变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;计算器设备销售;电子产品销售;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;制冷、空调设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);经济信息咨询;销售文化用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、空调制冷设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-09-30 |
董事 经理 监事 | 李怡然,万木春* | 万木春,王顺桃* | 2022-09-08 |
董事 经理 监事 | 李怡然, [新增]
万木春* | 万木春,
王顺桃* [退出] | 2022-09-08 |
法定代表人 | 万木春 | 王顺桃 | 2022-09-08 |
住所 | 北京市朝阳区新源里19号楼4层407 | 北京市朝阳区新源里西19号楼3层303 | 2021-06-07 |
董事 经理 监事 | 万木春,王顺桃* | 王庆*,王顺桃 | 2019-07-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王顺桃* 执行董事 2 王顺桃* 经理 3 万木春 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王庆* 执行董事 2 王庆* 经理 3 王顺桃 监事 | 2019-07-23 |
董事 经理 监事 | 王顺桃 执行董事;
王顺桃 经理;
3 万木春 监事 [新增] | 王庆 执行董事; [退出]
王庆 经理; [退出]
王顺桃 监事 | 2019-07-23 |
董事 经理 监事 | 万木春, [新增]
王顺桃* | 王庆*, [退出]
王顺桃 | 2019-07-23 |
董事 经理 监事 | 王顺桃* 执行董事
王顺桃* 经理
万木春 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王庆* 执行董事 [退出]
王庆* 经理 [退出]
王顺桃 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-23 |
投资人 | 王顺桃 自然人股东 | 王顺桃 自然人股东
吴云 自然人股东 [退出]
刘小凡 自然人股东 [退出] | 2019-07-23 |
法定代表人 | 王顺桃 | 王庆 | 2019-07-23 |
住所 | 北京市朝阳区新源里西19号楼3层303 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼2层C段266 | 2018-12-06 |
投资人 | 王顺桃 自然人股东
吴云 自然人股东
刘小凡 自然人股东 | 王顺桃 自然人股东
吴云 自然人股东
亢福团 自然人股东 [退出]
刘小凡 自然人股东 | 2017-08-30 |
投资人 | 王顺桃 自然人股东
吴云 自然人股东 [新增]
亢福团 自然人股东
刘小凡 自然人股东 [新增] | 王顺桃 自然人股东
吴赏梅 自然人股东 [退出]
亢福团 自然人股东 | 2017-03-16 |
投资人 | 王顺桃,自然人股东;吴云,自然人股东;亢福团,自然人股东;刘小凡,自然人股东; | 王顺桃,自然人股东;吴赏梅,自然人股东;亢福团,自然人股东; | 2017-03-16 |
住所 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼2层C段266 | 北京市东城区南竹杆胡同2号银河搜候中心5层20616-A1513 | 2017-01-06 |
登记管辖变更 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2017-01-06 |
登记管辖变更 | 海淀分局 | 东城分局 | 2017-01-06 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王庆* 执行董事 2 王庆* 经理 3 王顺桃 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 梁学超* 执行董事 2 梁学超* 经理 3 赵桂琴 监事 | 2016-09-28 |
董事 经理 监事 | 王庆*,王顺桃 | 梁学超*,赵桂琴 | 2016-09-28 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2016-09-28 |
董事 经理 监事 | 王庆 执行董事; [新增]
王庆 经理; [新增]
王顺桃 监事 [新增] | 梁学超 执行董事; [退出]
梁学超 经理; [退出]
赵桂琴 监事 [退出] | 2016-09-28 |
注册资本 | 500万( + 400% ) | 100万 | 2016-09-28 |
董事 经理 监事 | 王庆*, [新增]
王顺桃 [新增] | 梁学超*, [退出]
赵桂琴 [退出] | 2016-09-28 |
董事 经理 监事 | 王庆* 执行董事 [新增]
王庆* 经理 [新增]
王顺桃 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 梁学超* 执行董事 [退出]
梁学超* 经理 [退出]
赵桂琴 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-28 |
投资人 | 王顺桃 自然人股东 [新增]
吴赏梅 自然人股东 [新增]
亢福团 自然人股东 [新增] | 梁学超 自然人股东 [退出]
赵桂琴 自然人股东 [退出] | 2016-09-28 |
注册资本 | 500 万元 | 100 万元 | 2016-09-28 |
投资人 | 王顺桃,自然人股东; 吴赏梅,自然人股东; 亢福团,自然人股东; | 梁学超,自然人股东; 赵桂琴,自然人股东; | 2016-09-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 王顺桃,监事; | 赵桂琴,监事; | 2016-09-28 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);经济信息咨询;销售文化用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、空调制冷设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);经济信息咨询;销售文化用品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-09-28 |
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2016-09-28 |
法定代表人 | 王庆 | 梁学超 | 2016-09-28 |
企业名称 | 北京三狮科技有限公司 | 北京友超信达信息技术有限公司 | 2016-09-28 |