变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省宁波市鄞州区东方商务中心*幢**号*-* | 宁波市鄞州区宋诏桥路**号 | 2022-01-25 |
经营范围变更 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;摄影扩印服务;住房租赁;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;工程管理服务;规划设计管理;礼仪服务;翻译服务;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;茶具销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 文化艺术交流活动组织策划;会议服务;展览展示服务;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训);民宿项目设计、管理;企业管理咨询;摄影服务;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-01-25 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2022-01-25 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:315040 | 原邮政编码:315192 | 2022-01-25 |
法定代表人变更 | 傅明菊 | 傅明菊 | 2021-04-21 |
投资人备案 | 姓名: 傅明菊; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 傅明菊; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 陈健平; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出] | 2021-04-21 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-04-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 傅明菊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 钟增祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 傅明菊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 陈健平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-04-21 |
经营范围变更 | 文化艺术交流活动组织策划;会议服务;展览展示服务;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训);民宿项目设计、管理;企业管理咨询;摄影服务;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 文化艺术交流活动组织策划;企业形象策划;展览展示服务;会议服务;企业管理咨询;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训)。 | 2019-01-09 |
注册资本变更 | *** | *** | 2019-01-09 |
投资人备案 | 姓名: 傅明菊; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈健平; 出资额: **万; 百分比: *% | 姓名: 傅明菊; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 陈健平; 出资额: **万; 百分比: **% | 2019-01-09 |
经营期限变更 | 营业期限: 2014-09-10 至 | 营业期限: 2014-09-10 至 2034-09-09 | 2016-09-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 文化艺术交流活动组织策划;企业形象策划;展览展示服务;会议服务;企业管理咨询;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训)。 | 一般经营项目: 文化艺术交流活动组织策划;企业形象策划;展览展示服务;会议服务;企业管理咨询;投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务] | 2016-09-06 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2014-09-10 至 | 营业期限: 2014-09-10 至 2034-09-09 | 2016-09-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 傅明菊 | 史毅 | 2016-09-01 |
| 姓名: 陈健平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 史毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2016-09-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈健平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 史毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2016-09-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈健平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 史毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2016-09-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈健平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 傅明菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 史毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2016-09-01 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********85911X | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-13 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 文化艺术交流活动组织策划;企业形象策划;展览展示服务;会议服务;企业管理咨询;投资咨询。 | 一般经营项目: 文化艺术交流活动组织策划;企业形象策划;广告服务;展览展示服务;会议服务;企业管理咨询;投资咨询。 | 2015-10-13 |
| 统一社会信用代码:9********85911X | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-13 |