宜黄县千宜农业发展有限公司,办公室地址位于江右古郡、才子之乡、文化之邦等美誉的抚州市,江西省抚州市宜黄县桃陂乡万家村曾均组35号,我公司主要提供畜牧养殖、水果种植及农产品销售
联系方式
- 公司地址:
- 江西省抚州市宜黄县桃陂乡万家村曾均组35号
- 固定电话:
- (0794) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 童光军
- 邮政编码:
- 344000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
宜黄县千宜农业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄升明 | 57% | 人民币74.1万元 |
邵小安 | 25% | 人民币32.5万元 |
徐国荣 | 18% | 人民币23.4万元 |
宜黄县千宜农业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 畜牧养殖、水果种植及农产品销售;有机肥料及微生物肥料制造、销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 畜牧养殖、水果种植及农产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-04-04 |
投资人变更 | 投资人:徐国荣,出资额:23.4万,占18%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; 投资人:黄升明,出资额:74.1万,占57%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; [新增] 投资人:邵小安,出资额:32.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; | 投资人:邵小安,出资额:32.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; 投资人:乐建义,出资额:74.1万,占57%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; [退出] 投资人:徐国荣,出资额:23.4万,占18%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; | 2018-12-12 |
投资人变更 | 投资人:徐国荣 ; 投资人:黄升明 ; [新增] 投资人:邵小安 ; | 投资人:邵小安 ; 投资人:乐建义 ; [退出] 投资人:徐国荣 ; | 2018-12-12 |
投资人变更 | 投资人:乐建义,出资额:74.1万,占57%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; [新增] 投资人:徐国荣,出资额:23.4万,占18%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; [新增] 投资人:邵小安,出资额:32.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2018-05-31; [新增] | 投资人:宋勇柱,出资额:52万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2016-10-31; [退出] 投资人:童光军,出资额:26万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-10-31; [退出] 投资人:童磊,出资额:52万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2016-10-31; [退出] | 2017-12-20 |
法定代表人变更 | 邵小安 | 童光军 | 2017-12-20 |
其他变更 | 姓名:乐建义,职务:监事; 姓名:邵小安,职务:经理; 姓名:邵小安,职务:执行董事; | 姓名:童光军,职务:执行董事; 姓名:宋勇柱,职务:监事; | 2017-12-20 |
投资人变更 | 投资人:乐建义 ; [新增] 投资人:徐国荣 ; [新增] 投资人:邵小安 ; [新增] | 投资人:宋勇柱 ; [退出] 投资人:童光军 ; [退出] 投资人:童磊 ; [退出] | 2017-12-20 |
宜黄县千宜农业发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
童光军 | 执行董事 |
宋勇柱 | 监事 |
本页是 [宜黄县千宜农业发展有限公司] 在顺企网抚州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。