变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:周成良,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:葛全香,
现财务负责人固定电话:****-*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:周成良,
原联络员固定电话:***********,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:*********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:葛全香,
原财务负责人固定电话:****-*******,
原财务负责人移动电话:***********,
原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-05-07 |
经营范围变更 | 许可经营项目:动物屠宰加工;食品加工;生鲜肉销售;预包装食品兼散装食品销售;冷鲜肉、冻肉销售(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目:畜牧、家禽养殖;农业种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:动物屠宰加工;食品加工;生鲜肉销售;预包装食品兼散装食品销售(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目:畜牧、家禽养殖;农业种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-05-07 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:周成良,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:葛全香,
现财务负责人固定电话:****-*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:周成良,
原联络员固定电话:***********,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:*********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:葛全香,
原财务负责人固定电话:****-*******,
原财务负责人移动电话:***********,
原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-05-07 |
许可经营项目变更 | 动物屠宰加工;食品加工;生鲜肉销售;预包装食品兼散装食品销售;冷鲜肉、冻肉销售(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) | 动物屠宰加工;食品加工;生鲜肉销售;预包装食品兼散装食品销售(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) | 2019-05-07 |
出资方式变更 | - | - | 2019-03-20 |
出资比例变更 | 姓名: 周成良; 出资额: 5000; 百分比: 100 | 姓名: 周成良; 出资额: 500; 百分比: 100 | 2019-03-20 |
出资日期变更 | 姓名: 周成良; 出资日期: | 姓名: 周成良; 出资日期: | 2019-03-20 |
注册资本变更 | 5000( + 900% ) | 500 | 2019-03-20 |
投资人变更 | 姓名: 周成良; 出资额: 5000( + 900% ); 百分比: 100 | 姓名: 周成良; 出资额: 500; 百分比: 100 | 2019-03-20 |
负责人变更 | 周成良 | 杨爱莲 | 2018-08-30 |
投资者变更 | 周成良 [新增] | 杨爱莲 [退出] | 2018-08-30 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区柳林镇沟门村231号(不含地下室)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区) | 原生产经营地:(陕西省延安市宝塔区柳林镇沟门村231号(不含地下室)),原生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区) | 2018-08-30 |
法定代表人变更 | 周成良 | 杨爱莲 | 2018-08-30 |
投资人备案 | 姓名: 周成良; 出资额: 500; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 杨爱莲; 出资额: 500; 百分比: 100 [退出] | 2018-08-30 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:周成良,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:葛全香,
现财务负责人固定电话:****-*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:葛全香,
原联络员固定电话:****-*******,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:**********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:葛全香,
原财务负责人固定电话:****-*******,
原财务负责人移动电话:***********,
原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-08-30 |
出资方式备案 | - | 姓名: 杨爱莲; 出资额: 500; 出资形式: 货币 | 2018-08-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钟兴国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 周成良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 郭琪文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 杨爱莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2018-08-30 |
出资日期备案 | 姓名: 周成良; 出资日期: | 姓名: 杨爱莲; 出资日期: 2019-12-06 | 2018-08-30 |
出资比例备案 | 姓名: 周成良; 出资额: 500; 百分比: 100 | 姓名: 杨爱莲; 出资额: 500; 百分比: 100 | 2018-08-30 |
负责人变更 | 杨爱莲 | 王培学 | 2017-11-03 |
投资者变更 | 杨爱莲 [新增] | 王培学 [退出] | 2017-11-03 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区柳林镇沟门村231号(不含地下室)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区) | 原生产经营地:(陕西省延安市宝塔区柳林镇沟门村231号(不含地下室)),原生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区) | 2017-11-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭琪文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 杨爱莲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 王培学; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王世雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2017-11-03 |
出资方式变更 | 姓名: 杨爱莲; 出资额: 500; 出资形式: 货币 | 姓名: 王世雄; 出资额: 200; 出资形式: 货币
姓名: 王培学; 出资额: 300; 出资形式: 货币 | 2017-11-03 |
董事备案 | 姓名: 郭琪文;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 杨爱莲;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 王培学;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王世雄;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] | 2017-11-03 |
出资日期变更 | 姓名: 杨爱莲; 出资日期: 2019-12-06 | 姓名: 王世雄; 出资日期: 2019-12-06
姓名: 王培学; 出资日期: 2019-12-06 | 2017-11-03 |
出资比例变更 | 姓名: 杨爱莲; 出资额: 500; 百分比: 100 | 姓名: 王世雄; 出资额: 200; 百分比: 40
姓名: 王培学; 出资额: 300; 百分比: 60 | 2017-11-03 |
投资人备案 | 姓名: 杨爱莲; 出资额: 500; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 王世雄; 出资额: 200; 百分比: 40 [退出]
姓名: 王培学; 出资额: 300; 百分比: 60 [退出] | 2017-11-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-11-03 |
法定代表人变更 | 杨爱莲 | 王培学 | 2017-11-03 |