变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-06-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-16 | 2021-06-25 | 2022-06-16 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村一区345号展润大厦1101 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖新碑村12-16号龙观东路109 | 2022-06-16 |
许可信息 | - | - | 2021-06-28 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-28 |
许可经营 | 企业征信业务;企业信用管理咨询服务;企业信用评级服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2021-06-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-25 | 2020-10-26 | 2021-06-28 |
一般经营项目 | 企业管理咨询; 商标代理;版权代理;专利代理;商务信息咨询(不含限制项目);代理记账;企业登记代理业务。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目);企业信用调查和评估;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业信用修复服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 企业管理咨询; 商标代理;版权代理;专利代理;商务信息咨询(不含限制项目);代理记账;企业登记代理业务。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) | 2021-06-28 |
一般经营项目 | 企业管理咨询; 商标代理;版权代理;专利代理;商务信息咨询(不含限制项目);代理记账;企业登记代理业务。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) | 企业管理咨询;商务信息咨询(不含限制项目);代理记账;企业登记代理业务。 (不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) | 2020-10-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-26 | 2020-06-05 | 2020-10-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-27 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖新碑村12-16号龙观东路109 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村一区345号展润大厦9层906室 | 2020-06-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-05 | 2020-05-29 | 2020-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-29 | 2019-08-23 | 2020-06-01 |
投资人 | 李琴 30(万元)30%尹帮军 70(万元)70% | 陈一兴 30(万元)30%尹帮军 70(万元)70% | 2020-06-01 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村一区345号展润大厦9层906室 | 深圳市龙华新区龙华街道龙观路展润大厦1009室 | 2019-08-29 |
章程备案 | 2019-08-23 | 2017-08-01 | 2019-08-29 |
成员 | 尹帮军 | 陈一兴 | 2017-08-01 |
成员 | 陈一兴
30(万元)30%
尹帮军
70(万元)70% | 陈一兴
50(万元)50%
尹帮军
50(万元)50% | 2017-08-01 |
成员 | 尹帮军(总经理),陈一兴(监事),尹帮军(执行董事) | 陈一兴(总经理),陈一兴(执行董事),尹帮军(监事) | 2017-08-01 |
投资人 | 陈一兴 30(万元)30% 尹帮军 70(万元)70% | 陈一兴 50(万元)50% 尹帮军 50(万元)50% | 2017-08-01 |
负责人 | 尹帮军 | 陈一兴 | 2017-08-01 |
投资人变更 | 股东名称:陈一兴、出资额:30( - 40% )、出资比例:30;
股东名称:尹帮军、出资额:70( + 40% )、出资比例:70; | 股东名称:陈一兴、出资额:50、出资比例:50;
股东名称:尹帮军、出资额:50、出资比例:50; | 2017-08-01 |
负责人变更 | 总经理:尹帮军;
股东:;
法定代表人:尹帮军;
监事:陈一兴;
股东:;
董事长:尹帮军; | 股东:陈一兴;
法定代表人:陈一兴;
董事长:陈一兴;
股东:尹帮军;
监事:尹帮军;
总经理:陈一兴; | 2017-08-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:尹帮军 [新增]
监事:陈一兴 [新增]
执行董事:尹帮军 [新增] | 监事:尹帮军 [退出]
总经理:陈一兴 [退出]
执行董事:陈一兴 [退出] | 2017-08-01 |
董事长或执行董事成员 | 尹帮军(执行董事) [新增] | 陈一兴(执行董事) [退出] | 2017-08-01 |
监事信息 | 陈一兴(监事) [新增] | 尹帮军(监事) [退出] | 2017-08-01 |
总经理 | 尹帮军(总经理) [新增] | 陈一兴(总经理) [退出] | 2017-08-01 |
投资人变更 | 名称:陈一兴,出资额:30( - 40% ),出资比例:30
名称:尹帮军,出资额:70( + 40% ),出资比例:70 | 名称:陈一兴,出资额:50,出资比例:50
名称:尹帮军,出资额:50,出资比例:50 | 2017-08-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-01 | 2016-09-22 | 2017-08-01 |