变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 一般项目:轮胎制造,轮胎销售,汽车零部件研发,汽车装饰用品销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施销售,非居住房地产租赁,消防器材销售,服装制造,服装服饰批发,服装服饰零售,针纺织品销售,针纺织品及原料销售,五金产品制造,五金产品批发,家具制造,家具安装和维修服务,家具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 汽车内胎、橡胶制品生产、销售;新能源汽车、安全及消防用金属制品销售;服装、服饰、纺织品及针织品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-04-16 |
投资人变更 | 投资人:邹崇全,出资额:59万,占50%,出资方式:货币,实物,出资时间:2007-06-12; [新增]
投资人:温招秀,出资额:29.5万,占25%,出资方式:货币,实物,出资时间:2007-06-12; [新增]
投资人:肖兰,出资额:29.5万,占25%,出资方式:货币,实物,出资时间:2003-09-16; [新增] | 投资人:陈林飞,出资额:56.6452万人民币,占4844%,出资方式:货币,实物,出资时间:2003-09-16; [退出]
投资人:蒋明峰,出资额:61.3548万,占51.9956%,出资方式:货币,实物,出资时间:2007-06-12; [退出] | 2018-05-25 |
其他变更 | 姓名:刘英,职务:执行董事;
姓名:肖兰,职务:监事;
姓名:温招秀,职务:经理; | 姓名:赵时达,职务:监事;
姓名:陈林飞,职务:经理;
姓名:蒋明峰,职务:执行董事; | 2018-05-25 |
经营范围变更 | 汽车内胎、橡胶制品生产、销售;新能源汽车、安全及消防用金属制品销售;服装、服饰、纺织品及针织品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 汽车内胎、橡胶制品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-05-25 |
投资人变更 | 投资人:邹崇全 ; [新增]
投资人:温招秀 ; [新增]
投资人:肖兰 ; [新增] | 投资人:陈林飞 ; [退出]
投资人:蒋明峰 ; [退出] | 2018-05-25 |
法定代表人变更 | 刘英 | 蒋明峰 | 2018-05-25 |
投资人变更 | 投资人:陈林飞,出资额:56.6452( + 921763% )万人民币,占4844%,出资方式:货币,实物,出资时间:2003-09-16;
投资人:蒋明锋,出资额:61.3548万,占51.9956%,出资方式:货币,实物,出资时间:2007-06-12; [新增] | 投资人:金仁琦,出资额:88.5万人民币,占75%,出资方式:货币,其他,出资时间:2007-06-12; [退出]
投资人:陈林飞,出资额:29.5万人民币,占25%,出资方式:实物,出资时间:2003-09-16; | 2016-11-07 |
投资人变更 | 投资人:陈林飞 ;
投资人:蒋明锋 ; [新增] | 投资人:金仁琦 ; [退出]
投资人:陈林飞 ; | 2016-11-07 |
其他变更 | 姓名:赵时达,职务:监事;
姓名:陈林飞,职务:经理;
姓名:蒋明锋,职务:执行董事; | 姓名:赵时达,职务:监事;
姓名:陈林飞,职务:经理;
姓名:金仁琦,职务:执行董事; | 2016-11-07 |
法定代表人变更 | 蒋明锋 | 金仁琦 | 2016-11-07 |
其他变更 | 姓名:赵时达,职务:监事;姓名:陈林飞,职务:经理;姓名:蒋明锋,职务:执行董事; | 姓名:赵时达,职务:监事;姓名:陈林飞,职务:经理;姓名:金仁琦,职务:执行董事; | 2016-11-07 |
投资人(股权)变更 | 投资人:陈林飞 ;投资人:蒋明锋 ; | 投资人:金仁琦 ;投资人:陈林飞 ; | 2016-11-07 |
其他变更 | * | | 2016-10-08 |
| * | | 2016-10-08 |
其他变更 | *****2 | - | 2016-10-08 |
投资人变更 | 金仁琦,出资88.5万人民币,占75%,实缴出资88.5万;
陈林飞,出资29.5万人民币,占25%,实缴出资29.5万; [新增] | 金仁琦,出资88.5万人民币,占75%,实缴出资88.5万;
蒋明峰,出资29.5万人民币,占25%,实缴出资29.5万; [退出] | 2014-10-24 |
投资人变更 | 投资人:金仁琦 ;
投资人:陈林飞 ; [新增] | 投资人:金仁琦 ;
投资人:蒋明峰 ; [退出] | 2014-10-24 |
其他变更 | 经理,陈林飞,***;执行董事,金仁琦,***;监事,赵时达,***; | 经理,蒋明峰,***;执行董事,金仁琦,***;监事,姚兆友,***; | 2014-10-24 |
投资人(股权)变更 | 投资人:金仁琦 ;投资人:陈林飞 ; | 投资人:金仁琦 ;投资人:蒋明峰 ; | 2014-10-24 |
经理备案 | 蒋明峰 [新增] | 监事 | 2010-09-03 |
投资人变更 | 金仁琦,88.5(万元)75%; [新增]
蒋明峰,29.5(万元)25%; | 金仁琦,67.3(万元)57339%; [退出]
蒋明峰,29.5(万元)25%;
金烈才,21.2(万元)17.9661%; [退出] | 2010-09-03 |
董事备案 | 执行董事:金仁琦 [新增] | 董事会成员:金仁琦、金烈才、蒋明峰 [退出] | 2010-09-03 |
其他变更 | ***** | *****57 | 2008-06-19 |
投资人变更 | 蒋明峰;出资额; [新增]
29.5(万元); [新增]
25% | 蒋明峰;出资额:14.5(万元); [退出]
25% | 2007-06-12 |
投资人变更 | 金仁琦;出资额; [新增]
67.3(万元); [新增]
57339% [新增] | 金仁琦;出资额:20.3(万元); [退出]
35% [退出] | 2007-06-12 |
注册资本变更 | 118万元( + 103.44828% ) | 58万元 | 2007-06-12 |
投资人变更 | 0. [新增] | 金烈棋;出资额; [退出]
11.6(万元); [退出]
20%; [退出] | 2007-06-12 |
投资人变更 | 金烈才;出资额; [新增]
11.6(万元);
20% | 金祖友;出资额; [退出]
11.6(万元);
20% | 2007-06-12 |
投资人变更 | 金烈棋;出资额; [新增]
11.6(万元); [新增]
20% [新增] | 罗善明;出资额; [退出]
14.5(万元); [退出]
25% [退出] | 2005-09-09 |
投资人变更 | 金祖友;出资额; [新增]
11.6(万元); [新增]
20% [新增] | 金仁沙;出资额; [退出]
20.3(万元); [退出]
35% [退出] | 2005-09-09 |
法定代表人变更 | 金仁琦 | 金仁沙 | 2005-09-09 |
投资者名称变更 | 金祖友 | 金仁沙 | 2005-09-09 |
投资者名称变更 | 金烈棋 | 罗善明 | 2005-09-09 |
投资人变更 | 蒋明峰;出资额;
14.5(万元); [新增]
25% [新增] | 蒋明峰;出资额;
11.6(万元); [退出]
20% [退出] | 2005-09-09 |
投资人变更 | 金仁琦;出资额;
20.3(万元); [新增]
35% [新增] | 金仁琦;出资额;
11.6(万元); [退出]
20% [退出] | 2005-09-09 |