深圳鸿鼎泰电子科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋5楼509,我公司主要提供电声产品、电子产品、塑胶制品、五金制品的研发的销售;货物及技术进出口。^电声产品、电子产品、塑胶制品、五金制品的生产。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋5楼509
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 赵树林
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳鸿鼎泰电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
梅晓 | 90% | 人民币90万元 |
徐波 | 10% | 人民币10万元 |
深圳鸿鼎泰电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 徐波(监事),梅晓(执行董事),梅晓(总经理) | 赵芬(监事),赵树林(总经理),郭桂英(执行董事) | 2020-11-10 |
总经理 | 徐波(监事), [新增] 梅晓(执行董事), [新增] 梅晓(总经理) [新增] | 赵芬(监事), [退出] 赵树林(总经理), [退出] 郭桂英(执行董事) [退出] | 2020-11-10 |
升级换照 | - | - | 2020-11-10 |
指定联系人 | 梅晓 | 赵芬 | 2020-11-10 |
投资人 | 梅晓 90(万元)90% [新增] 徐波 10(万元)10% [新增] | 郭桂英 30(万元)30% [退出] 赵金根 50(万元)50% [退出] 赵芬 20(万元)20% [退出] | 2020-11-10 |
负责人 | 梅晓 [新增] | 郭桂英 [退出] | 2020-11-10 |
监事信息 | 徐波(监事), [新增] 梅晓(执行董事), [新增] 梅晓(总经理) [新增] | 赵芬(监事), [退出] 赵树林(总经理), [退出] 郭桂英(执行董事) [退出] | 2020-11-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-26 | 2018-03-01 | 2020-11-10 |
地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号南山云谷创业园二期7栋3层310-311 | 深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋5楼509 | 2020-11-10 |
董事长或执行董事成员 | 徐波(监事), [新增] 梅晓(执行董事), [新增] 梅晓(总经理) [新增] | 赵芬(监事), [退出] 赵树林(总经理), [退出] 郭桂英(执行董事) [退出] | 2020-11-10 |
成员 | 郭桂英 30(万元)30% 赵金根 50(万元)50% 赵芬 20(万元)20% | 赵芬 100(万元)100% | 2018-03-02 |
成员 | 郭桂英 | 赵树林 | 2018-03-02 |
成员 | 郭桂英(执行董事) | 赵树林(执行董事) | 2018-03-02 |
投资人 | 郭桂英 30(万元)30% 赵金根 50(万元)50% 赵芬 20(万元)20% | 赵芬 100(万元)100% | 2018-03-02 |
负责人 | 郭桂英 | 赵树林 | 2018-03-02 |
负责人变更 | 董事长:郭桂英; 股东:; 股东:; 法定代表人:郭桂英; 股东:; | 董事长:赵树林; 法定代表人:赵树林; 股东:赵芬; | 2018-03-02 |
投资人变更 | 股东名称:郭桂英、出资额:30、出资比例:30; [新增] 股东名称:赵芬、出资额:20( - 80% )、出资比例:20; 股东名称:赵金根、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:赵芬、出资额:100、出资比例:100; | 2018-03-02 |
高级管理人员备案 | 执行董事:郭桂英 [新增] | 执行董事:赵树林 [退出] | 2018-03-02 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-03-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-01 | 2018-01-05 | 2018-03-02 |
投资人变更 | 名称:郭桂英,出资额:30,出资比例:30 [新增] 名称:赵金根,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:赵芬,出资额:20( - 80% ),出资比例:20 | 名称:赵芬,出资额:100,出资比例:100 | 2018-03-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-03-02 |
董事长或执行董事成员 | 郭桂英(执行董事) [新增] | 赵树林(执行董事) [退出] | 2018-03-02 |
成员 | 赵芬 100(万元)100% | 班美艳 49(万元)49% 赵芬 51(万元)51% | 2018-01-11 |
成员 | 赵树林(总经理) | 班美艳(总经理) | 2018-01-11 |
投资人 | 赵芬 100(万元)100% | 班美艳 49(万元)49% 赵芬 51(万元)51% | 2018-01-11 |
投资人变更 | 股东名称:赵芬、出资额:100( + 967843% )、出资比例:100; | 股东名称:班美艳、出资额:49、出资比例:49; [退出] 股东名称:赵芬、出资额:51、出资比例:51; | 2018-01-11 |
高级管理人员备案 | 总经理:赵树林 [新增] | 总经理:班美艳 [退出] | 2018-01-11 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-01-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-01-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-05 | 2017-04-17 | 2018-01-11 |
总经理 | 赵树林(总经理) [新增] | 班美艳(总经理) [退出] | 2018-01-11 |
投资人变更 | 名称:赵芬,出资额:100( + 967843% ),出资比例:100 | 名称:班美艳,出资额:49,出资比例:49 [退出] 名称:赵芬,出资额:51,出资比例:51 | 2018-01-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-17 | - | 2017-04-20 |
章程 | - | - | 2017-04-20 |
住所 | 深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋5楼509 | 深圳市龙华新区大浪街道华宁路(西)恒昌荣(星辉)工业园 | 2017-04-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-20 | ||
章程 | 2017-04-20 |
深圳鸿鼎泰电子科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赵芬 | 监事 |
赵树林 | 执行(常务)董事 |
班美艳 | 总经理 |
赵芬 | 监事 |
赵树林 | 执行(常务)董事 |
班美艳 | 总经理 |
本页是 [深圳鸿鼎泰电子科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。