变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 江西省赣州市章贡区章江北大道50-4号 | 江西省赣州市章贡区八一四大道29号四街2号 | 2019-12-24 |
经营范围变更 | 预包装食品、散装食品批发、零售(凭有效食品经营许可证经营);市场推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**** | 预包装食品、散装食品批发兼零售(凭有效食品经营许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**** | 2018-11-21 |
投资人变更 | 投资人:魏小泉,出资额:18万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增]
投资人:夏黄海灵,出资额:18万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增]
投资人:林奇胜,出资额:24( - 60% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; | 投资人:林奇胜,出资额:60万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; | 2017-08-14 |
其他变更 | 姓名:夏黄海灵,职务:监事;
姓名:林奇胜,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:朱俊霞,职务:监事;
姓名:林奇胜,职务:执行董事兼总经理; | 2017-08-14 |
投资人变更 | 投资人:魏小泉 ; [新增]
投资人:夏黄海灵 ; [新增]
投资人:林奇胜 ; | 投资人:林奇胜 ; | 2017-08-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-14 |
投资人变更 | 投资人:林奇胜,出资额:60( + 185.71429% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; | 投资人:朱俊霞,出资额:19.5万,占32.5%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [退出]
投资人:林奇胜,出资额:21万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31;
投资人:魏春平,出资额:19.5万,占32.5%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [退出] | 2017-03-22 |
住所变更 | 江西省赣州市章贡区八一四大道29号四街2号 | 江西省赣州市章贡区五洲大道汇福名苑A单元1701室 | 2017-03-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-03-22 |
投资人变更 | 投资人:林奇胜 ; | 投资人:朱俊霞 ; [退出]
投资人:林奇胜 ;
投资人:魏春平 ; [退出] | 2017-03-22 |
其他变更 | 姓名:朱俊霞,职务:监事;姓名:林奇胜,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:朱俊霞,职务:执行董事兼总经理;姓名:林奇胜,职务:监事; | 2017-03-22 |
投资人(股权)变更 | 投资人:林奇胜 ; | 投资人:朱俊霞 ;投资人:林奇胜 ;投资人:魏春平 ; | 2017-03-22 |
其他变更 | 姓名:朱俊霞,职务:监事;
姓名:林奇胜,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:朱俊霞,职务:执行董事兼总经理;
姓名:林奇胜,职务:监事; | 2017-03-22 |
法定代表人变更 | 林奇胜 | 朱俊霞 | 2017-03-22 |
投资人变更 | 投资人:朱俊霞,出资额:19.5万,占32.5%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增]
投资人:林奇胜,出资额:21万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31;
投资人:魏春平,出资额:19.5万,占32.5%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; | 投资人:林奇胜,出资额:21万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31;
投资人:魏春平,出资额:19.5万,占32.5%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31;
投资人:傅秀莲,出资额:19.5万,占32.5%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [退出] | 2016-09-01 |
法定代表人变更 | 朱俊霞 | 林奇胜 | 2016-09-01 |
其他变更 | 姓名:朱俊霞,职务:执行董事兼总经理;
姓名:林奇胜,职务:监事; | 姓名:傅秀莲,职务:监事;
姓名:林奇胜,职务:执行董事兼总经理; | 2016-09-01 |
投资人变更 | 投资人:朱俊霞 ; [新增]
投资人:林奇胜 ;
投资人:魏春平 ; | 投资人:林奇胜 ;
投资人:魏春平 ;
投资人:傅秀莲 ; [退出] | 2016-09-01 |
其他变更 | 姓名:朱俊霞,职务:执行董事兼总经理;姓名:林奇胜,职务:监事; | 姓名:傅秀莲,职务:监事;姓名:林奇胜,职务:执行董事兼总经理; | 2016-09-01 |
投资人(股权)变更 | 投资人:朱俊霞 ;投资人:林奇胜 ;投资人:魏春平 ; | 投资人:林奇胜 ;投资人:魏春平 ;投资人:傅秀莲 ; | 2016-09-01 |