2019-08-07 |
经营范围变更 | 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑工程质量检测服务;岩土工程监测、岩土工程勘察、岩土工程技术开发、技术咨询、技术服务;管道检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑工程质量检测服务。 | 2019-08-07 |
投资人备案 | 企业名称: 温州设计集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2018-10-29 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:单志伦;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:单志伦;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:金燕;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:金燕;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2018-10-29 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2037-03-01 | 2018-10-29 |
法定代表人变更 | 单志伦 | 陈益臣 | 2018-10-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 单志伦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 单志伦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 徐柏荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 唐东欣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 姜国庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 李英; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 林培莉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 毛倩雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 潘贻真; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 潘贻真; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 郑旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 陈益臣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 陈盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 颜暖新; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-10-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 唐东欣; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 姜国庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 李英; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 林培莉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 毛倩雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 潘贻真; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 潘贻真; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 郑旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈益臣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 陈盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 颜暖新; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 唐东欣; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 李海洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 李英; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 林培莉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 毛倩雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 潘贻真; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 潘贻真; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 郑旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈益臣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 2018-08-08 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会委员会; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2018-08-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 李海洲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 林培莉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 毛倩雯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 唐东欣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 郑旭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2016-12-28 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会委员会; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站职工技协服务部; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2016-12-28 |
组织机构变更 | 姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 李海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 林培莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 毛倩雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 唐东欣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 郑旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2016-12-28 |
组织机构变更 | 姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 林培莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 毛倩雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 唐东欣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-12-28 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-4-5 至 2037-3-1 | 营业期限: 2001-4-5 至 2017-3-1 | 2016-12-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会委员会; 出资额: 500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站职工技协服务部; 出资额: 500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2016-12-28 |
| 姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 林培莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 毛倩雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 唐东欣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 潘贻真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-12-28 |
| 统一社会信用代码:9********42266L | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-30 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********42266L | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-30 |
高级管理人员备案 | 陈益臣,周仁刀,潘贻真,陈昌坤,朱葛 [新增] | 陈益臣,周仁刀,徐贤锐,陈昌坤,朱葛 [退出] | 2015-08-14 |
| 陈益臣,周仁刀,潘贻真,陈昌坤,朱葛 | 陈益臣,周仁刀,徐贤锐,陈昌坤,朱葛 | 2015-08-14 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市机场路汤家桥建工质监大楼; 邮政编码: 325000; 电话: ********;住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 住所: 温州市汤家桥质监检测大楼; 邮政编码: 325000; 电话: ********;住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 2012-07-09 |
住所变更 | 住所: 温州市机场路汤家桥建工质监大楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 住所: 温州市汤家桥质监检测大楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:温州市鹿城区 | 2012-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 徐贤锐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-06-07 |
组织机构变更 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 徐贤锐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈益臣 | 陈昌坤 | 2012-06-07 |
| 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 徐贤锐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2012-06-07 |
组织机构变更 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈益臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 徐贤锐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱葛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2012-06-07 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 其他有限责任公司 | 2010-09-01 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站职工技协服务部; 出资额: 500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 出资额: 75; 百分比: 15%; 法人性质: 社团法人
企业名称: 温州市建设工程质量监督站职工技协服务部; 出资额: 425; 百分比: 85%; 法人性质: 企业法人
| 2010-09-01 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站职工技协服务部; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 社团法人 [退出]
企业名称: 温州市建设工程质量监督站职工技协服务部; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2010-09-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈兴志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 李晓春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-06-25 |
组织机构变更 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈兴志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 李晓春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-06-25 |
| 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈兴志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李晓春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-06-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈昌坤 | 李晓春 | 2010-06-25 |
组织机构变更 | 姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈昌坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 曾仁本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈兴志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李晓春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-06-25 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********306 | 2007-10-31 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********306 | 2007-10-31 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****06 | 2007-10-31 |
经营范围变更 | 经营范围: 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑工程质量检测服务。行业代码: 7650 | 经营范围: 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑材料销售;建筑工程质量检测服务。行业代码: 7650兼营: 建筑材料销售。经营方式: 服务、批发、零售。 | 2007-10-19 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 法定代表人: ; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 温州市建设工程质监站职工技协务部; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 法定代表人: ; 出资额: **.*; 百分比: **.*%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 温州市建设工程质监站职工技协务部; 法定代表人: ; 出资额: **.*; 百分比: **.*%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2006-09-19 |
注册资本变更 | 500( + 233.33333% ) | 150 | 2006-09-19 |
注册资本(金)变更 | 500 | 150 | 2006-09-19 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 法定代表人: ; 出资额: 75; 百分比: 15%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 温州市建设工程质监站职工技协务部; 法定代表人: ; 出资额: 425; 百分比: 85%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 法定代表人: ; 出资额: 65.7; 百分比: 43.8%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 温州市建设工程质监站职工技协务部; 法定代表人: ; 出资额: 84.3; 百分比: 56.2%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
| 2006-09-19 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市汤家桥质监检测大楼; 邮政编码: 325000; 电话: ******** | 住所: 温州市汤家桥建设工程质量监督站大楼二层; 邮政编码: 325000; 电话: ******** | 2006-03-09 |
注册资本(金)变更 | 150 | 34.928 | 2006-03-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 陈兴志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 李晓春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈志兴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事
| 2006-03-09 |
住所变更 | 住所: 温州市汤家桥质监检测大楼
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 温州市汤家桥建设工程质量监督站大楼二层
邮政编码: ******
电话: ******** | 2006-03-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈兴志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 李晓春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 周仁刀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈志兴;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2006-03-09 |
改制变更 | 无 | 无 | 2006-03-09 |
营业期限变更 | 营业期限: 2001-4-5 至 2017-3-1 | 营业期限: 2001-4-5 至 | 2006-03-09 |
经营范围变更 | 经营范围: 建筑科技研究、开发、推广应用;建筑材料销售;建筑工程质量检测服务。行业代码: 7650兼营: 建筑材料销售。经营方式: 服务、批发、零售。 | 经营范围: 建筑科技研究、开发、推广应用。行业代码: 7670兼营: 建筑材料销售。经营方式: 服务、批发、零售。 | 2006-03-09 |
企业类型变更 | 其它有限责任公司 | 股份合作企业 | 2006-03-09 |
注册资本变更 | 150( + 329.45488% ) | 34.928 | 2006-03-09 |
法定代表人变更 | 李晓春 | 陈兴志 | 2006-03-09 |
名称变更 | 温州市建筑质监科学研究所有限公司 | 温州市建筑质监科学研究所 | 2006-03-09 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-4-5 至 2017-3-1 | 营业期限: 2001-4-5 至
| 2006-03-09 |
投资人备案 | 姓名: 王丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 倪庆永; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈凡; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈爱莲; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 郑妤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 郑旭; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 郑小坚; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 郑立; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 张放; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 张成龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 曾晔 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 叶萌萌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 李英; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 韩丽明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈晓汀; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 周知; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 周仁刀; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 周铭; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 颜暖新; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
住所变更 | 住所: 温州市汤家桥建设工程质量监督站大楼二层
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 温州市航标路**-*号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2004-09-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈志兴;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 无 | 2004-09-23 |
注册资本变更 | 34.928( + 15.80902% ) | 30.16 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 杨毕毕; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 吴临欧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 王伊翰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 汪郁葱; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 童睿; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 柳建国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 林永声; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 廖雪峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 连璀琳; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 李永杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 孔立人; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 金叶; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 黄新民; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 黄德忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 戴洁霜; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 法定代表人: ; 出资额: **.*; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈盛; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市建设工程质监站职工技协务部; 法定代表人: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈瑞芊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 周国纲; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈建忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 杨毅; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 徐新跃; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 王炳森; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 全炳光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 李晓春; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 戴金清; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈正光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈兴志; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
投资人备案 | 姓名: 朱葛; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.***; 百分比: *.**% [新增] | 无 | 2004-09-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市汤家桥建设工程质量监督站大楼二层; 邮政编码: 325000; 电话: ******** | 住所: 温州市航标路18-1号; 邮政编码: 325000; 电话: ****** | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 颜暖新; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周铭; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周仁刀; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周知; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱葛; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈兴志; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈正光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戴金清; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李晓春; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 全炳光; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王炳森; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐新跃; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
注册资本(金)变更 | 34.928 | 30.16 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨毅; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈建忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周国纲; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.47; 百分比: 1.34% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈瑞芊; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市建设工程质监站职工技协务部; 法定代表人: ; 出资额: 2.414; 百分比: 6.91%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈盛; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市建设工程质量监督站工会; 法定代表人: ; 出资额: 15.3; 百分比: 43.97%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戴洁霜; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈志兴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄德忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄新民; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金叶; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孔立人; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李永杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 连璀琳; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 廖雪峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林永声; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 柳建国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 童睿; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 汪郁葱; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王伊翰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴临欧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨毕毕; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶萌萌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曾晔 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张成龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张放; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑立; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑小坚; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑旭; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑妤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.312; 百分比: 0.89% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈爱莲; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈凡; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈晓汀; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 韩丽明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李英; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 倪庆永; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 0.406; 百分比: 1.16% | 无 | 2004-09-23 |