变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********25789W | 注册号:********52045组织机构代码证:******** | 2017-09-01 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 松兰山-旦门山航线普通客船旅游旅客运输,石浦-林门-环花岙岛-下湾门-石浦,石浦-下湾门-环檀头山岛-半边山-铜瓦门-石浦,石浦-渔山,石浦-檀头山岛高速客船旅游旅客运输,石浦-鹤浦航线普通客船、高速客船旅客运输(在许可证件有效期内经营)。 | 许可经营项目: 松兰山-旦门山航线普通客船旅游旅客运输,石浦-林门-环花岙岛-下湾门-石浦,石浦-下湾门-环檀头山岛-半边山-铜瓦门-石浦,石浦-渔山高速客船旅游旅客运输,石浦-鹤浦航线普通客船、高速客船旅客运输(在许可证件有效期内经营)。 | 2012-04-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯宗欢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 何帮顺(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 王根富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑兴祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈云军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 童秀明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2011-06-24 |
投资人备案 | 姓名: 梁金荣; 出资额: **.*; 百分比: **%
姓名: 林咸友; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 叶先员; 出资额: **.*; 百分比: **%
姓名: 尤举兴; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 梁金荣; 出资额: **.*; 百分比: **%
姓名: 王金方; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 叶先员; 出资额: **.*; 百分比: **%
姓名: 尤举兴; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2011-06-24 |
经营期限变更 | 营业期限: 2001-6-5 至 2021-6-4 | 营业期限: 2001-6-5 至 2011-6-4 | 2011-06-24 |
行业代码变更 | 行业代码:5412 | 行业代码:5210 | 2011-06-24 |
组织机构变更 | 姓名: 冯宗欢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 何帮顺(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 王根富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑兴祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈云军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 童秀明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2011-06-24 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 松兰山-旦门山航线普通客船旅游旅客运输,石浦-林门-环花岙岛-下湾门-石浦,石浦-下湾门-环檀头山岛-半边山-铜瓦门-石浦,石浦-渔山高速客船旅游旅客运输,石浦-鹤浦航线普通客船、高速客船旅客运输(在许可证件有效期内经营)。 | 许可经营项目: 旅客运输(象山县境内高速客船旅游旅客运输:石浦--鹤浦普通客船、高速客船运输);货物运输(浙江省内沿海普通货船运输)服务(水路运输许可证有效期限至2011年12月22日);旅客运输(象山石浦至三门健跳航线旅客运输)(水路运输许可证有效期限至2012年5月27日)。 | 2011-06-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-6-5 至 2021-6-4
| 营业期限: 2001-6-5 至 2011-6-4
| 2011-06-24 |
行业代码变更 | 行业代码:5412 | 行业代码:5210 | 2011-06-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 梁金荣; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
姓名: 林咸友; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
姓名: 叶先员; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
姓名: 尤举兴; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
| 姓名: 梁金荣; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
姓名: 王金方; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
姓名: 叶先员; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
姓名: 尤举兴; 出资额: 14.5; 百分比: 25%
| 2011-06-24 |
| 姓名: 冯宗欢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 何帮顺(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 王根富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑兴祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 陈云军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 童秀明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2011-06-24 |
组织机构变更 | 姓名: 冯宗欢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 何帮顺(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 王根富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑兴祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 陈云军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 梁金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 童秀明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶先员; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 尤举兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2011-06-24 |
| 注册号: ********52045 | 注册号: ********951 | 2010-04-26 |
变更注册号 | 注册号: ********52045 | 注册号: ********951 | 2010-04-26 |
注册号升级 | 注册号: ********52045 | 注册号: ********951 | 2010-04-26 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 旅客运输(象山县境内高速客船旅游旅客运输:石浦--鹤浦普通客船、高速客船运输);货物运输(浙江省内沿海普通货船运输)服务(水路运输许可证有效期限至2011年12月22日);旅客运输(象山石浦至三门健跳航线旅客运输)(水路运输许可证有效期限至2012年5月27日)。 | 许可经营项目: | 2010-04-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 许可经营项目:旅客运输(象山县境内高速客船旅游旅客运输:石浦--鹤浦---高塘普通客船、高速客船运输);货物运输(浙江省内沿海普通货船运输)服务(水路运输许可证有效期限至2010年3月12日);旅客运输(象山石浦至三门健跳航线旅客运输)(水路运输许可证有效期限至2012年5月27日) | 2010-04-16 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:旅客运输(象山县境内高速客船旅游旅客运输:石浦--鹤浦---高塘普通客船、高速客船运输);货物运输(浙江省内沿海普通货船运输)服务(水路运输许可证有效期限至2010年3月12日);旅客运输(象山石浦至三门健跳航线旅客运输)(水路运输许可证有效期限至2012年5月27日)行业代码: 5412 | 经营范围: 许可经营项目:旅客运输(象山县境内高速客船旅游旅客运输:石浦--鹤浦---高塘普通客船、高速客船运输);货物运输(浙江省内沿海普通货船运输)服务(水路运输许可证有效期限至2010年3月12日)行业代码: 5412 | 2007-06-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省象山县石浦镇兴港路167号; 邮政编码: 315733; 电话: ******** | 住所: 鹤浦镇南田路; 邮政编码: 315733; 电话: ******** | 2007-03-21 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:旅客运输(象山县境内高速客船旅游旅客运输:石浦--鹤浦---高塘普通客船、高速客船运输);货物运输(浙江省内沿海普通货船运输)服务(水路运输许可证有效期限至2010年3月12日)行业代码: 5412 | 经营范围: 水上客运、水上旅游客运、水上货物运输行业代码: 5412 | 2007-03-21 |
住所变更 | 住所: 浙江省象山县石浦镇兴港路***号
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 鹤浦镇南田路
邮政编码: ******
电话: ******** | 2007-03-21 |
其他变更 | 变更:范围 | 无 | 2003-09-24 |
| 变更:范围 | 无 | 2003-09-24 |